株式会社SKIYAKI 役員の略歴 (2021年1月期)
取締役
那須淳
年齢: 39歳 (2021年1月31日現在)
年月 | 略歴 |
---|---|
1981年 | 誕生 |
2006年6月 | 当社 入社 |
2012年10月 | 当社 FCグループ(現Bitfan Proグループ)マネージャー就任 |
2013年6月 | 当社 PCグループ(現Bitfan Proグループ)担当取締役就任 |
2014年8月 | 当社 PCグループ(現Bitfan Proグループ)担当取締役退任 同グループ担当マネージャー就任 |
2016年1月 | 当社 経営企画室 室長就任 |
2016年10月 | 当社 事業企画室(現Bitfanグループ)室長就任 |
2017年4月 | 当社 事業企画室(現Bitfanグループ)担当執行役員就任 |
2018年4月 | 当社 技術開発室(現Bitfanグループ)担当取締役就任 |
2020年4月 | 当社 Bitfan Proグループ担当取締役就任(現任) |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイト(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)の文書コード S100L8NN をもとにシーフル株式会社が作成しました
- 株式会社SKIYAKI (2021年1月期) 役員一覧
-
代表取締役社長小久保知洋
-
取締役酒井真也
-
取締役廣田政智
-
取締役那須淳
-
取締役髙橋誉則
-
取締役(常勤監査等委員)豊田洋輔
-
取締役(監査等委員)井上昌治
-
取締役(監査等委員)近田直裕
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。