阪神電気鉄道株式会社 役員の略歴 (2014年3月期)
取締役
栗山道義
年月 | 略歴 |
---|---|
1967年4月 | 株式会社住友銀行(2001年4月株式会社三井住友銀行に商号変更)入行 |
2000年6月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 |
2002年6月 | 同行副頭取兼副頭取執行役員 |
2002年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役兼務 |
2003年6月 | 三井住友カード株式会社代表取締役・取締役社長 |
2004年6月 | 株式会社錢高組監査役(現任) |
2006年5月 | 三井住友カード株式会社代表取締役・会長 |
2006年6月 | 当社取締役(現任) |
2007年6月 | 三井住友カード株式会社特別顧問(現任) |
2011年6月 | 株式会社森精機製作所(2013年10月DMG森精機株式会社に商号変更)監査役(現任) |
2013年6月 | 出光興産株式会社監査役(現任) |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイト(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)の文書コード S100204M をもとにシーフル株式会社が作成しました
- 阪神電気鉄道株式会社 (2014年3月期) 役員一覧
-
取締役会長[代表取締役]坂井信也(1948年2月9日生)
-
社長[代表取締役]藤原崇起(1952年2月23日生)
-
副社長[代表取締役]木戸洋二(1951年12月3日生)
-
専務取締役中島亨(1957年6月6日生)
-
専務取締役秦雅夫(1957年5月22日生)
-
常務取締役嶋井敬司(1956年2月2日生)
-
常務取締役寺川博之(1956年11月13日生)
-
常務取締役田中計久(1955年8月8日生)
-
取締役岡田信(1958年12月19日生)
-
取締役橋本一範(1960年12月22日生)
-
取締役久須勇介(1961年6月17日生)
-
取締役西野暁(1961年7月20日生)
-
取締役佐々木浩(1961年8月3日生)
-
取締役南信男(1954年12月7日生)
-
取締役浜田真希男(1958年3月21日生)
-
取締役栗山道義(1943年12月9日生)
-
取締役上門一裕(1958年3月22日生)
-
常任監査役石橋正好(1956年2月13日生)
-
監査役黒木敏郎(1960年11月6日生)
-
監査役滝哲郎(1949年3月2日生)
-
監査役濵岡峰也(1955年11月6日生)
-
監査役石井淳蔵(1947年9月28日生)
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。