有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPJB (EDINETへの外部リンク)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役 髙橋伸子、佐藤康彦、三笠裕司は、社外取締役であります。
2.監査役 末綱隆、山名毅彦、平尾覚は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日付の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年4月1日付の臨時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月25日付の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年6月24日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2021年6月25日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役である佐藤康彦氏は、トヨタ自動車株式会社の国内販売事業本部本部長を兼務しております。当社と
の主な関係につきましては、トヨタ自動車株式会社は当社の親会社であるMS&ADインシュアランスグループホ
ールディングス株式会社発行済株式総数(自己株式を除く)の9.4%(2021年3月31日現在)を保有する大株主であ
り、かつ継続的な保険取引を行っております。
社外取締役である三笠裕司氏は、日本生命保険相互会社の取締役を兼務しております。当社との主な関係につき
ましては、日本生命保険相互会社は当社の親会社であるMS&ADインシュアランスグループホールディングス株
式会社発行済株式総数(自己株式を除く)の6.5%(2021年3月31日現在)を保有する大株主であり、かつ当社と業
務提携を行っております。
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
取締役社長 (代表取締役) | 金 杉 恭 三 | 1956年5月29日生 | 1979年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2008年4月 あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長 2009年4月 執行役員 2010年10月 当社執行役員 2011年4月 常務執行役員 2012年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 取締役専務執行役員 2014年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員 2016年4月 当社取締役社長(現職) 2020年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役副会長 副会長執行役員(現職) MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役副会長 副会長執行役員 | (注)3 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 石 川 均 | 1957年8月23日生 | 1980年4月 同和火災海上保険株式会社入社 2010年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社執行役員人事部長 2010年10月 当社執行役員 2011年4月 執行役員業務品質本部長 2012年4月 常務執行役員神奈川本部長 2015年4月 取締役常務執行役員 2016年4月 取締役専務執行役員 2019年4月 取締役副社長執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 樋 口 昌 宏 | 1959年6月11日生 | 1982年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2014年4月 当社執行役員人事部長 2016年4月 取締役常務執行役員 2017年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2018年4月 当社取締役専務執行役員 2018年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員 2020年4月 当社取締役副社長執行役員(現職) MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 | (注)3 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 赤 林 富 二 | 1960年8月6日生 | 1984年4月 日本生命保険相互会社入社 2012年3月 同社執行役員 2014年7月 同社取締役執行役員 2015年3月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 ニッセイアセットマネジメント株式会社取締役社長 2018年3月 日本生命保険相互会社専務執行役員 2018年7月 同社取締役専務執行役員 2019年3月 同社取締役副社長執行役員 2021年3月 同社取締役(現職) 2021年4月 当社取締役副社長執行役員(現職) | (注)4 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 高 橋 裕 | 1960年4月29日生 | 1983年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 取締役常務執行役員 2018年4月 取締役専務執行役員 2021年4月 取締役副社長執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 専務執行役員 | 田 村 悟 | 1963年2月13日生 | 1985年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2016年4月 当社執行役員経営企画部長 2017年4月 執行役員営業統括部長 2018年4月 取締役常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2020年4月 当社取締役専務執行役員(現職) 2020年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員 2021年4月 同社取締役(現職) | (注)3 | - |
取締役 専務執行役員 | 遠 藤 隆 興 | 1960年9月30日生 | 1983年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2008年4月 あいおい生命保険株式会社執行役員企画部長 2013年4月 三井住友海上あいおい生命保険株式会社取締役執行役員企画部長 2015年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員総合企画部長 2017年4月 au損害保険株式会社取締役社長 2019年4月 当社執行役員 2020年4月 常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員(現職) 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2021年4月 取締役専務執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 常務執行役員 | 北 原 道 夫 | 1960年2月18日生 | 1983年4月 日本銀行入行 2011年5月 同行金沢支店長 2013年7月 同行企画局審議役(国際関係統括) 2015年4月 当社理事 2017年4月 執行役員 2019年6月 取締役執行役員 2020年4月 取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 常務執行役員 | 新 納 啓 介 | 1965年7月5日生 | 1988年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2018年4月 当社執行役員 2020年4月 常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員(現職) 2020年6月 当社取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 常務執行役員 | 一 栁 若 菜 | 1962年2月10日生 | 1982年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2017年4月 当社執行役員 2020年4月 常務執行役員 2021年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員(現職) 2021年6月 当社取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 | 髙 橋 伸 子 | 1953年11月17日生 | 1976年4月 株式会社主婦の友社入社 1986年4月 生活経済ジャーナリストとして独立(現在に至る) 2007年6月 株式会社ベネッセコーポレーション社外監査役 2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社社外監査役 2015年4月 当社取締役(現職) 2015年6月 株式会社西日本シティ銀行社外取締役 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス社外取締役・監査等委員(現職) 2017年4月 JXTGホールディングス株式会社社外監査役 2018年6月 同社社外取締役・監査等委員 | (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
取締役 | 佐 藤 康 彦 | 1960年7月22日生 | 1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年4月 同社常務役員 2017年4月 同社専務役員 2017年6月 当社取締役(現職) 2019年1月 トヨタ自動車株式会社執行役員 2020年7月 同社国内販売事業本部本部長(現職) | (注)3 | - |
取締役 | 三 笠 裕 司 | 1963年9月7日生 | 1986年4月 日本生命保険相互会社入社 2013年3月 同社執行役員 2017年3月 同社常務執行役員 2017年7月 同社取締役常務執行役員 2020年3月 同社取締役専務執行役員(現職) 2020年6月 当社取締役(現職) | (注)3 | - |
監査役 (常勤) | 来 田 廣太郎 | 1958年9月27日生 | 1981年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2016年4月 当社執行役員 2017年4月 常務執行役員 2018年4月 顧問 2018年6月 常勤監査役(現職) | (注)5 | - |
監査役 (常勤) | 緒 方 由貴夫 | 1961年5月21日生 | 1985年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2018年4月 当社執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 顧問 2020年6月 常勤監査役(現職) | (注)6 | - |
監査役 | 末 綱 隆 | 1949年3月8日生 | 1974年4月 警察庁入庁 1994年2月 高知県警察本部長 1997年9月 警察庁長官官房会計課長 2001年9月 警察庁長官官房首席監察官 2002年8月 神奈川県警察本部長 2004年8月 警視庁副総監 2005年9月 宮内庁東宮侍従長 2009年4月 特命全権大使ルクセンブルク国駐箚 2012年8月 日本生命保険相互会社特別顧問(現職) 2018年6月 当社監査役(現職) | (注)5 | - |
監査役 | 山 名 毅 彦 | 1956年1月26日生 | 1980年4月 株式会社東海銀行入行 2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2010年5月 同行常務執行役員 2014年5月 同行専務執行役員 2016年5月 同行副頭取執行役員 2016年6月 同行取締役副頭取 2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取 2018年6月 同行常任顧問(現職) 2021年6月 当社監査役(現職) | (注)7 | - |
監査役 | 平 尾 覚 | 1973年7月4日生 | 1998年4月 検事任官 2008年4月 福岡地方検察庁久留米支部長 2011年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 西村あさひ法律事務所入所(現職) 2015年11月 株式会社大庄社外取締役(現職) 2016年2月 エンデバー・ユナイテッド株式会社社外取締役(現職) 2021年6月 当社監査役(現職) | (注)7 | - |
計 | - |
2.監査役 末綱隆、山名毅彦、平尾覚は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日付の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年4月1日付の臨時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月25日付の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年6月24日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2021年6月25日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役である佐藤康彦氏は、トヨタ自動車株式会社の国内販売事業本部本部長を兼務しております。当社と
の主な関係につきましては、トヨタ自動車株式会社は当社の親会社であるMS&ADインシュアランスグループホ
ールディングス株式会社発行済株式総数(自己株式を除く)の9.4%(2021年3月31日現在)を保有する大株主であ
り、かつ継続的な保険取引を行っております。
社外取締役である三笠裕司氏は、日本生命保険相互会社の取締役を兼務しております。当社との主な関係につき
ましては、日本生命保険相互会社は当社の親会社であるMS&ADインシュアランスグループホールディングス株
式会社発行済株式総数(自己株式を除く)の6.5%(2021年3月31日現在)を保有する大株主であり、かつ当社と業
務提携を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03833] S100LPJB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。