男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役会長兼社長 | | 久保 和喜 | 1959年6月14日生 |
|
| | 1983年12月 | 住友電装株式会社入社 | 1995年1月 | カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長 | 1996年1月 | 当社設立 代表取締役社長 | 2001年1月 | カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長 | 2004年5月 | アップルオートネットワーク株式会社代表取締役社長 | 2004年6月 | CARLYNA TRADING COMPANY LIMITED 取締役 | 2005年3月 | カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長兼社長 | 2005年10月 | 当社代表取締役会長 A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED CEO | 2006年3月 | アップルオートネットワーク株式会社取締役 | 2007年3月 | 当社代表取締役社長 | 2007年4月 | Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任) | 2008年4月 | 北京泰智諮詢有限公司董事 | 2008年12月
2010年10月
2013年1月 2017年1月 | アップルオートネットワーク株式会社取締役会長 当社取締役会長 A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED DIRECTOR(現任) 当社代表取締役会長兼社長(現任) アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 4,002,000 |
代表取締役 | 営業本部長 | 小林 正示 | 1961年1月17日生 |
|
| | 1988年6月 | トヨタカローラ三重株式会社入社 | 1996年1月 | 当社入社 | 2002年1月 | 当社取締役 | 2009年4月 | APハイブリッド株式会社代表取締役(現任) | 2012年3月 | 当社取締役 | 2013年1月 | 当社取締役営業本部長 | 2013年3月 | 当社代表取締役営業本部長(現任) |
| (注)3 | 30,000 |
取締役 | 管理本部長 | 清水 茂記 | 1957年3月19日生 |
|
| | 1980年4月 | 郵船航空サービス株式会社 (現郵船ロジスティクス株式会社)入社 | 1994年4月 | 郵船トラベル株式会社入社 | 1997年4月 | YUSEN TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD.出向 MANAGING DIRECTOR | 2001年4月 | 郵船トラベル株式会社 復帰 | 2011年4月 | 株式会社デンソー郵船トラベル出向 | 2014年9月 | 当社入社 | 2014年12月 | 当社管理本部長 | 2014年12月
2015年3月 | A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED DIRECTOR(現任) 当社取締役管理本部長(現任) アップルオートネットワーク株式会社取締役(現任) | 2015年4月 | Apple Auto Auction (Thailand) Company Limited.DIRECTOR(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 長塚 秀明 | 1973年8月26日生 |
|
| | 1997年4月 | ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社 | 2004年6月 | 株式会社VTキャピタル入社 | 2005年1月 | アップルオートネットワーク株式会社入社 | 2010年3月 2013年3月 2015年3月
2017年3月 | 同社取締役 当社取締役(現任) アップルオートネットワーク株式会社常務取締役 同社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | ― |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 春井 勝匡 | 1978年1月8日生 |
|
| | 2000年9月 | 株式会社入社エービック(現NTTデータエービック)入社 | 2003年4月 | 株式会社ガリバーインターナショナル入社 | 2007年10月 | 株式会社ジートレーディング入社営業企画部 部長 海外自動車部 部長 | 2010年8月 | シグマインターナショナル株式会社設立 | 2011年11月 2013年3月 | 同社代表取締役(現任) 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 加藤 一夫 | 1954年7月9日生 |
|
| | 1978年4月 | 株式会社内田洋行入社 | 1984年6月 | オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社 | 1989年6月 | 大和證券株式会社入社 | 2004年8月 | 同社 投資銀行本部事業法人第6部長 | 2006年10月 | 株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任) | 2014年3月 | 当社社外取締役(現任) | 2014年12月 | 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 西田 宜正 | 1950年1月27日 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 2002年4月 | 同社常務執行役員 | 2007年6月 | 株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員 | 2011年6月 | 同社取締役会長兼会長執行役員 | 2012年6月 | 株式会社シー・アイ・シー社外取締役(現任) | 2016年4月 | 株式会社タカキュー社外取締役(現任) | 2016年6月 | 株式会社オリエントコーポレーション特別顧問(現任) | 2017年3月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
常勤監査役 | | 池田 進吾 | 1956年6月10日生 |
|
| | 1983年10月 | 東海電線株式会社(現住友電装株式会社)入社 | 2006年3月 | 当社入社 | 2013年3月 | 当社常勤監査役(現任) カーコンサルタントメイプル株式会社監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 前田 赳人 | 1936年3月24日生 |
|
| | 1967年4月 | トヨタカローラ三重株式会社入社 | 1990年6月 | 同社取締役 | 2000年4月 2004年3月 2009年3月 2010年6月 | トヨタビスタ三重株式会社入社 当社監査役 当社監査役辞任 当社監査役(現任) |
| (注)5 | 3,600 |
監査役 | | 大塚 静生 | 1948年12月2日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 | 2001年4月 | 株式会社みずほ銀行 姫路支店長 | 2001年9月 | 株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事 | 2002年7月 | 同社 執行役員 | 2004年7月 | 同社 常務執行役員 | 2008年7月 | 中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス | 2014年3月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 4,035,600 |
(注)1.取締役春井勝匡、加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。
2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
3.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2014年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、森本徹を第1順位、三宅泰司を第2順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
森本 徹 | 1945年1月1日生 |
|
| | 1963年4月 | 日立クレジット株式会社入社 | 1977年6月 | 学研代理店経営 | 2007年6月 | 有限会社オートリースゼロワン入社 |
| 3,600株 |
三宅 泰司 | 1942年11月1日生 |
|
| | 1961年4月 | 三重トヨペット株式会社入社 | 1984年5月 | サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役 | 2016年4月 | 同社取締役会長(現任) |
| ― |
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。