有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024ZI
アンリツ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | グループCEO | 橋本 裕一 | 1949年10月20日生 |
| (注3) | 28 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 副社長 計測事業グループプレジデント | 田中 健二 | 1952年3月13日生 |
| (注3) | 8 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 産業機械事業グループプレジデント | 政 文祐 | 1952年3月26日生 |
| (注3) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 経営企画総括 コーポレート総括 コンプライアンス総括 | 谷合 俊澄 | 1957年11月23日生 |
| (注3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 財務総括 | 窪田 顕文 | 1960年1月27日生 |
| (注3) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 青井 倫一 | 1947年2月16日生 |
| (注3) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 関 孝哉 | 1953年7月9日生 |
| (注3) | - | |||||||||||||||||||||||||
取締役 | 青木 昭明 | 1941年10月18日生 |
| (注3) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 山口 重久 | 1952年6月11日生 |
| (注4) | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 菊川 知之 | 1954年1月6日生 |
| (注5) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 田中 信義 | 1947年7月6日生 |
| (注4) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 神谷 國廣 | 1944年8月16日生 |
| (注4) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 86 |
(注1)取締役青井倫一、関孝哉、青木昭明の3名は、社外取締役であります。
(注2)監査役田中信義、神谷國廣の両名は、社外監査役であります。
(注3)取締役8名の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注4)監査役山口重久、田中信義、神谷國廣の3名の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年間であります。
(注5)監査役菊川知之の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
児嶋 隆 | 1950年5月18日生 | 1975年12月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1979年8月 公認会計士登録 1986年6月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)退職 同年7月 パリバ金融投資会社入社 東京駐在員事務所経理課長 1987年7月 同社退職 チェース・マンハッタン銀行入社 東京支店管理会計課長 1988年10月 同社退職 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 1992年8月 米国公認会計士登録(モンタナ州、2000年8月 イリノイ州) 1998年6月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退職 同年7月 岡山大学経済学部助教授 2001年4月 同大学同学部教授 2003年3月 同大学同学部教授退任 同年4月 中央大学商学部教授(現在に至る) | - |
(注7)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
地 位 | 氏 名 | 地 位 | 氏 名 |
社長 | 橋本 裕一 | 執行役員 | 窪田 顕文 |
副社長 | 田中 健二 | 執行役員 | ゲラルド・オストハイマー |
常務執行役員 | 政 文祐 | 執行役員 | 橋本 康伸 |
常務執行役員 | 城野 順吉 | 執行役員 | 服部 司 |
常務執行役員 | 高橋 敏彦 | 執行役員 | 清家 高志 |
執行役員 | 谷合 俊澄 | 執行役員 | ウェイド・ヒューロン |
執行役員 | 舟橋 伸夫 | 執行役員 | 脇永 徹 |
執行役員 | 永田 修 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01774] S10024ZI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。