男性14名 女性4名 (役員のうち女性の比率22.2%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 吉田 昭夫 | 1960年5月26日生 |
|
| | 1983年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2005年9月 | 同社 東北開発部長 | 2009年9月 | イオンリテール㈱関東開発部長 | 2011年2月 | 当社 国際企画部統括部長 | 2011年3月 | イオングループ中国本社取締役 | 2011年3月 | 当社 中国本部中国開発統括部長 | 2012年3月 | 当社 中国本部長 | 2014年4月 2014年5月
2015年2月 2015年4月 | 当社 営業本部長兼中国担当 当社 常務取締役営業本部長兼中国担当 当社 代表取締役社長兼中国担当 当社 代表取締役社長(現任) | 2016年3月
2019年3月
| イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当 イオン㈱代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当(現任) |
| (注)3 | 230 |
取締役副社長 | 開発担当 | 岩本 馨 | 1954年8月7日生 |
|
| | 1977年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2001年4月 | 同社 SC開発本部近畿開発部長 | 2005年3月 | 同社 開発本部西日本開発部長 | 2008年4月 | 当社 開発担当付 | 2008年5月 | 当社 取締役開発本部副本部長 | 2009年5月 | 当社 取締役開発本部長 | 2010年5月 | 当社 常務取締役開発本部長 | 2012年5月 2019年4月 | 当社 専務取締役開発本部長 当社 取締役副社長開発担当(現任) |
| (注)3 | 187 |
取締役副社長 | 財経担当兼海外事業担当 | 千葉 清一 | 1955年7月28日生 |
|
| | 1978年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | 1993年9月 | 同行 ニューヨーク支店次長 | 2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)審査第三部副部長 | 2002年10月 | 同行 企業第四部長 | 2003年5月 | 同行 グローバル企業第二部長 | 2005年4月 | 同行 執行役員企業推進第一部長 | 2007年4月 | 同行 常務執行役員 | 2010年5月 | イオン㈱執行役 | 2010年5月 | 同社 グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者 | 2010年5月 | 当社監査役 | 2011年3月 | イオン㈱グループ財務最高責任者 | 2013年5月 2015年4月
2019年4月 | 当社 専務取締役財経本部長 当社 専務取締役財経本部長兼アセアン担当 当社 取締役副社長財経担当兼海外事業担当(現任) |
| (注)3 | 100 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
常務取締役 | 営業本部長 | 三嶋 章男 | 1958年11月8日生 |
|
| | 2000年4月 | 当社 入社 | 2006年7月 | 当社 リーシング本部既存店統括部長 | 2007年7月 | 当社 イオンモール木曽川ゼネラルマネージャー | 2009年5月 | 当社 営業本部リーシング統括部関東・東北リーシング部長 | 2011年4月 | 当社 営業本部リーシング統括部長 | 2012年5月 | 当社 取締役リーシング本部長 | 2013年4月
2015年4月 | 当社 取締役営業本部リーシング統括部長 当社 取締役リーシング本部長 | 2016年5月 2017年4月 | 当社 常務取締役リーシング本部長 当社 常務取締役営業本部長(現任)
|
| (注)3 | 93 |
常務取締役 | リーシング本部長 | 藤木 光広 | 1960年11月21日生 |
|
| | 1985年4月 | 当社 入社 | 2011年4月 | 当社 イオンモール新居浜ゼネラルマネージャー | 2012年11月 | 当社 イオンモール宮崎ゼネラルマネージャー | 2013年4月 | 当社 営業本部西日本事業部長 | 2014年9月 | 当社 営業本部中四国事業部長 | 2015年2月 | 当社 営業本部副本部長 | 2015年4月 2015年5月 2017年4月 2018年5月
| 当社 営業本部長 当社 取締役営業本部長 当社 取締役リーシング本部長 当社 常務取締役リーシング本部長(現任) |
| (注)3 | 51 |
常務取締役 | アセアン本部長兼デジタル推進部長 | 玉井 貢 | 1962年7月5日生 |
|
| | 1999年7月 | イオンクレジットサービス㈱入社 | 2006年5月 | 同社 取締役財務経理統括部長 | 2007年4月 | 同社 取締役財務経理本部長 | 2010年3月 | 同社 取締役関連企業統括部長 | 2011年5月 | 同社 執行役員関連企業統括部関連企業管理部長 | 2012年3月 | イオン㈱グループ経営管理責任者補佐 | 2012年5月 | イオン九州㈱監査役 | 2012年5月 | イオンディライト㈱監査役 | 2012年8月 | 当社 管理本部長 | 2013年4月 | 当社 アセアン本部長 | 2013年5月 2019年4月 | 当社 取締役アセアン本部長 当社 常務取締役アセアン本部長兼デジタル推進部長(現任) |
| (注)3 | 39 |
常務取締役 | 中国本部長 | 佐藤 久之 | 1957年12月8日生 |
|
| | 1981年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1990年3月 | 同社 東北開発部 | 2008年10月 | 永旺商業有限公司 開発部長 | 2011年3月 | 当社 中国本部イオンモール北京天津開発部長 | 2012年9月 | 当社 中国本部中国開発統括部長 | 2014年4月
2016年3月
| AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.総経理 AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.開発統括部長(現任) | 2016年4月 | 当社 中国本部長 | 2016年4月 | AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.総経理(現任) | 2016年5月 2019年4月 | 当社 取締役中国本部長 当社 常務取締役中国本部長(現任) |
| (注)3 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役相談役 | | 岡田 元也 | 1951年6月17日生 |
|
| | 1979年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1990年5月 | 同社 取締役 | 1992年2月 | 同社 常務取締役 | 1995年5月 | 同社 専務取締役 | 1997年6月 | 同社 代表取締役社長 | 1998年5月 | 当社 取締役 | 2002年5月 | 当社 取締役相談役(現任) | 2003年5月 | イオン㈱取締役兼代表執行役社長 | 2012年3月 | 同社取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任) | 2015年2月 | イオンリテール㈱取締役相談役(現任) |
| (注)3 | 52 |
取締役 | 管理本部長 | 岡本 正彦 | 1958年4月8日生 |
|
| | 1981年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1997年3月 | 同社 メガマート事業本部人事総務部長 | 2000年3月 | 同社 近畿事業本部人事教育部長 | 2001年3月 | 同社 本社事務センター長 | 2006年4月 | 同社 ビジネスサポート業務部長 | 2008年9月 | 同社 関東カンパニー人事教育部長 | 2015年2月 | 当社 管理本部総務部長 | 2018年4月 | 当社 管理本部長 | 2018年5月 | 当社 取締役管理本部長(現任) |
| (注)3
| 1 |
取締役 | 開発企画統括部長 | 横山 宏 | 1964年5月29日生 |
|
| | 1987年4月 | 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 | 2000年10月 | 中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)不動産投資開発部 課長 | 2004年4月 | 当社 入社 | 2004年4月 | 当社 管理本部財務経理グループ 財務グループマネージャー | 2007年8月 2013年5月 2017年4月 2017年5月 | 当社 管理本部財務経理部長 当社 財経本部財経統括部長 当社 開発本部開発企画統括部長 当社 取締役開発本部開発企画統括部長(現任) |
| (注)3
| 18 |
取締役 | デジタル推進統括部長 | 伴井 明子 | 1971年8月7日生 |
|
| | 2003年12月 | ㈱ダイヤモンドシティ(現イオンモール㈱)入社 | 2011年4月 | 当社 イオンモール都城駅前ゼネラルマネージャー | 2013年4月 | 当社 イオンモール福津ゼネラルマネージャー | 2016年7月
2018年3月 | イオンモールキッズドリーム合同会社 代表職務執行者(現任) 当社 営業本部デジタル推進統括部長 | 2018年5月 | 当社 取締役営業本部デジタル推進統括部長(現任) |
| (注)3
| 25 |
取締役 | アセアン本部ベトナム責任者 | 岩村 康次 | 1966年3月7日生 |
|
| | 2005年8月 | 当社 入社 | 2007年8月 | 当社 企画開発部企画開発第一グループゼネラルマネージャー | 2009年5月 | 当社 開発本部関東・東北開発部長 | 2013年4月 2016年5月
2019年5月 | 当社 開発本部開発統括部長 AEONMALL VIETNAM CO.,LTD General Director(現任) 当社 取締役アセアン本部ベトナム責任者(現任) |
| (注)3
| 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | | 平 真美 | 1962年2月20日生 |
|
| | 1987年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1990年10月 | 早川善雄税理士事務所入所 | 1991年9月 | 公認会計士登録 | 1992年4月 | 税理士登録 | 2002年10月 | 税理士法人早川・平会計パートナー(現任) | 2011年5月 2014年5月 2014年6月 | 当社 社外監査役 当社 社外取締役(現任) スズデン㈱社外監査役 | 2016年3月 2016年6月 | 井関農機㈱社外監査役(現任) スズデン㈱社外取締役(現任)
|
| (注)3
| ― |
取締役 | | 河端 政夫 | 1948年8月10日生 |
|
| | 1971年4月 | パイオニア㈱入社 | 1996年11月 | パイオニア イギリス社長 | 2004年6月 | パイオニア㈱常務執行役員広報・IR、リスク管理担当 | 2008年4月
2009年6月 | パイオニアノースアメリカ会長兼 CEO パイオニア㈱顧問 | 2010年7月 | 公益財団法人音楽鑑賞振興財団事務局長 | 2012年7月
2014年9月 2015年5月 | 公益財団法人日本英語検定協会アドバイザー ブレインウッズ㈱顧問(現任) 当社 社外取締役(現任) | 2015年6月
2018年6月 | 一般社団法人日本英語交流連盟理事(現任) 学校法人国際基督教大学監事(現任) |
| (注)3
| ― |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
監査役 (常勤) | | 渡部 まき | 1965年9月7日生 |
|
| | 1988年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1992年7月 | 同社 兵庫経理課 | 1993年11月 2010年3月 | 同社 経理部主計課 同社 経理部長 | 2013年8月 2017年5月 2018年5月 | イオン㈱連結経理部長 当社 監査役(非常勤) 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 村松 高男 | 1953年10月1日生 |
|
| | 1979年4月 | 東京国税局入局 | 1988年4月 | 東京地方検察庁 特捜部主任捜査官 | 1991年7月 | 国税庁 調査査察部査察官 | 1998年7月 2003年7月 | 国税庁 調査査察部主査 渋谷税務署 副署長 | 2005年7月 2009年7月 2010年7月 | 東京国税局 査察部統括国税査察官 大阪国税局 首席監察官 国税庁 首席監察官 | 2012年7月 2013年6月 2014年10月
| 名古屋国税局 総務部長 高松国税局長 税理士登録 村松税理士事務所所長(現任) | 2015年4月 2016年4月
2016年5月 2016年6月 | ベステラ㈱社外監査役(現任) セレンディップ・コンサルティング㈱社外監査役(現任) 当社 社外監査役(現任) グローブライド㈱社外取締役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 鳥居 江美 | 1978年9月4日生 |
|
| | 2005年11月 | 司法試験合格 | 2006年4月 | 司法修習生 | 2007年9月 2015年4月
2019年4月
2019年5月 | のぞみ総合法律事務所 入所 厚生労働省 関東信越地方年金記録訂正審議委員会委員(現任) のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任) 当社 社外監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 速水 英樹 | 1973年3月15日生 |
|
| | 1996年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1997年9月 | 同社 コントロール部 | 2008年5月 | 同社 グループコントロール部 | 2009年4月 2010年5月 | 同社 経営管理部 ペットシティ㈱(現イオンペット㈱)監査役 | 2012年5月 2016年2月 2017年2月 2017年3月 2018年5月 | ㈱コックス取締役経営管理部長 同社 取締役管理担当 同社 管理本部長兼事業推進本部長 イオン㈱ 経営管理部長(現任) 当社 監査役(現任)
|
| (注)4 | ― |
| | | | 計 | | 814 |
(注)1.取締役 平真美、河端政夫の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 渡部まき、村松高男、鳥居江美の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間