有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AXX
イワブチ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 営業本部長 | 内田 秀吾 | 1958年7月13日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 2014年6月~ 2016年6月 | 28 |
2002年3月 | 福岡支店長 | ||||||
2006年6月 | 取締役就任 営業第一部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役 営業本部営業統括部長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長 | ||||||
2011年4月 | 専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長 | ||||||
2012年4月 | 代表取締役社長就任 営業本部長 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任) | ||||||
専務取締役 | 経理部長 | 池谷 謙一 | 1948年3月6日生 | 1970年4月 | 住友商事㈱入社 | 2014年6月~ 2016年6月 | 16 |
2000年6月 | 同社金属資源経理部部長代理 | ||||||
2002年2月 | 当社入社、経理部副部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任 経理部長 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役就任 経理部長 | ||||||
2013年6月 | 専務取締役就任 経理部長 (現任) | ||||||
常務取締役 | 製造部長 | 宮﨑 洋一 | 1955年1月28日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2013年6月~ 2015年6月 | 22 |
2000年3月 | 営業統括部長 | ||||||
2002年3月 | 名古屋支店長 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任 名古屋支店長 | ||||||
2006年3月 | 取締役 製造部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役就任 製造部長 (現任) | ||||||
常務取締役 | 大阪支店長 | 西澤 良 | 1953年4月3日生 | 1977年3月 | 当社入社 | 2014年6月~ 2016年6月 | 23 |
2001年3月 | 福岡支店長 | ||||||
2006年6月 | 取締役就任 大阪支店長 | ||||||
2010年10月 | 取締役 大阪支店長兼広島支店長 | ||||||
2013年4月 | 取締役 大阪支店長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役就任 大阪支店長 (現任) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 遠藤 雅道 | 1955年10月3日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2013年6月~ 2015年6月 | 9 |
2002年3月 | 情報システム部長 | ||||||
2011年4月 | 総務部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 総務部長(現任) | ||||||
取締役 | 社長室長 | 篠崎 泰之 | 1951年7月24日生 | 1975年4月 | 住友商事㈱入社 | 2013年6月~ 2015年6月 | 3 |
2000年11月 | 同社鉄鋼第二本部大阪薄板・ステンレス部長 | ||||||
2002年8月 | マツダスチール㈱出向 社長 | ||||||
2006年6月 | NANJING BAOSTEEL SUMMIT METAL PRODUCTS CO.,LTD出向 総経理 | ||||||
2009年4月 | 住友商事㈱金属事業部門鉄鋼第二本部長付 | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2011年8月 | 取締役 社長室長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部営業統括部長 | 大石 眞 | 1950年7月22日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 2014年6月~ 2016年6月 | 12 |
2004年3月 | 仙台支店長 | ||||||
2008年4月 | 営業第一部長 | ||||||
2012年4月 | 営業本部営業統括部長兼営業第一部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役就任 営業本部営業統括部長兼営業第一部長 | ||||||
2013年4月 | 取締役 営業本部営業統括部長 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業第二部長 | 渡邉 尚浩 | 1956年2月14日生 | 1980年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2013年6月~ 2015年6月 | 2 |
2001年8月 | 東日本電信電話㈱山梨支店設備部長 | ||||||
2004年4月 | NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神奈川支店長 | ||||||
2006年4月 | 同社首都圏支店設備部長 | ||||||
2009年4月 | 当社入社、営業第二部担当部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役就任 営業第二部長 (現任) | ||||||
取締役 | 札幌支店長 | 早坂 敏朗 | 1949年3月28日生 | 1967年4月 | 北海道電力㈱入社 | 2014年6月~ 2016年6月 | 3 |
2004年4月 | 北電営配エンジニアリング㈱(現ほくでんサービス㈱)出向 岩見沢支社長 | ||||||
2007年4月 | ほくでんサービス㈱事業開発部部長 | ||||||
2011年4月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 札幌支店長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任 札幌支店長(新任) | ||||||
常勤監査役 | 高橋 明 | 1948年9月2日生 | 1971年4月 | 当社入社 | 2013年6月~ 2017年6月 | 11 | |
2007年4月 | 営業第二部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役就任 営業第二部長 | ||||||
2013年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 佐藤 初 | 1949年1月18日生 | 1967年2月 | 当社入社 | 2012年6月~ 2016年6月 | 26 | |
1997年7月 | 製品開発部長 | ||||||
2004年6月 | 製造部長 | ||||||
2006年3月 | 札幌支店長 | ||||||
2009年6月 | 取締役就任 札幌支店長 | ||||||
2012年4月 | 札幌支店担当取締役 | ||||||
2012年6月 | 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 髙﨑 勝秀 | 1944年9月19日生 | 1967年4月 | ㈱下谷金属入社 | 2011年6月~ 2015年6月 | ― | |
2000年8月 | 同社取締役執行役員第三営業部長 | ||||||
2004年8月 | 同社常務取締役常務執行役員第三営業部長 | ||||||
2006年8月 | 東高通信工業㈱常務取締役常務執行役員経営総括担当 | ||||||
2008年8月 | 同社専務取締役専務執行役員経営総括担当兼工場長 | ||||||
2010年8月 | 同社取締役(非常勤) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2013年9月 | 同社顧問就任(現任) | ||||||
監査役 | 田中 正人 | 1953年6月29日生 | 1977年4月 | 住友商事㈱入社 | 2011年6月~ 2015年6月 | ― | |
1998年2月 | 同社米国住友商事会社サンフランシスコ支店 | ||||||
2004年8月 | 同社鉄鋼第二本部ステンレス・線材特殊鋼部長付 | ||||||
2007年6月 | 同社大阪ステンレス・線材特殊鋼部長付 | ||||||
2010年5月 | 同社大阪薄板ステンレス線材特殊鋼部長付 | ||||||
2011年6月 | 同社鉄鋼第二本部長付 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 同社鋼板・建材本部本部長付 (現任) | ||||||
監査役 | 小泉 敏幸 | 1963年2月11日生 | 1985年4月 | 安田火災海上保険㈱(現㈱損害保険ジャパン)入社 | 2014年6月~ 2018年6月 | ― | |
2006年7月 | ㈱損害保険ジャパン三重支店松阪支社長 | ||||||
2011年4月 | 同社営業企画部事業推進室部長 | ||||||
2013年4月 | 同社千葉西支店長 | ||||||
2013年10月 | 日本興亜損害保険㈱千葉西支店長兼㈱損害保険ジャパン千葉西支店長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(新任) | ||||||
計 | 155 |
(注) 1.監査役髙﨑勝秀、田中正人及び小泉敏幸は、社外監査役であります。
2.監査役髙﨑勝秀は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01439] S1002AXX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。