有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZWS
ウェルス・マネジメント株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 10名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役田中宏明は社外取締役であります。
2.監査役小澤善哉及び森島義博は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役長田徳夫の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 千 野 和 俊 | 1957年12月7日 | 1981年4月 | 三菱地所住宅販売㈱入社 | (注)3 | 333,400 |
2001年4月 | 三菱地所投資顧問㈱投資営業部長 | ||||||
2003年4月 | 同社取締役 | ||||||
2006年4月 | ウェルス・マネジメント㈱(現リシェス・マネジメント㈱)設立 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年2月 | WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役(現任) | ||||||
2014年10月 | ㈱日本證券新聞リサーチ取締役 | ||||||
取締役 | - | 島 根 秀 明 | 1965年11月27日 | 1989年4月 | 野村證券㈱入社 | (注)3 | - |
1996年10月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
1999年1月 | Meridian Asset Management Ltd. 最高投資責任者 | ||||||
2000年9月 | SBI-E2 Capital (HK) Ltd. 取締役執行役員 | ||||||
2002年11月 | Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者 | ||||||
2003年1月 | ソフトバンク・インベストメント㈱執行役員社長室長 | ||||||
2005年1月 | SBIホールディングス㈱経営企画室長 | ||||||
2006年4月 | トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者 | ||||||
2010年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年10月 | マネックスグループ㈱執行役員社長室室長 | ||||||
2011年6月 | 同社戦略企画室長 黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱(現あかつきフィナンシャルグループ㈱)取締役 | ||||||
2011年9月 | あかつき証券㈱取締役 | ||||||
2011年10月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役会長 あかつき証券㈱代表取締役会長 | ||||||
2012年4月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役社長 あかつき証券㈱取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | あかつき証券㈱取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
2014年7月 | NSホールディングス㈱取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | EWアセットマネジメント㈱取締役(現任) | ||||||
2015年1月 | ㈱日本證券新聞リサーチ代表取締役社長 | ||||||
2016年2月 | リードウェイ㈱取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 奥 山 泰 | 1963年4月12日 | 1988年4月 | 日興証券㈱入社 | (注)3 | 35,200 |
1995年3月 | 同社 トレーディングシステム開発部 | ||||||
1998年4月 | ㈱グローバル・ラップ・サービシーズ出向 | ||||||
2001年12月 | 当社入社 | ||||||
2002年9月 | 当社取締役 | ||||||
2004年9月 | 当社専務取締役 | ||||||
2007年1月 | ㈱日本證券新聞社取締役 | ||||||
2008年7月 | ドリームバイザー・ファイナンシャル㈱取締役 | ||||||
2010年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年10月 | ㈱日本證券新聞リサーチ監査役 | ||||||
2015年4月 | リシェス・マネジメント㈱取締役(現任) | ||||||
2016年5月 | ウェルス・モーゲージ㈱取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 工 藤 英 人 | 1964年12月19日 | 1987年4月 | 東洋信託銀行㈱入行 | (注)3 | - |
1997年4月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
1999年4月 | イー・トレード㈱取締役 | ||||||
2000年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年11月 | 同社取締役 ワールド日栄証券㈱顧問 | ||||||
2003年12月 | 同社専務取締役 | ||||||
2004年2月 | ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役副社長兼COO | ||||||
2008年3月 | 黒川木徳証券㈱(現あかつき証券㈱)専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2010年3月 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱(現あかつきフィナンシャルグループ㈱)執行役員 | ||||||
2010年10月 | 同社代表取締役会長CEO 黒川木徳証券㈱(現あかつき証券㈱)専務取締役 | ||||||
2011年2月 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱(現あかつきフィナンシャルグループ㈱)代表取締役社長 | ||||||
2011年3月 | 黒川木徳キャピタルマネージメント㈱(現キャピタル・ソリューション㈱)代表取締役 | ||||||
2011年6月 | 豊商事㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱取締役(現任) あかつき証券㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年2月 | リードウェイ㈱取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 濱岡 洋一郎 | 1953年9月24日 | 1976年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)3 | - |
2000年4月 | ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
2012年7月 | NSホールディングス㈱代表取締役(現任) | ||||||
2012年8月 | ㈱トータルエステート取締役(非常勤)(現任) | ||||||
2012年11月 | 日本プロロジスリート投資法人監督役員(現任) EWアセットマネジメント㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役 | ||||||
2014年5月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱顧問(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 北 野 道 弘 | 1976年8月14日 | 2000年4月 | 洸陽フューチャーズ㈱(現あかつきフィナンシャルグループ㈱)入社 | (注)3 | - |
2010年10月 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱(現あかつきフィナンシャルグループ㈱)内部統制統括室長 | ||||||
2011年6月 | 黒川木徳証券㈱(現あかつき証券㈱)内部統制室長 | ||||||
2012年8月 | ㈱日本證券新聞社取締役 当社経営企画部部長 | ||||||
2012年9月 | 当社取締役経営企画部部長 | ||||||
2013年4月 | ㈱トレード・ラボ取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年7月 | ウェルス・マネジメント㈱(現リシェス・マネジメント㈱)監査役(現任) | ||||||
2013年11月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱社長室室長(現任) | ||||||
2013年12月 | キャピタル・エンジン㈱取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
2014年8月 | ㈱マイトランク取締役(現任) | ||||||
2014年10月 | EWアセットマネジメント㈱取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
2015年8月 | 当社財務部長 | ||||||
2016年2月 | リードウェイ㈱取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 田 中 宏 明 | 1965年4月21日 | 1996年4月 | 弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所 | (注)3 | - |
2000年10月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱入社 | ||||||
2002年10月 | オリックス㈱入社 | ||||||
2006年8月 | みずほ証券㈱入社 | ||||||
2008年1月 | エートス・ジャパン・エルエルシー入社 | ||||||
2009年1月 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
2009年10月 | U&Iアドバイザリーサービス㈱取締役 | ||||||
2011年6月 | ㈱東京スター銀行取締役 | ||||||
2014年1月 | ㈱やる気スイッチグループホールディングス監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー㈱代表取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | 平出・高橋法律事務所弁護士(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | - | 長 田 徳 夫 | 1950年12月14日 | 1973年4月 | 黒川木徳証券㈱(現あかつき証券㈱)入社 | (注)4 | - |
1999年3月 | 同社本店第1営業部長 | ||||||
2000年6月 | 同社経理部長 | ||||||
2003年9月 | 同社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2004年7月 | 同社取締役管理本部長兼経理部長兼引受本部長 | ||||||
2005年4月 | 同社取締役コンプライアンス本部長兼管理副本部長兼引受本部長 | ||||||
2008年3月 | 同社取締役コンプライアンス本部長兼引受本部長 | ||||||
2008年6月 | 同社監査役 | ||||||
2008年11月 | 同社常務執行役員コンプライアンス本部長 | ||||||
2011年6月 | 同社監査役 | ||||||
2012年11月 | あかつきキャピタルマネージメント㈱(現キャピタル・ソリューション㈱)監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | あかつきフィナンシャルグループ㈱監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 小 澤 善 哉 | 1967年5月27日 | 1990年4月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | 25,600 |
1993年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年1月 | 小澤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2002年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2006年12月 | ㈱日本證券新聞社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 森 島 義 博 | 1951年1月24日 | 1974年3月 | 三菱信託銀行㈱入社 | (注)5 | - |
1996年10月 | 菱信住宅販売㈱常務取締役(出向) | ||||||
1999年2月 | 三菱信託銀行㈱東京営業第6部長 | ||||||
2001年4月 | 明海大学不動産学研究科・不動産学部 客員教授 | ||||||
2002年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱不動産コンサルティング部長 | ||||||
2006年4月 | 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役(現任) | ||||||
2011年4月 | 有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役(現任) 森島不動産コンサルタンツ 代表(現任) | ||||||
2012年3月 | ケネディクス不動産投資法人(現ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 394,200 |
2.監査役小澤善哉及び森島義博は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役長田徳夫の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03801] S1007ZWS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。