男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
2015年6月24日現在
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | | 牧 貞夫 | 1952年8月19日生 |
|
| | 1975年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2004年6月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 経営企画部長 | 2005年6月 | 同社 取締役 第一法人営業本部長 | 2006年8月 | 同社 取締役 法人事業本部第一法人営業本部長 | 2007年4月 | 同社 取締役 法人事業本部副事業本部長、第一法人営業本部長兼務 | 2007年6月 | 同社 取締役 法人事業本部副事業本部長、第一法人営業本部長兼務、グローバル事業本部副事業本部長兼務 | 2008年6月 | 同社 常務取締役 グローバル事業本部長 | 2010年6月 | 同社 代表取締役副社長 グローバル事業本部長、コーポレート担当 | 2011年8月 | 同社 代表取締役副社長 グローバル担当、コーポレート担当 | 2012年6月 | 当社 代表取締役副社長 事業戦略担当 | 2013年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 13,699 |
代表取締役 副社長 | | 西村 善治 | 1954年3月27日生 |
|
| | 1976年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2000年7月 | 当社 取締役(2004年6月まで) | 2004年7月 | 当社 開発推進部 部長 | 2005年6月 | 当社 取締役 経営企画部長 | 2008年6月 | 当社 取締役 開発推進部長 | 2010年6月 | 当社 常務取締役 開発推進部長 | 2012年6月 | 当社 常務取締役 ビル事業本部長 | 2013年6月 | 当社 代表取締役副社長 ビル戦略担当、CSR担当 | 2014年6月 | 当社 代表取締役副社長 プロジェクト推進部担当、CSR担当 大手町まちづくり㈱ 代表取締役(現任) | 2015年6月 | 当社 代表取締役副社長(現任) |
| (注)3 | 22,317 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 経営企画部長 ITイノベーション部担当 | 篠田 智 | 1954年1月13日生 |
|
| | 1977年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2007年4月 | 当社 営業本部 担当部長 | 2007年6月 | 当社 取締役 営業本部副本部長、営業本部法人営業部長 | 2007年7月 | 当社 取締役 ソリューション営業本部副本部長、ソリューション営業本部第一ソリューション部長 | 2010年4月 | 当社 取締役 ソリューション営業本部副本部長、ソリューション営業本部第一ソリューション部長、ソリューション営業本部第二ソリューション部長 | 2010年7月 | 当社 取締役 財務部長 | 2012年6月 | 当社 常務取締役 財務部長 | 2013年6月 | 当社 常務取締役 経営企画部長、財務部長 | 2013年7月 | 当社 常務取締役 経営企画部長、財務部担当、ITイノベーション部担当 | 2014年6月 | 当社 常務取締役 経営企画部長、ITイノベーション部担当(現任) |
| (注)3 | 18,013 |
常務取締役 | ビル事業本部長 | 長谷川 和弘 | 1953年8月20日生 |
|
| | 1972年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2008年4月 | 当社 総務部 担当部長 | 2008年5月 | 当社 ソリューション営業本部ファンドビジネス部 担当部長 | 2008年6月 | 当社 取締役 ソリューション営業本部副本部長、ソリューション営業本部ファンドビジネス部長 | 2009年7月 | 当社 取締役 不動産投資推進部長 | 2013年6月 | 当社 常務取締役 ビル事業本部長 | | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス㈱ 代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社 常務取締役 ビル事業本部長、東海支店担当、北海道支店担当 | 2014年10月 | 当社 常務取締役 ビル事業本部長(現任) |
| (注)3 | 20,878 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 商業ビジネス担当 グローバルビジネス担当 | 楠本 正幸 | 1955年8月19日生 |
|
| | 1979年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2003年1月 | 東日本電信電話㈱ 人事部 担当部長(当社へ出向) | 2004年4月 | 当社 開発推進部 担当部長 | 2009年4月 | 当社 商業事業推進部長 | 2011年6月 | 当社 取締役 商業事業推進部長 | 2013年2月 | 当社 取締役 商業事業推進部長、開発推進部次長、開発推進部グローバルビジネス室長 | 2013年6月 | 当社 取締役 商業事業推進部長、開発推進部次長、開発推進部グローバルビジネス室長、中国支店担当、九州支店担当 | 2013年10月 | 当社 取締役 商業事業推進部長、プロジェクト推進部次長、プロジェクト推進部グローバルビジネス室長、中国支店担当、九州支店担当 | 2014年6月 | 当社 取締役 商業事業推進部長、プロジェクト推進部グローバルビジネス室長、中国支店担当、九州支店担当 | 2014年7月 | 当社 取締役 商業事業部長、グローバル事業部長、中国支店担当、九州支店担当 | 2014年10月 | 当社 取締役 商業事業部長、グローバル事業部長 | 2015年6月 | 当社 常務取締役 商業ビジネス担当、グローバルビジネス担当(現任) |
| (注)3 | 13,164 |
取締役 | 住宅事業部長 | 北村 明義 | 1957年5月26日生 |
|
| | 1981年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2006年6月 | 東日本電信電話㈱ 総務人事部医療・健康管理センタ関東病院 事務長 | 2011年6月 | 当社 取締役 ソリューション営業本部副本部長、ソリューション営業本部第一ソリューション部長、ソリューション営業本部第二ソリューション部長、東海支店担当、中国支店担当、九州支店担当、北海道支店担当 | 2011年7月 | 当社 取締役 資産活用推進部長、東海支店担当、中国支店担当、九州支店担当、北海道支店担当 | 2012年6月 | 当社 取締役 住宅事業部長(現任) |
| (注)3 | 8,481 |
取締役 | 関西支店長 | 塩川 完也 | 1958年4月16日生 |
|
| | 1984年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2005年4月 | ㈱エヌ・ティ・ティファシリティーズ 関西事業本部建築事業部長 | 2008年7月 | 東日本電信電話㈱ 財務部不動産企画室長 | 2010年4月 | 当社 開発推進部 担当部長 | 2012年6月 | 当社 関西支店長 | | NTT都市開発西日本BS㈱ 代表取締役社長(現任) | 2013年6月 | 当社 取締役 関西支店長(現任) |
| (注)3 | 3,392 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 財務部長 | 香月 重人 | 1960年1月11日生 |
|
| | 1984年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2005年5月 | 日本電信電話㈱ 第四部門IR室長 | 2007年8月 | NTTファイナンス㈱ 先端技術投資部長、国際営業部長兼務 | 2010年7月 | 東日本電信電話㈱ 財務部長 | 2013年7月 | 当社 財務部長 | 2014年6月 | 当社 取締役 財務部長(現任) |
| (注)3 | 1,640 |
取締役 | 総務部長 不動産投資推進部担当 (注)6 | 吉条 良仁 | 1960年5月14日生 |
|
| | 1984年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2003年6月 | 東日本電信電話㈱ 人事部 担当部長(当社へ出向) | 2004年4月 | 当社 経理部 次長 | 2005年7月 | 当社 経営企画部 担当部長 | 2009年9月 | 当社 住宅事業部 担当部長 | 2013年6月 | 当社 不動産投資推進部長 | 2014年6月 | 当社 取締役 総務部長、不動産投資推進部長 | 2014年10月 | 当社 取締役 総務部長、不動産投資推進部担当(現任) |
| (注)3 | 10,940 |
取締役 | グローバル事業部長 | 山澤 秀行 | 1960年4月17日生 |
|
| | 1983年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2000年10月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 国際事業部 担当部長(NTT Europe Ltd.へ出向) NTT Europe Ltd.代表取締役副社長 | 2004年7月 | 同社 総務部広報室長 | 2007年7月 | 同社 総務部長 | 2010年7月 | 同社 グローバル事業本部 担当部長(NTT America, Inc.へ出向) | | NTT America, Inc.取締役 | 2015年4月 | 当社 グローバル事業部 担当部長 | 2015年6月 | 当社 取締役 グローバル事業部長(現任) |
| (注)4 | 0 |
取締役 | プロジェクト推進部長 (注)7 | 篠原 宏年 | 1960年12月30日生 |
|
| | 1987年4月 | 日本電信電話㈱入社 | 2008年4月 | 西日本電信電話㈱ 財務部不動産企画室 担当部長 | 2010年7月 | ㈱NTTファシリティーズ 中国支店長 | 2013年7月 | 当社 ビル事業本部 副本部長、ビル事業本部災害対策推進室長兼務 | 2014年6月 | 当社 ビル事業本部 副本部長、ビル事業本部災害対策推進室長兼務、プロジェクト推進部長兼務 ㈱晴海四丁目まちづくり企画 代表取締役(現任) | 2015年5月 | 当社 ビル事業本部 副本部長、プロジェクト推進部長兼務 | 2015年6月 | 当社 取締役 プロジェクト推進部長(現任) |
| (注)4 | 0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 小松 章 | 1948年3月24日生 |
|
| | 1972年4月 | 埼玉大学 経済学部助手 | 1989年1月 | 同 経済学部教授 | 1992年4月 | 一橋大学 商学部教授 | 2000年4月 | 同 大学院 商学研究科教授 | 2011年4月 | 同 名誉教授(現任) 武蔵野大学 政治経済学部 政治経済学科教授 同 大学院 政治経済学研究科 政治経済学専攻教授(現任) | 2012年4月 | 同 政治経済学部 経営学科教授 | 2013年6月 | 当社 取締役(現任) | 2014年4月 | 武蔵野大学 経済学部 経営学科教授(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | | 糀谷 利雄 | 1944年3月7日生 |
|
| | 1982年6月 | 日揮㈱入社 | 1994年2月 | 同社 第2事業本部 建設プロジェクト部 次長 | 1999年7月 | 同社 第2事業本部 チーフエンジニア | 2002年7月 | 同社 産業プロジェクト統括本部 チーフエンジニア | 2007年7月 | 同社 第2プロジェクト本部 プリンシパル・アーキテクト | 2011年6月 | 同社 事業推進プロジェクト本部 プリンシパル・アーキテクト | 2014年7月 | 同社 第3事業本部 ビジネス開発部 プリンシパル・アーキテクト(現任) | 2015年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)4 | 0 |
取締役 | | 高美 浩一 | 1964年8月19日生 |
|
| | 1988年4月 | 日本電信電話㈱入社 | 2007年6月 | 同社 中期経営戦略推進室 担当部長 | 2008年6月 | 同社 経営企画部門 担当部長 | 2011年7月 | 東日本電信電話㈱ 総務人事部 担当部長(㈱エヌ・ティ・ティ・ソルコへ出向) | 2012年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ソルコ 取締役経営企画部長 | 2014年7月 | 日本電信電話㈱ 経営企画部門 担当部長(現任) | 2015年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)4 | 0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 渡辺 光宏 | 1954年3月20日生 |
|
| | 1976年4月 | 日本電信電話公社入社 | 2004年6月 | 東日本電信電話㈱ 人事部長 | 2006年6月 | 同社 取締役 宮城支店長、東北事業推進担当 ㈱NTT東日本-宮城 代表取締役社長 | 2008年6月 | 日本コムシス㈱ 取締役執行役員 コンプライアンス推進部長 | 2009年6月 | 同社 取締役執行役員 総務部長 コムシスホールディングス㈱ 取締役 総務部長、コンプライアンス担当 | 2011年6月 | ㈱NTTファシリティーズ 代表取締役副社長 経営戦略担当、CSR推進担当、中央支店長 | 2014年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 1,229 |
常勤監査役 | | 岡﨑 俊一 | 1958年6月17日生 |
|
| | 1981年4月 | 郵政省入省 | 2001年7月 | 内閣法制局参事官(第三部) | 2005年8月 | 総務省情報通信政策局地域放送課長 | 2006年4月 | 内閣官房内閣参事官(郵政民営化推進室) 併任 郵政民営化委員会事務局参事官 | 2009年7月 | 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策総合研究官 | 2010年4月 | 東京大学公共政策大学院みなし専任実務家教員(客員教授)兼務 | 2011年7月 | 総務省大臣官房政策評価審議官 併任 電気通信紛争処理委員会事務局長 | 2013年6月 | 同省 関東総合通信局長(2014年7月辞職) | 2015年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 100 |
監査役 | | 加藤 久子 | 1948年10月18日生 |
|
| | 1972年10月 | 監査法人東海第一監査事務所入所 | 1983年2月 | Deloitte Haskins & Sells(現、Deloitte LLP)入所 | 1985年2月 | アーンスト アンド ウイニー インターナショナルタックス(現、EY税理士法人)入所 | 1994年5月 | 同 事務所代表社員(2008年10月まで) | 2008年12月 | 加藤久子税務会計事務所 代表(現任) | 2014年6月 | JSR㈱ 監査役(現任) | 2014年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)5 | 0 |
監査役 | | 武田 晴信 | 1966年12月6日生 |
|
| | 1989年4月 | 日本電信電話㈱入社 | 2004年10月 | 同社 第四部門担当部長 | 2005年7月 | 東日本電信電話㈱ 青森支店企画部長 | 2007年7月 | 同社 総務人事部 担当部長(エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱へ出向) | 2010年7月 | NTTファイナンス㈱ 経理部長 | 2014年7月 | 日本電信電話㈱ 財務部門 担当部長(現任) | 2015年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)5 | 0 |
| | | | 計 | | 113,853 |
(注)1.取締役のうち小松 章、糀谷 利雄および高美 浩一は、社外取締役です。
2.監査役の渡辺 光宏、岡﨑 俊一、加藤 久子および武田 晴信は、社外監査役です。
3.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役の吉条 良仁の職名は、2015年7月1日付で、総務部長、不動産投資推進部長へ変更する予定です。
7.取締役の篠原 宏年の職名は、2015年7月1日付で、プロジェクト推進部長、青山開発部担当へ変更する予定です。