有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024P7
オークマ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 | 代表取締役 | 花 木 義 麿 | 1942年9月8日 | 1965年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 44 |
1995年6月 | 当社取締役電装事業部長 | ||||||
1999年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2001年12月 | Okuma America Corporation取締役社長 | ||||||
2005年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
2005年10月 | 当社取締役 | ||||||
オークマ㈱取締役社長 | |||||||
大隈豊和機械㈱取締役 | |||||||
2006年6月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
2008年6月 | 旭精機工業㈱取締役(現) | ||||||
2013年5月 | 一般社団法人日本工作機械工業会会長(現) | ||||||
取締役副社長 | 人事部担当兼海外本部管掌兼営業本部管掌兼Okuma America Corporation管掌兼 Okuma Europe Gmbh管掌 | 森 義 彦 | 1946年1月29日 | 1964年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 10 |
2003年6月 | 当社取締役営業統括部長 | ||||||
2005年10月 | オークマ㈱常務取締役営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副社長営業本部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役副社長(現) | ||||||
専務取締役 | 製造本部長兼可児製造部長兼FAシステム本部担当兼情報システム部担当兼輸出管理室担当兼大同大隈股份有限公司担当兼調達本部管掌兼大同大隈股份有限公司董事長 | 領 木 正 人 | 1953年5月19日 | 1974年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 13 |
2007年6月 | 当社取締役FAシステム本部長 | ||||||
2009年2月 | 当社取締役FAシステム本部長兼FA製造部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 | ||||||
2012年10月 | 当社常務取締役FAシステム本部長 | ||||||
2013年9月 | 当社常務取締役製造本部長 | ||||||
2014年1月 | 当社常務取締役製造本部長兼可児製造部長 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役製造本部長兼可児製造部長(現) | ||||||
常務取締役 | サービス本部長兼可児工場長兼品質保証部担当兼北一大隈(北京)机床有限公司 担当 | 伊 藤 正 道 | 1949年10月9日 | 1968年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 11 |
2008年6月 | 当社取締役サービス本部長 | ||||||
2008年7月 | 当社取締役サービス本部長兼サービス部品部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役サービス本部長 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役サービス本部長兼サービス部長 | ||||||
2012年5月 | 当社取締役サービス本部長兼品質保証部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役サービス本部長兼品質保証部長 | ||||||
2012年7月 | 当社常務取締役サービス本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 調達本部長兼資材部長 | 北 河 勝 義 | 1954年10月20日 | 1975年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 6 |
2000年1月 | 当社FA製品部長 | ||||||
2001年12月 | 当社FAシステム統括部長 | ||||||
2005年10月 | オークマ㈱執行役員FAシステム本部長 | ||||||
2006年7月 | Okuma America Corporation取締役会長 | ||||||
2008年7月 | 当社執行役員調達本部副本部長兼資材部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員調達本部副本部長兼資材部長兼社外生産部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役調達本部副本部長兼資材部長兼社外生産部長 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役調達部長 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役調達本部長兼資材部長(現) | ||||||
取締役 | 製造本部 副本部長 | 堀 康 徳 | 1957年5月15日 | 1980年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 6 |
2001年12月 | 当社開発部MC Xプロ担当シニアマネージャー | ||||||
2003年10月 | 当社研究開発部シニアマネージャー | ||||||
2005年7月 | 当社設計部長 | ||||||
2006年7月 | 当社執行役員技術本部副本部長兼設計部長兼技術企画室長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員技術本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
㈱大隈技研取締役社長 | |||||||
2012年7月 | 当社取締役海外本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役製造本部副本部長(現) | ||||||
取締役 | 海外本部長兼Okuma America Corporation取締役会長兼Okuma Europe GmbH取締役会長 | 山 本 武 司 | 1958年8月19日 | 1982年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 9 |
2006年7月 | 当社計画部長 | ||||||
2007年7月 | 当社可児製造部長 | ||||||
2008年4月 | 当社海外本部副本部長 | ||||||
2008年7月 | Okuma America Corporation EVP | ||||||
2009年7月 | Okuma America Corporation取締役会長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役海外本部長兼Okuma America Corporation取締役会長兼Okuma Europe GmbH取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 経理・企画部長兼総務部担当兼内部監査室 担当 | 堀 江 親 | 1958年12月25日 | 1983年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 8 |
2002年7月 | 当社生産革新部長 | ||||||
2003年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2006年7月 | 当社企画部長 | ||||||
2009年7月 | 当社執行役員経理・企画部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役経理・企画部長兼経営企画室長 | ||||||
2012年2月 | 当社取締役経理・企画部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業本部長 | 石 丸 修 | 1959年3月28日 | 1981年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 5 |
2009年4月 | 当社大阪支店長 | ||||||
2011年7月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼大阪支店長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼大阪支店長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役営業本部長(現) | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 家 城 淳 | 1962年4月24日 | 1985年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 4 |
2006年2月 | 当社研究開発部長兼技術企画室長 | ||||||
2009年1月 | 当社商品開発部長兼研究開発部長 | ||||||
2011年7月 | 当社執行役員技術本部副本部長兼可児技術部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役技術本部副本部長兼可児技術部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役技術本部長(現) | ||||||
㈱大隈技研取締役社長(現) | |||||||
取締役 | 岡 谷 篤 一 | 1944年5月14日 | 1982年5月 | 岡谷鋼機㈱取締役 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から1年間 | 1 | |
1985年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
1990年5月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
1996年6月 | 愛知時計電機㈱監査役(現) | ||||||
1997年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
中部日本放送㈱取締役(現) | |||||||
2006年6月 | 名古屋鉄道㈱監査役(現) | ||||||
2012年6月 | 中部電力㈱監査役(現) | ||||||
2013年11月 | 名古屋商工会議所会頭(現) | ||||||
監査役 | 常勤 | 冨 田 俊 雄 | 1950年3月7日 | 1972年4月 | 当社入社 | 2012年6月28日開催の定時株主総会から4年間 | 11 |
2000年7月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2001年7月 | 当社経理部長兼経営企画部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役管理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
2009年7月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 常勤 | 尾 形 昭 彦 | 1952年7月2日 | 1973年4月 | 当社入社 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から4年間 | 7 |
2001年1月 | 当社サービス部長 | ||||||
2009年6月 | オークマ興産㈱取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 非常勤 | 筒 井 恵 三 | 1948年8月20日 | 1997年7月 | 日本生命保険(相)取締役 | 2014年6月27日開催の定時株主総会から4年間 | ― |
2002年3月 | 同社常務取締役首都圏営業本部長 | ||||||
2006年3月 | 同社専務取締役東海営業本部長兼東海法人営業本部長 | ||||||
2007年1月 | 同社取締役専務執行役員東海営業本部長兼東海法人営業本部長 | ||||||
2009年3月 | 同社代表取締役専務執行役員地域総括部長兼ニッセイ総合研修所長兼拠点長ビジネススクール長 | ||||||
2010年3月 | 同社取締役 | ||||||
2010年6月 | ㈱星和ビジネスサポート(現㈱星和ビジネスリンク)取締役社長 | ||||||
当社監査役(現) | |||||||
2013年6月 | ㈱星和ビジネスリンク取締役会長(現) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 佐 々 和 夫 | 1947年4月7日 | 2000年6月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)常務取締役 | 2013年6月27日開催の定時株主総会から4年間 | ― |
2002年1月 | ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)専務執行役員 | ||||||
2004年5月 | 同行代表取締役専務執行役員 | ||||||
2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役 | ||||||
2007年5月 | 同行副頭取 | ||||||
2009年6月 | 同行常任顧問 | ||||||
2010年5月 | ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス㈱)取締役 | ||||||
2011年7月 | ㈱三菱東京UFJ銀行顧問(現) | ||||||
2012年6月 | 名古屋鉄道㈱監査役(現) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 135 |
(注) 1 取締役 岡谷篤一は、「社外取締役」であります。
2 監査役 筒井恵三及び佐々和夫は、「社外監査役」であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠
監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
吉 田 允 | 1944年7月25日 | 1973年4月 1978年4月 2002年2月 | 弁護士登録 吉田允法律事務所設立 当社顧問弁護士就任 | ― |
4 略歴欄における2005年10月のオークマ㈱は、2006年7月に当社が吸収合併した連結子会社オークマ㈱であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01481] S10024P7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。