男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 三輪 亮治 | 1945年3月30日生 |
|
| | 1966年3月 | 都寿司開業 | 1971年3月 | カネ美食品株式会社設立 取締役 | 1971年5月 | 株式会社鮨の美也古設立代表取締役社長 | 1972年5月 | 当社専務取締役 | 1982年5月 | 当社代表取締役社長 | 1986年12月 | 株式会社サンショク代表取締役社長 | 1991年5月 | 株式会社デリカパレット多治見 代表取締役社長 | 2005年4月 | 株式会社エスジーダイニング 取締役 | 2005年6月 | 当社取締役会長(現任) |
| (注)4 | 1,200 |
代表取締役 社長 | 商品企画本部長 | 三輪 幸太郎 | 1970年1月12日生 |
|
| | 1993年3月 | 当社入社 | 1997年4月 | 当社関東運営部長 | 1997年6月 | 当社取締役関東運営部長 | 2000年4月 | 当社専務取締役テナント関東事業本部長兼関東商品部長 | 2001年4月 | 当社専務取締役テナント中京事業本部長兼物流部長 | 2002年4月 | 当社専務取締役テナント事業本部長兼物流部長 | 2004年6月 | 当社専務取締役営業統括兼新規事業担当 | 2005年6月 | 当社代表取締役専務 | 2006年6月 | 当社代表取締役専務兼テナント事業本部長 | 2009年6月 | 株式会社港炊飯センター 取締役 | 2009年6月 | 株式会社エスジーダイニング 取締役 | 2009年6月 | 当社代表取締役社長兼テナント事業本部長 | 2012年4月 | 当社代表取締役社長 | 2013年4月 | 当社代表取締役社長兼商品企画本部長(現任) |
| (注)4 | 609 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | テナント事業本部長 | 園部 明義 | 1967年4月4日生 |
|
| | 1993年4月 | 当社入社 | 2003年4月 | 当社K-STAGE運営部長 | 2010年4月 | 当社執行役員テナント事業本部統括兼K-STAGE運営部長 | 2011年4月 | 当社執行役員テナント事業本部統括兼中京第1運営部長 | 2012年4月 | 当社執行役員テナント事業本部長 | 2012年6月 | 当社取締役テナント事業本部長 | 2013年4月 | 当社取締役テナント事業本部長兼eashion第2運営部長 | 2014年4月 | 当社取締役テナント事業本部長(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | 外販事業本部長 | 吉増 健 | 1970年3月6日生 |
|
| | 1994年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 当社外販営業部長 | 2010年4月 | 当社執行役員外販営業部長 | 2013年4月 | 当社執行役員外販事業本部長兼外販営業部長 | 2013年6月 | 当社取締役外販事業本部長兼外販営業部長 | 2014年4月 | 当社取締役外販事業本部長(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | 業務本部長 | 三矢本 利昭 | 1958年7月22日生 |
|
| | 1981年3月 | 当社入社 | 1997年4月 | 当社経理部長 | 2001年10月 | 当社財務部長 | 2002年4月 | 当社執行役員財務部長 | 2003年6月 | 当社執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長 | 2005年4月 | 株式会社エスジーダイニング監査役 | 2007年10月 | 当社執行役員グループ管理部長 | 2009年6月 | 当社取締役グループ管理部長 | 2011年1月 | 当社取締役業務本部長(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 松岡 正明 | 1949年6月25日生 |
|
| | 1973年11月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1976年9月 | 公認会計士登録 | 1988年7月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任 | 2014年7月 | 公認会計士松岡正明事務所設立 | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | ― |
常勤監査役 | | 中川 邦彦 | 1957年10月8日生 |
|
| | 1983年4月 | 栄屋乳業株式会社入社 | 1990年9月 | 当社入社 | 1997年4月 | 当社総務部長 | 2000年4月 | 当社執行役員総務部長 | 2002年6月 | 当社取締役総務部長 | 2003年6月 | 当社取締役業務本部長兼総務部長 | 2005年4月 | 当社常務取締役業務本部長兼総務部長 | 2009年6月 | 当社専務取締役業務本部長兼総務部長 | 2010年3月 | 当社専務取締役業務本部長 | 2011年1月 | 当社専務取締役グループ管理担当 | 2011年4月 | 当社常務取締役グループ管理担当 | 2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 4 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 鈴木 郁雄 | 1944年1月2日生 |
|
| | 1966年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1993年6月 | 同行取締役 | 1994年6月 | 当社監査役(現任) | 1995年6月 | 同行常務取締役 | 1998年6月 | 同行専務取締役 | 1999年6月 | 同行専務執行役員 | 2001年4月 | 同行副頭取執行役員 | 2002年5月 | ユニー株式会社取締役会長 | 2007年2月 | 同社取締役相談役 | 2007年5月 | 同社相談役 | 2007年6月 | 東海東京証券株式会社社外取締役(現任) | 2009年6月 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
| (注)5 | ― |
監査役 | | 浜屋 義幸 | 1947年3月3日生 |
|
| | 1971年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1997年6月 | 同行取締役法人企画部長 | 1998年5月 | 同行取締役関西営業推進部長 | 2001年2月 | 同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長 | 2002年1月 | 株式会社UFJ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐 | 2002年6月 | 株式会社UFJカード専務執行役員中部営業部長 | 2005年10月 | UFJニコス株式会社常務執行役員 | 2007年4月 | 三菱UFJニコス株式会社専務執行役員 | 2010年6月 | 同社顧問 | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | ― |
| | | | 計 | | 1,819 |
(注)1.取締役 松岡正明は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木郁雄及び浜屋義幸は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 三輪幸太郎は、取締役会長 三輪亮治の長男であります。
4.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
補欠監査役 | | 赤塚 憲昭 | 1946年10月13日生 |
|
| | 1970年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1999年4月 | 同行執行役員 | 2000年6月 | 株式会社トーメン代表取締役専務 | 2003年6月 | 株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務 | 2003年6月 | 株式会社シーエフプランニング代表取締役社長 | 2005年6月 | 当社監査役 | 2005年6月 | 株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員 | 2009年4月 | 株式会社セディナプランニング代表取締役社長 | 2009年4月 | 株式会社セディナ取締役専務執行役員 | 2011年6月 | 当社補欠監査役(現任) |
| ― |