有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FFJU
コンバム株式会社 役員の状況 (2018年12月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 伊 勢 幸 治 | 1965年2月3日生 |
| (注)4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 岩手事業所長品質保証部長 | 角 野 充 彦 | 1957年8月27日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 営業担当 | 庄 瀬 元 洋 | 1961年10月11日生 |
| (注)4 | 7 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 開発部長 | 佐 藤 穣 | 1965年7月31日生 |
| (注)4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 経営企画部長 | 泉 陽 一 | 1970年7月18日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 岩 元 武 継 | 1955年4月1日生 |
| (注)4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 | 平 野 実 | 1962年7月25日 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 小 畑 光 伸 | 1955年3月25日生 |
| (注)5 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
監査役 | 松 本 博 之 | 1946年1月29日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||
監査役 | 川野上 一 春 | 1952年3月15日生 |
| (注)5 | 1 | |||||||||||||||
計 | 125 |
(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。
3 当社は2006年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。
4 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小畑光伸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松本博之、川野上一春の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01728] S100FFJU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。