|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 営業統括本部長 | 疋田 直太郎 | 1956年10月9日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 1987年4月 | 取締役店舗運営部長 | 1988年4月 | 株式会社泉北サービス代表取締役社長 | 1989年4月 | 当社常務取締役事業本部長 | 1991年3月 | 取締役副社長 | 1993年3月 | 取締役副社長開発本部長 | 1994年7月 | 取締役副社長経営企画室長 | 1999年12月 | 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現) | 2000年11月 | 当社取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長 | 2001年12月 | 取締役副社長営業統轄 | 2002年5月 | 代表取締役副社長営業統轄 | 2003年1月 | 代表取締役副社長 | 2006年2月 | 代表取締役副社長第2営業統轄 | 2006年5月 | 代表取締役副社長第2営業統轄(兼)リフォーム事業部長 | 2007年9月 | コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現) | 2008年5月 | 当社代表取締役副社長第2営業統轄 | 2013年11月 | 代表取締役社長第1営業統轄(兼)第2営業統轄 | 2013年12月 | 代表取締役社長 | 2015年1月 | 代表取締役社長営業統括本部長(現任) |
| 1年 | 1,793 |
常務取締役 上席執行役員 | 管理統括本部長(兼)総合企画部長 | 宮永 俊一郎 | 1955年3月8日生 |
|
| | 1979年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 2008年3月 | 当社出向 | 2009年6月 | 当社転籍 執行役員経営企画グループマネージャー(兼)IR広報室長 | 2010年5月 | 上席執行役員経営企画部長(兼)IR広報室長 | 2011年5月 | 取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)IR広報室長 | 2014年5月 | 常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長 | 2015年1月 | 常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画部長(現任) |
| 1年 | 10
|
常務取締役 上席執行役員 | 社長室長(兼)東日本担当 | 加藤 高明 | 1961年2月15日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 2014年5月 | 当社出向 顧問 | 2014年5月 | 当社転籍 常務取締役・上席執行役員社長室長 | 2015年5月 | 常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当(現任) |
| 1年 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 上席執行役員 | 商品本部長(兼)品質保証室長 | 榊枝 守 | 1954年2月18日生 |
|
| | 1979年11月 | 株式会社ケーヨー入社 | 2004年11月 | 株式会社服部コーワホールディング入社 | 2005年2月 | 当社入社 | 2010年5月 | 執行役員商品企画部長 | 2011年5月 | 取締役・上席執行役員商品企画部長 | 2012年4月 | 取締役・上席執行役員カスタマーサポート部長(兼)品質保証室長 | 2013年12月 | 取締役・上席執行役員人事総務本部長 | 2014年5月 | 取締役・上席執行役員人事総務システム部長(兼)総務部長 | 2015年1月 | 常務取締役・上席執行役員商品本部長 | 2015年5月 | 常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長(現任) |
| 1年 | 1 |
取締役 上席執行役員 | 既存店対策本部長 | 田上 計美 | 1959年4月20日生 |
|
| | 1983年3月 | 当社入社 | 2006年2月 | 執行役員ホームセンター事業部第2営業部長 | 2008年5月 | 取締役・執行役員ホームセンター事業部長 | 2010年5月 | 取締役・上席執行役員ホームセンター事業部長 | 2013年12月 | 取締役・上席執行役員第1営業本部長 | 2015年1月 | 取締役・上席執行役員既存店対策本部長(現任) |
| 1年 | 1 |
取締役 上席執行役員 | 商品開発本部長 | 田中 美博 | 1966年5月13日生 |
|
| | 1985年3月 2010年5月 | 当社入社 上席執行役員ホームストック事業部長 | 2010年12月 | 上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長 | 2011年5月 | 取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長 | 2011年7月 | 取締役・上席執行役員ホームストック事業部長 | 2012年1月 | 取締役・上席執行役員開発部長 | 2013年12月 | 取締役・上席執行役員開発本部長 | 2014年5月 | 取締役・上席執行役員商品開発本部長(現任) |
| 1年 | 0 |
取締役 上席執行役員 | 業態開発本部長(兼)販売促進本部長 | 竹内 栄吾 | 1968年2月21日生 |
|
| | 1986年3月 | 当社入社 | 2006年4月 | 執行役員PRO事業部長 | 2011年5月 | 上席執行役員PRO事業部長 | 2012年5月 | 取締役・上席執行役員PRO事業部長 | 2013年12月 | 取締役・上席執行役員第2営業本部長 | 2015年1月 | 取締役・上席執行役員業態開発本部長(兼)販売促進本部長(現任) |
| 1年 | 0 |
取締役 上席執行役員 | 物流本部長 | 山西 正氣 | 1946年3月17日生 |
|
| | 1968年4月 | 伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社)入社 | 2008年5月 | 伊藤忠エネクス株式会社取締役(兼)コーナンフリート株式会社(現エネクスフリート株式会社)顧問 | 2008年9月 | コーナンフリート株式会社(現エネクスフリート株式会社)代表取締役社長 | 2010年9月 | 当社入社 | 2014年4月 | 執行役員商品本部長(兼)商品開発部長 | 2014年5月 | 取締役・上席執行役員商品統括本部長 | 2015年1月 | 取締役・上席執行役員物流本部長(現任) |
| 1年 | 1 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 上席執行役員 | 第2HC営業部長 | 村上 文彦 | 1972年7月3日生 |
|
| | 1996年10月 | 当社入社 | 2015年1月 | 執行役員第2HC営業部長 | 2015年5月 | 取締役・上席執行役員第2HC営業部長(現任) |
| 1年 | - |
取締役 | | 田端 晃 | 1959年3月21日生 |
|
| | 1992年4月 | 弁護士登録 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所 | 1998年4月 | 田端晃弁護士事務所(現弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現) | 2000年6月 | エレコム株式会社監査役(現) | 2010年9月 | 株式会社ECC監査役(現) | 2014年5月 | 当社取締役(現任) |
| 1年 | - |
監査役 (常勤) | | 西田 英治 | 1956年12月9日生 |
|
| | 1987年4月 | 株式会社NBC総合経営研究所入所 | 1994年7月 2000年3月 | 当社入社 経理部部長 | 2000年11月 | 執行役員財経部経理グループマネージャー | 2004年1月 2005年9月 | 執行役員営業管理部長 執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー | 2009年5月 | 資産管理グループマネージャー | 2014年5月 | 常勤監査役(現任) |
| 4年 | 9 |
監査役 (常勤) | | 宮地 信行 | 1951年9月21日生 |
|
| | 1975年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 2001年11月 | 当社入社 | 2013年12月 | 経理部長 | 2015年1月 | 内部監査部部長待遇 | 2015年5月 | 常勤監査役(現任) |
| 4年 | - |
監査役 | | 窪山 剛泰 | 1944年7月26日生 |
|
| | 1985年8月 | コトブキ石油株式会社代表取締役 | 1987年2月 | 株式会社サンセキ代表取締役 | 1996年4月 | 港南株式会社代表取締役 | 2002年5月 | 当社監査役(現任) | 2009年6月 | 株式会社ケー・アンド・ケー代表取締役 |
| 4年 | 102 |
監査役 | | 吉塚 健 | 1944年6月6日生 |
|
| | 1965年3月 | 大阪国税局入局 | 1995年8月 | 税理士登録 | 2000年5月 | 当社監査役(現任) |
| 4年 | 3 |
監査役 | | 奥田 純司 | 1962年5月21日生 |
|
| | 1991年4月 | 大阪弁護士会登録 | 1991年4月 | 朝日中央綜合法律事務所(現朝日中央経済法律事務所)入所(現) | 2003年5月 | 当社監査役(現任) | 2003年6月 | 株式会社ラウンドワン監査役(現) |
| 4年 | 1 |
計 | ― | 15名 | ― | ― | | 1,927 |
(注)1.取締役田端 晃は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役窪山剛泰、監査役吉塚 健、監査役奥田純司は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。