有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CO0N
サムシングホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 佐々木 隆、髙橋 俊裕、霍川 順一及び松場 清志の4名は、社外取締役であります。
2.監査役 岡田 憲治及び本間 裕二は、社外監査役であります。
3.2018年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、地盤調査改良事業部長 小白川 貢、保証検査事業部長 笠原 篤、事業推進室長 青木 宏、ICT事業部長 成田 芳文、海外事業部長 中村 翼、管理本部長補佐財務法務部長 神谷 修司、経理部長 髙野 千裕及び佐々木 裕で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
代表取締役社 長 | 事業本部長 | 前 俊守 | 1967年1月16日生 |
| (注)3 | 966,000 | ||
取締役 | - | 佐々木 隆 | 1946年7月31日生 | 1974年4月 旭化成株式会社入社 1988年10月 旭化成株式会社住宅事業部千葉 営業部長 1998年4月 旭化成株式会社住宅事業部東京 営業部長兼理事就任 1998年6月 旭化成ホームズ株式会社取締役就任 2001年4月 株式会社トムス・マーケティング 代表取締役社長就任 2006年3月 当社監査役就任 2006年11月 当社社外取締役就任(現任) 2008年11月 シーエムジャパン株式会社社外 監査役就任 2011年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2013年6月 ITbook株式会社社外取締就任役 就任(現任) 2013年6月 シーエムジャパン株式会社社外 取締役就任(現任) 2015年12月 株式会社アイニード社外取締役就任 (現任) | (注)3 | 6,000 | ||
取締役 | - | 髙橋 俊裕 | 1939年11月28日生 | 1964年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1994年9月 トヨタ自動車株式会社取締役就任 1998年6月 トヨタ自動車株式会社常務 取締役就任 1999年6月 東京トヨペット株式会社代表 取締役就任 2002年6月 トヨタアドミニスタ株式会社 代表取締役就任 2003年4月 日本郵政公社副総裁就任 2007年6月 トヨタ車体株式会社監査役就任 株式会社トヨタユーゼック取締役 就任 株式会社不二家社外取締役就任 (現任) 2016年3月 当社社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 霍川 順一 | 1967年7月10日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 管理本部長 | 東 剛史 | 1970年12月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 松場 清志 | 1951年2月18日生 |
| (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | - | 岡田 憲治 | 1947年5月7日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | - | 本間 裕二 | 1953年4月21日生 | 1976年4月 旭化成株式会社入社 1997年12月 旭化成株式会社秘書室会長秘書 2001年7月 日本/東京商工会議所出向会頭 秘書役 2004年1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役 2007年6月 旭化成メディカル株式会社執行役員 セパセル事業部長 2009年4月 旭化成クラレメディカル株式会社経 営統括総部長 2009年10月 株式会社メテク取締役就任 2011年6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査 役就任 旭化成ホームプロダクツ株式会社 監査役就任 2014年3月 当社社外監査役就任(現任) 2014年7月 旭化成パックス株式会社常勤監査 役就任(現任) | (注)6 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | - | 荒木 久忠 | 1940年2月5日生 | 1962年4月 八幡製鉄株式会社 (現新日鐵住金株式会社)入社 1988年7月 新日本製鐵株式会社(現新 日鐵住金株式会社)理事就任 エンジニアリング事業本部 鉄構海洋事業部 若松鉄構海洋センター長 1991年10月 九州工業大学工学部講師 1992年4月 不動建設株式会社(現株式会社 不動テトラ)入社 1992年6月 フドウ建研株式会社(現株式会社 建研)代表取締役副社長就任 1995年6月 不動建設株式会社(現株式会社 不動テトラ)顧問(常務扱) 技術開発本部長 2000年6月 中小企業診断士 登録 2001年2月 社会保険労務士 登録 2007年1月 東洋技研工業株式会社取締役 就任(現任) 2007年3月 当社顧問 2007年11月 当社監査役就任 2008年6月 株式会社日本計画機構(現株式会社 ジャパンブルーエナジー) 取締役就任(現任) 2018年3月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | - | ||||||||||||||||||
計 | 972,000 |
(注) 1.取締役 佐々木 隆、髙橋 俊裕、霍川 順一及び松場 清志の4名は、社外取締役であります。
2.監査役 岡田 憲治及び本間 裕二は、社外監査役であります。
3.2018年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
山田 学 | 1968年3月2日生 | 2001年10月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 2007年12月 日本フォームサービス 株式会社社外監査役就任(現任) 2012年8月 IBCパブリッシング株式会社 社外監査役就任(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05594] S100CO0N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。