有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100586Q
シライ電子工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 10名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | ― | 小 島 甚 昭 | 1949年1月10日生 | 1969年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | 10 |
1997年6月 | 同社電子基材事業部品質保証部長 | ||||||
1998年10月 | 台湾松下電工多層材料股份有限公司、出向総経理 | ||||||
2004年3月 | 当社出向 | ||||||
2004年4月 | 技術・資材・生産統括担当部長 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当就任 | ||||||
2005年4月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 | ||||||
2005年8月 | 当社入社、常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 | ||||||
2006年4月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼技術・品質担当 | ||||||
2007年4月 | 常務取締役生産統括担当 | ||||||
2008年4月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長兼資材部長 | ||||||
2009年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括兼生産担当 | ||||||
2011年1月 | 常務取締役海外事業担当 | ||||||
2011年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 | ||||||
2011年4月 | 代表取締役専務海外事業担当 | ||||||
2011年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | ||||||
2011年5月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任 | ||||||
2011年7月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2011年10月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) | ||||||
2011年12月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任(現任) | ||||||
2012年4月 | 代表取締役社長生産担当 | ||||||
2012年6月 | シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
2012年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
2013年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事(現任) | ||||||
2013年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長兼生産本部長 | 中 村 敏 光 | 1954年3月15日生 | 1972年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | 2 |
2003年12月 | 同社郡山工場 電子回路板商品部部長 | ||||||
2005年4月 | 郡山松下電工株式会社(現パナソニック デバイスマテリアル郡山株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 中国蘇州松下電工有限公司(現パナソニック デバイスマテリアル蘇州有限公司)総経理 | ||||||
2012年9月 | 当社入社、社長付部長 | ||||||
2013年4月 | 生産担当担当代理兼生産本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役生産担当兼生産本部長 | ||||||
2014年2月 | 取締役グローバル・マーケティング担当兼生産担当兼生産本部長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼生産本部長 | ||||||
2014年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長兼生産本部長(現任) | ||||||
取締役 | 事業開発担当 | 松 浦 充 德 | 1952年1月28日生 | 1970年4月 | シンポ工業株式会社(現日本電産シンポ株式会社)入社 | (注)3 | 36 |
1992年5月 | 当社入社、技術本部長付部長 | ||||||
1994年1月 | 商品開発部長 | ||||||
1998年6月 | 取締役開発・設計担当兼商品開発部長就任 | ||||||
2004年4月 | 取締役開発・設計担当兼検査機部長 | ||||||
2005年4月 | 取締役開発担当兼開発・検査機部長 | ||||||
2006年4月 | 取締役開発・検査機担当兼検査機部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役開発・検査機事業担当兼検査機部長 | ||||||
2012年4月 | 取締役事業開発担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 人事総務 ・品質担当 | 山 中 尊 夫 | 1957年12月6日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
1997年4月 | 品質保証部長 | ||||||
2000年4月 | 経営システム担当代理部長 | ||||||
2004年4月 | 人事・総務担当兼人事部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役人事・総務担当兼人事部長就任 | ||||||
2009年3月 | 取締役海外事業担当 | ||||||
2009年3月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | ||||||
2009年4月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | ||||||
2009年5月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | ||||||
2009年5月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | ||||||
2011年3月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | ||||||
2011年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長 | ||||||
2011年8月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | ||||||
2012年1月 | 取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | ||||||
2013年1月 | 取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | ||||||
2013年3月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 | ||||||
2013年4月 | 取締役グローバル品質保証担当 | ||||||
2014年4月 | 取締役人事総務・品質担当(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理担当 | 亀 井 正 巳 | 1959年1月20日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35 |
1992年4月 | CADセンター次長 | ||||||
1994年4月 | 生産管理部次長 | ||||||
2000年4月 | 経営戦略企画室長 | ||||||
2004年4月 | 経営企画担当兼経営企画室長 | ||||||
2004年6月 | 取締役経営企画担当兼経営企画室長就任 | ||||||
2009年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長 | ||||||
2010年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当 | ||||||
2014年4月 | 取締役経営管理担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 海外事業担当 | 小 谷 峰 藏 | 1957年7月18日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 47 |
1997年4月 | 経理部長 | ||||||
2004年4月 | 経理・財務担当代理兼経理部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役経理・財務担当兼経理部長就任 | ||||||
2006年4月 | 取締役経理・財務担当 | ||||||
2012年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | ||||||
2014年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任) | ||||||
2014年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
2014年1月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
2014年1月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 取締役海外事業担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) | ||||||
2015年3月 | Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 畑 澤 敏 之 | 1954年6月11日 | 1978年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | ― |
2005年8月 | パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア出向、Managing Director | ||||||
2011年5月 | パナソニック電工タイ株式会社出向、代表取締役社長 | ||||||
2014年7月 | 株式会社巴川製紙所、経営顧問 | ||||||
2015年6月 | 株式会社巴川製紙所、社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 村 上 純 一 | 1955年6月9日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 56 |
1990年4月 | 太秦工場長 | ||||||
1994年1月 | 企画室長 | ||||||
1996年4月 | 経営企画部長 | ||||||
1998年4月 | 生産担当兼生産管理部長 | ||||||
1998年6月 | 取締役就任 | ||||||
2004年4月 | 常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任 | ||||||
2005年4月 | 常務取締役営業統括・設計担当 | ||||||
2006年4月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 | ||||||
2007年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | ||||||
2007年6月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任 | ||||||
2008年4月 | 常務取締役海外事業担当 | ||||||
2008年7月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | ||||||
2008年9月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任 | ||||||
2011年1月 | 常務取締役生産担当 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
2012年6月 | シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任) | ||||||
2012年6月 | オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 藤 原 利 往 | 1955年2月1日生 | 1977年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | ― |
2003年3月 | 株式会社りそな銀行、大阪中央営業第一部長 | ||||||
2004年4月 | 同行執行役 | ||||||
2007年6月 | 昭和オートレンタリース株式会社(現日本カーソリューションズ株式会社)、代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2010年4月 | 日本カーソリューションズ株式会社、常務執行役員昭和営業本部長 | ||||||
2012年6月 | 因幡電機産業株式会社、常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 植村 喜代司 | 1945年12月4日生 | 1964年4月 | 株式会社滋賀銀行入行 | (注)5 | ― |
1986年10月 | 同行坂本支店長 | ||||||
1998年4月 | 同行検査部長 | ||||||
1999年7月 | 財団法人びわこ空港周辺整備基金出向 | ||||||
2000年12月 | サイチ工業株式会社出向、取締役企画営業本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 216 |
(注) 1 取締役畑澤敏之は、社外取締役であります。
2 監査役藤原利往及び植村喜代司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
和氣 大輔 | 1968年8月2日生 | 1998年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
2005年1月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) | |||
2012年6月 | TOWA株式会社監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02109] S100586Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。