有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TVO
ジェコス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 社長 | ― | 馬 越 学 | 1955年3月12日生 | 1979年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)3 | 0株 |
2003年4月 | JFEスチール㈱輸出企画部主任部員 | ||||||
2005年4月 | 同社厚板営業部長 | ||||||
2008年4月 | 同社名古屋支社長 | ||||||
2010年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社常勤顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 石 橋 康 雄 | 1953年8月15日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17,300株 |
1998年4月 | 当社東部第1事業本部第6営業部長 | ||||||
2004年4月 | 当社第1営業本部副本部長、兼同営業本部第6営業部長 | ||||||
2005年4月 | 当社第1営業本部長、兼同営業本部第6営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役(代表取締役) | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社代表取締役 執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 倉 智 達 也 | 1957年12月27日生 | 1981年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)3 | 5,200株 |
2003年4月 | JFEスチール㈱第2鋼材輸出部缶用鋼板室長 | ||||||
2006年4月 | 同社西日本製鉄所(倉敷地区)総務部長 | ||||||
2008年4月 | 同社建材センタープロジェクト営業部長 | ||||||
2010年4月 | 同社プロジェクト営業部長 | ||||||
2011年4月 | ダイワスチール㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | ― | 鈴 木 章 夫 | 1958年2月8日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,700株 |
2000年4月 | 当社第2営業本部第3営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社東部施工本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | ― | 藤 田 眞 | 1958年10月14日生 | 1982年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)3 | 1,800株 |
2004年10月 | JFEスチール㈱経理部資金室長 | ||||||
2008年4月 | ジェイ エフ イー ホールディングス㈱財務・IR部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | ― | 岩 本 能 成 | 1959年1月31日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,825株 |
2002年4月 | 当社第4事業本部第1営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社東京営業本部長、兼日本海営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 小 野 武 彦 | 1944年4月29日生 | 1968年4月 | 清水建設㈱入社 | (注)3 | 100株 |
2000年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2003年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 土木担当、土木事業本部長 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役副社長 土木担当、土木事業本部長 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役副社長 土木担当 | ||||||
2012年6月 | 同社特別顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 清 宮 理 | 1948年2月14日生 | 1973年4月 | 運輸省入省 | (注)3 | 0株 |
1982年4月 | 運輸省港湾技術研究所構造部沈埋構造研究室長 | ||||||
1988年4月 | 運輸省港湾技術研究所構造部構造強度研究室長 | ||||||
1997年4月 | 早稲田大学理工学部土木工学科(現 創造理工学部社会環境工学科)教授(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 江 口 忠 夫 | 1956年3月24日生 | 1979年4月 | 日本鋼管㈱入社 | (注)4 | 300株 |
2009年4月 | JFEエンジニアリング㈱人事部長 | ||||||
2010年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 同社監査役 | ||||||
2012年6月 | 日本鋳鉄管㈱監査役(兼任)(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 田 中 増 男 | 1955年4月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)5 | 24,100株 |
2000年4月 | 当社第5営業本部第4営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | ジェコス工事㈱代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 鈴 木 和 幸 | 1951年9月2日生 | 1975年4月 | 川鉄商事㈱入社 | (注)4 | 1,600株 |
1995年4月 | 同社鉄鋼企画部鉄鋼企画室長 | ||||||
2002年7月 | 同社関連事業部長 | ||||||
2005年4月 | JFE商事㈱執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2009年4月 | JFE商事ホールディングス㈱常勤顧問 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 菊 池 きよみ | 1963年2月2日生 | 1986年4月 | ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | 0株 |
1999年4月 | あさひ法律事務所 | ||||||
2002年9月 | アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) | ||||||
2003年10月 | あさひ法律事務所 | ||||||
2004年9月 | 太陽法律事務所(現 ポ-ルヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) | ||||||
2006年9月 | JPモルガン証券㈱ | ||||||
2008年4月 | TMI総合法律事務所 弁護士(現任) | ||||||
2015年6月 | 西松建設㈱社外取締役(兼任)(現任) | ||||||
2016年3月 | ニッセイアセットマネジメント㈱社外監査役(兼任)(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
計 | 66,925株 |
(注) 1 取締役小野武彦、清宮理の二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役江口忠夫、鈴木和幸、菊池きよみの三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2016年6月23日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4 2015年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2016年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
(執行役員の状況)
当社では、経営の意思決定および業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、経営の意思決定と業務執行の迅速化ならびに機動的な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を採っております。2016年6月23日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 馬 越 学 | CEO |
執行役員副社長 | 石 橋 康 雄 | 社長補佐、営業・工事部門、工場部門、安全・防災・環境管理部、事業総括部の管掌、 東日本大震災復旧・復興協力班、工事統括部の担当、 兼東日本大震災復旧・復興協力班長 |
専務執行役員 | 鈴 木 章 夫 | 西日本事業本部の担当、 兼西日本事業本部長 |
常務執行役員 | 阿 部 伴 明 | 東北・北海道事業本部の担当、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、 兼東北・北海道事業本部長 |
常務執行役員 | 岩 本 能 成 | 東部第1事業本部、東京工場の担当、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、 兼東部第1事業本部長 |
常務執行役員 | 中 富 紀 雄 | 技術部門、加工・橋梁事業本部の管掌、 安全・防災・環境管理部の担当、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐 |
常務執行役員 | 倉 智 達 也 | 業務部、事業総括部の担当 |
常務執行役員 | 藤 田 眞 | 関連事業部、監査部の管掌、 総務部、人事部、経営管理部、事務管理部の担当 |
常務執行役員 | 松 井 智 幸 | 東部第2事業本部、中部事業本部の担当、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、 兼東部第2事業本部長、中部事業本部長 |
執行役員 | 西 口 正 仁 | 技術総括部の担当、 兼技術総括部長 |
執行役員 | 西 田 栄 一 | 技術部の担当、 兼技術部長 |
執行役員 | 一ノ瀬 満 郎 | 事業総括部担当役員補佐 |
執行役員 | 四 宮 秀 夫 | 加工・橋梁事業本部の担当、 兼加工・橋梁事業本部長 |
執行役員 | 今 井 大 介 | 関連事業部、監査部の担当、 兼関連事業部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02782] S1007TVO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。