有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZRZ
ジャパンマテリアル株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役社長 | 田中 久男 | 1947年7月13日生 | 2003年7月 | 当社入社営業統括本部長 | (注)4 | 3,385,500 | |
2006年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 執行役員TFM本部 長 | 深田 耕志 | 1943年10月2日生 | 1993年1月 | 株式会社クスノキケミコ入社 | (注)4 | 186,100 |
1993年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役TGM事業部(現TFM本部)長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役 執行役員TFM本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 常務取締役 執行役員TFM本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役 員工事本部長 | 小川 圭造 | 1962年1月24日生 | 2006年3月 | 株式会社東和商工入社 | (注)4 | 18,100 |
2006年4月 | 当社入社 | ||||||
2008年4月 | 当社生産部長兼生産管理課長 | ||||||
2009年4月 | 当社生産管理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役エレクトロニクス事業部(現生産本部)長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員生産本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役 執行役員管理本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役 執行役員石川プロジェクト統括責任者 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役 執行役員工事本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役 員 | 門脇 宏八 | 1961年12月5日生 | 1995年4月 | 株式会社東和商工 入社 | (注)4 | 55,300 |
2006年4月 | 当社 入社 企画営業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社エレクトロニクス事業部技術サービス部長 | ||||||
2011年1月 | 当社安全品質保証部長 | ||||||
2012年4月 | 当社エレクトロニクス事業部工事部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員生産本部工事部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役 執行役員 工事本部長 | ||||||
2016年6月 | 株式会社東和商工 代表取締役社長(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役 執行役員(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 株式会社東和商工 代表取締役社長 | |||||||
取締役 | 執行役 員技術 本部長 | 長谷 圭祐 | 1952年8月19日生 | 2013年4月 | 当社 入社 技術営業本部長付 | (注)4 | 42,100 |
2013年10月 | 当社 技術営業本部技術統括部長 | ||||||
2014年1月 | 当社 技術本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役 執行役員技術本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 | 坂口 好則 | 1960年12月19日生 | 1998年10月 | 当社 入社 | (注)4 | 48,400 |
2006年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任) | ||||||
2016年4月 | 株式会社シーセット 代表取締役社長(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 株式会社シーセット 代表取締役社長 | |||||||
取締役 | 執行役員渉外及び新事業担当 | 田中 智和 | 1957年6月27日生 | 1991年3月 | 株式会社東和商工入社 | (注)4 | 2,616,400 |
1997年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年3月 | 当社取締役 | ||||||
2006年1月 | 株式会社東和商工代表取締役 | ||||||
2006年3月 | 当社代表取締役専務管理本部長 | ||||||
2008年10月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業推進室長 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役エレクトロニクス事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役製造本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員海外担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役執行役員渉外及び新事業担当(現任) | ||||||
取締役 | 町田 和彦 | 1941年8月27日生 | 1960年3月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 | 8,000 | |
1999年5月 | 株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社監査役 | ||||||
2005年7月 | 株式会社ミズサワセミコンダクタ相談役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役 | |||||||
取締役 | 大島 次郎 | 1953年3月24日生 | 2009年6月 | 東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長 | (注)4 | 1,200 | |
2013年6月 | 東芝マテリアル株式会社 顧問 | ||||||
2014年6月 | 東芝デバイス株式会社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 (常勤) | 喜多 照幸 | 1947年8月12日生 | 1971年4月 | 日本工営株式会社入社 | (注)5 | 726,360 | |
2005年6月 | 日本工営株式会社執行役員 | ||||||
2009年6月 | 日本工営株式会社常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 日本工営株式会社参与 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 株式会社東和商工 監査役 株式会社JMテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役 株式会社PEK 監査役 株式会社シーセット 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人 | |||||||
監査役 | 安井 広伸 | 1961年11月20日生 | 1984年4月 | 五十鈴監査法人入所 | (注)5 | 8,700 | |
1987年8月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
1987年10月 | 税理士登録 | ||||||
2005年6月 | 五十鈴監査法人代表社員(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 五十鈴監査法人 代表社員 | |||||||
監査役 | 春馬 葉子 | 1974年11月19日生 | 2001年10月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)5 | - | |
2003年11月 | 愛知県弁護士会登録 | ||||||
2006年10月 | 春馬・野口法律事務所パートナー(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 春馬・野口法律事務所 パートナー 株式会社ゲオホールディングス 社外監査役 株式会社壱番屋 社外取締役 株式会社ナ・デックス 社外取締役 | |||||||
計 | 7,096,160 |
(注) 1 2016年6月29日開催の第19回定時株主総会において、坂口好則、大島次郎の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
3 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
4 2016年6月29日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 2015年6月24日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名 | 地位、担当および重要な兼職の状況 |
深田 耕志 | 常務取締役 執行役員TFM本部長 |
小川 圭造 | 取締役 執行役員工事本部長 |
門脇 宏八 | 取締役 執行役員 |
長谷 圭祐 | 取締役 執行役員技術本部長 |
坂口 好則 | 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 |
田中 智和 | 取締役 執行役員渉外及び新事業担当 |
森 正勝 | 執行役員管理本部長 |
西村 辰彦 | 執行役員管理本部総務人事部長 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日) | 略歴 | 所有株式数(株) | |
林 幹夫 (1949年9月16日生) | 1974年4月 | 株式会社東芝入社 | - |
1994年4月 | 株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長 | ||
1997年4月 | 株式会社東芝四日市工場(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)製造部長 | ||
2001年4月 | 株式会社東芝四日市工場(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)工場長 | ||
2003年4月 | 株式会社東芝セミコンダクター社(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)生産統括責任者 | ||
2007年1月 | キヤノン株式会社理事 | ||
2011年10月 | リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) | ||
(重要な兼職の状況) リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26124] S1007ZRZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。