有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100795H
ソフトブレーン株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
注 1.取締役沖田貴史氏は、社外取締役であります。
2.2016年3月30日開催の第24期定時株主総会から2年間
3.2016年3月30日開催の第24期定時株主総会から4年間
4.2015年3月27日開催の第23期定時株主総会から4年間
5.監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 豊田 浩文 | 1967年6月26日生 | 1991年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 141,500 | |
1995年7月 | 四谷第一法律事務所入所 | ||||||
1998年7月 | 新東京総合法律事務所入所 | ||||||
1999年12月 | 当社入社 | ||||||
2004年7月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2007年4月 | 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画代表取締役社長(現任) | ||||||
ソフトブレーン・ヒューマン株式会社代表取締役社長 | |||||||
2007年7月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2008年3月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2010年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長 関西支社長 | 木下 鉄平 | 1979年2月9日生 | 2001年4月 | 当社入社 | (注)2 | 33,200 |
2008年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 本社営業本部長 営業企画・支援部長 業務推進室長 | 長田 順三 | 1975年2月4日生 | 1997年4月 | 日本ユニコム株式会社入社 | (注)2 | 8,400 |
2000年2月 | 株式会社グッテル入社 | ||||||
2001年4月 | 当社入社 | ||||||
2005年1月 | ソフトブレーン・サービス株式会社専務取締役 | ||||||
2006年10月 | 株式会社ネットワーク21代表取締役 | ||||||
2008年11月 | バリオセキュア・ネットワークス株式会社入社 | ||||||
2010年2月 | レイス株式会社入社 | ||||||
2011年1月 | 当社入社 | ||||||
2011年10月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 開発本部長 | 加藤 明 | 1976年10月17日生 | 2001年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7,000 |
2012年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 沖田 貴史 | 1977年3月11日生 | 1999年4月 | ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 | (注)1 (注)2 | - | |
2004年2月 | ベリトランス株式会社取締役 | ||||||
2005年6月 | SBIベリトランス株式会社(現ベリトランス株式会社)代表取締役COO | ||||||
2008年6月 | SBIホールディングス株式会社取締役執行役員 | ||||||
2012年9月 | econtext Asia Limited Representative Director and CEO | ||||||
2014年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年10月 | 金融審議会専門委員 | ||||||
2015年10月 | ベリトランス株式会社取締役共同創業者フェロー | ||||||
2015年11月 | 株式会社クララオンライン社外取締役就任(現任) | ||||||
2016年2月 | SBI大学院大学特任教授(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社Liquid社外取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | 柳沼 賢司 | 1967年3月6日生 | 1990年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 98,700 | |
1995年6月 | 株式会社メックス入社 | ||||||
1997年5月 | 株式会社フォーバル入社 | ||||||
2000年9月 | 当社入社 | ||||||
2005年7月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2006年9月 | シーア・インサイト・セキュリティ株式会社取締役 | ||||||
2008年2月 | 株式会社リアリット取締役 | ||||||
2011年1月 | 株式会社フィデック(現アクリーティブ株式会社)入社 | ||||||
2012年3月 | 当社監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | 名越 秀夫 | 1955年3月2日生 | 1983年4月 | 弁護士登録 | (注)3 (注)5 | - | |
1992年11月 | 生田・名越法律特許事務所(現 生田・名越・高橋法律特許事務所)入所同事務所代表(現任) | ||||||
2008年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2010年1月 | アミタホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2015年12月 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング社外取締役(現任) | ||||||
監査役 | 原田 伸宏 | 1960年7月30日生 | 1983年4月 | 三井生命保険相互会社(現三井生命保険株式会社)入社 | (注)4 (注)5 | 3,800 | |
1992年3月 | 青山監査法人(現あらた監査法人)入社 | ||||||
1995年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | ||||||
1997年1月 | 原田公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) | ||||||
2002年1月 | 有限会社ビジネスブレイン原田会計設立 代表取締役(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社門井商会 会計参与(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社アゲル 会計参与(現任) | ||||||
2014年11月 | 当社監査役就任(現任) 株式会社セイム 会計参与(現任) | ||||||
計 | 292,600 |
2.2016年3月30日開催の第24期定時株主総会から2年間
3.2016年3月30日開催の第24期定時株主総会から4年間
4.2015年3月27日開催の第23期定時株主総会から4年間
5.監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
小林 誠 | 1967年9月2日生 | 1990年4月 | 住友スリーエム株式会社入社 | - |
2001年9月 | 誠和ケミカル株式会社取締役 | |||
2007年1月 | 株式会社チップワンストップ入社 | |||
2008年4月 | 公益財団法人日本生産性本部 | |||
経営コンサルタント(現任) | ||||
2013年3月 | 当社補欠監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05115] S100795H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。