有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQZS
ソースネクスト株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注)1.取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
2.取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。
3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が7名おります。
5.当社は、2017年6月28日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
6.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10.所有株式数は、2017年3月31日現在のものであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役社長 (代表取締役) | - | 松 田 憲 幸 | 1965年5月28日生 | 1989年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)6 | 8,666,400 |
1993年9月 | 有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 | ||||||
1996年8月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年9月 2016年12月 | SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任) マイザ株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役副社長 (代表取締役) | - | 松 田 里 美 | 1965年7月5日生 | 1990年8月 | 北川工業株式会社入社 | (注)6 | 924,000 |
1992年1月 | 株式会社ティー・エフ・シー入社 | ||||||
1994年1月 | 有限会社トリプル・エー入社 専務取締役 | ||||||
1996年8月 | 当社専務取締役 | ||||||
2002年5月2012年9月 2014年6月 | 当社代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary(現任) 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | 営業グループ担当専務執行役員 | 小 嶋 智 彰 | 1977年6月3日生 | 2001年9月 2006年6月 2008年6月 2009年1月 2012年6月 2017年5月 | 当社入社 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役(現任) 株式会社筆まめ取締役(現任) | (注)6 | 22,300 |
取締役 | アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 | 青 山 文 彦 | 1967年8月3日生 | 1991年10月 | 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | 55,500 |
1999年7月 | デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 当社入社 | ||||||
2002年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 2017年5月 | 当社取締役(現任) 株式会社筆まめ取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 生 田 正 治 | 1935年1月19日生 | 1957年4月 | 三井船舶株式会社 (現・株式会社商船三井)入社 | (注)6 | 22,900 |
1994年6月 | 大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長 | ||||||
2000年6月 | 株式会社商船三井 代表取締役会長 | ||||||
2003年4月 | 日本郵政公社(現・日本郵政グループ) 総裁 | ||||||
2007年3月 | 同公社 総裁退任 | ||||||
2007年4月 | 株式会社商船三井 相談役 | ||||||
2008年6月 | テルモ株式会社 社外取締役 | ||||||
当社社外取締役(現任) | |||||||
2009年5月 | イオン株式会社 社外取締役 | ||||||
2010年2月 2014年6月 | 株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | - | 久保利 英明 | 1944年8月29日生 | 1971年4月 1998年4月 2001年4月 2001年10月 2003年2月 2008年6月 | 弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表(現任) 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 当社社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員(現任) | (注)6 | 5,300 |
2011年6月 | 株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ) 社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人 (現・日本取引所自主規制法人)外部理事 | ||||||
2014年6月 2015年4月 | 当社社外取締役(現任) 桐蔭法科大学院教授(現任) | ||||||
取締役 | - | 安 藤 国 威 | 1942年1月1日生 | 1969年4月 1979年8月 1990年4月 1994年6月 2000年4月 2005年6月 2007年6月 2011年6月 2012年3月 2013年7月 2014年10月 2017年6月 | ソニー株式会社入社 ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役常務 ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長 ソニー株式会社 取締役 ソニー株式会社 代表取締役社長 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長 ソニー生命保険株式会社 取締役会長 ソニー生命保険株式会社 名誉会長 公益財団法人 日本国際交流センター理事(現任) 一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事(現任) 株式会社BJIT 社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)6 | - |
常勤監査役 | - | 高野 正三郎 | 1938年1月11日生 | 1968年1月 | 富士重工業株式会社入社 | (注)7 | 62,700 |
1980年9月 | 日本データ・ゼネラル株式会社入社 | ||||||
1991年3月 | 日本コンピュータシステム株式会社 入社 | ||||||
1999年12月 | 当社顧問 | ||||||
2000年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 廣 瀬 正 明 | 1948年8月26日生 | 1971年4月 2005年4月 2008年6月 2016年6月 2017年6月 | 株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社 スルガ銀行株式会社 執行役員常務 スルガ銀行株式会社 常勤監査役 スルガ銀行株式会社 シニアエクゼクティブアドバイザー 当社常勤監査役(現任) | (注)8 | - |
監査役 | - | 小 林 哲 也 | 1958年9月5日生 | 1991年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)9 | - |
2003年4月 | 文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員 | ||||||
2004年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
2006年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2007年5月 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任) | ||||||
2008年4月 2010年5月 | 慶應義塾大学法学部非常勤講師 医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任) | ||||||
2011年6月 | 持田製薬株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | - | 髙 野 角 司 | 1940年4月7日生 | 1963年4月 1968年5月 | 興国化学工業株式会社 (現・アキレス株式会社)入社 監査法人栄光会計事務所 (現・新日本有限責任監査法人)入社 | (注)9 | - |
1981年5月 | 髙野総合会計事務所開設 | ||||||
1996年12月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2007年4月 | 株式会社丸善 社外監査役 | ||||||
2007年6月 2008年10月 | 日本出版販売株式会社 社外監査役 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任) | ||||||
2010年7月 2014年5月 | 税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員(現任) 東京医師歯科医師協同組合 監事(現任) | ||||||
2014年6月 2016年6月 | 当社社外監査役(現任) KDDI株式会社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 9,759,100 |
2.取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。
3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が7名おります。
5.当社は、2017年6月28日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
土 田 亮 (戸籍名:寺西 亮) | 1968年7月4日生 | 1992年4月 | 税務大学校東京研修所非常勤講師 | - |
1998年4月 | 上智大学法学部助手 | |||
2000年4月 | 東亜大学法学部専任講師 | |||
2002年4月 | 東亜大学法学部助教授 | |||
2003年4月 | 名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任) | |||
2007年4月 | 名古屋外国語大学非常勤講師 | |||
2007年10月 | 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 | |||
2008年4月 | 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 | |||
2010年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所 | |||
2011年4月 | 大宮法科大学院大学法務研究科教授 | |||
2012年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 | 明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授(現任) 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師(現任) りそな銀行社外監査役(現任) |
6.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10.所有株式数は、2017年3月31日現在のものであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05647] S100AQZS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。