有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IU0D (EDINETへの外部リンク)
ソースネクスト株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役久保利英明、安藤国威及び中井戸信英は、社外取締役であります。
2.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、3名の取締役が兼任している他、執行役員が9名おります。
4.当社は、2020年6月18日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。6.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役3名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 松 田 憲 幸 | 1965年5月28日生 |
| (注)5 | 35,663,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 小 嶋 智 彰 | 1977年6月3日生 |
| (注)5 | 95,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 ビジネスディベロップメントグループ担当専務執行役員 | 藤 本 浩 佐 | 1964年9月9日生 |
| (注)5 | 129,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 管理グループ担当常務執行役員 | 青 山 文 彦 | 1967年8月3日生 |
| (注)5 | 233,800 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 久保利 英明 | 1944年8月29日生 |
| (注)5 | 33,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 安 藤 国 威 | 1942年1月1日生 |
| (注)5 | 10,600 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 中井戸 信英 | 1946年11月1日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 廣 瀬 正 明 | 1948年8月26日生 |
| (注)6 | 44,400 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 小 林 哲 也 | 1958年9月5日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 髙 野 角 司 | 1940年4月7日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 36,209,200 |
2.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、3名の取締役が兼任している他、執行役員が9名おります。
4.当社は、2020年6月18日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
土 田 亮 (戸籍名:寺西 亮) | 1968年7月4日生 | 1998年4月 | 上智大学法学部助手 | - |
2000年4月 | 東亜大学法学部専任講師 | |||
2002年4月 | 東亜大学法学部助教授 | |||
2003年4月 | 名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任) | |||
2008年4月 | 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 | |||
2010年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所 | |||
2011年4月 | 大宮法科大学院大学法務研究科教授 | |||
2012年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 2017年11月 2018年4月 2018年12月 2019年6月 2020年1月 2020年4月 | 明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役(現任) 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役(現任) 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員(現任) りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 上智大学法科大学院教授(現任) |
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。6.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役3名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05647] S100IU0D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。