有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TTX
ダイキョーニシカワ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 内田 成明 | 1957年8月27日 | 1980年4月 | 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2001年3月 | 同社 防府工場第2駆動系製造部長 | ||||||
2004年2月 | オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長 | ||||||
2007年4月 | トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | マツダ株式会社 執行役員 防府工場長 | ||||||
2015年4月 | 当社 副社長執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 代表取締役社長 (現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | ― | 薮上 富美高 | 1953年9月16日 | 1976年4月 | 株式会社広島銀行入行 | (注)3 | 12,000 |
2002年6月 | 同行 今治支店長 | ||||||
2005年4月 | 同行 執行役員 営業統括部長 | ||||||
2007年4月 | 同行 常務執行役員 広島西支店長 | ||||||
2009年6月 | 同行 取締役常務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社 代表取締役副社長 (現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | ― | 横田 善博 | 1954年2月14日 | 1972年4月 | 西川化成株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
1999年9月 | 同社 鶴浜工場長 | ||||||
2004年5月 | 同社 執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社 執行役員 生産センター広島事業部長(兼)広島工場長 | ||||||
2007年4月 | 当社 執行役員 製造本部 副本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社 取締役専務執行役員 | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役専務執行役員 製造本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | ― | 竹岡 健次 | 1956年11月25日 | 1983年6月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
2004年3月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 自工統括室DDIプロジェクト部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 開発本部 第2設計部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 執行役員 開発本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役員 開発本部長 | ||||||
2011年10月 | 長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 常務執行役員 購買本部長 | ||||||
2014年1月 | 当社 常務執行役員 開発本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
2014年9月 | 当社 専務執行役員 開発本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役専務執行役員 開発本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | ― | 桧山 俊夫 | 1959年4月27日 | 1980年4月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
2002年7月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 住器製造部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 製造本部 大和製造部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 執行役員 製造本部 副本部長 | ||||||
2011年4月 | DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員 | ||||||
2012年4月 | DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 専務執行 役員 | ― | 錦村 元治 | 1960年1月30日 | 1984年7月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
2006年5月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 経営企画部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 関係会社部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 経営本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役員 経営本部 副本部長 | ||||||
2011年1月 | 当社 執行役員 営業本部 副本部長 | ||||||
2011年8月 | 当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長 | ||||||
2012年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長 | ||||||
2013年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 | ||||||
2014年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
2016年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | ― | 久保田 洋志 | 1943年4月17日 | 1968年4月 | 三洋化成工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
1989年10月 | 広島工業大学 教授 就任 | ||||||
2012年4月 | 同大学 名誉教授 就任 (現任) | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | 出原 正博 | 1954年2月15日 | 1976年4月 | 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)3 | ― |
1998年6月 | 株式会社自重堂入社 常任顧問 | ||||||
1998年9月 | 同社 取締役 | ||||||
2000年9月 | 同社 代表取締役専務 | ||||||
2002年9月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年7月 | 株式会社自重堂 代表取締役 | ||||||
2010年9月 | 同社 代表取締役副会長 | ||||||
2011年10月 | 株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任) | ||||||
2014年9月 | 株式会社自重堂 取締役相談役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 圓山 雅俊 | 1956年9月19日 | 1980年4月 | 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2005年6月 | オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長 | ||||||
2008年9月 | マツダ株式会社 品質本部 副本部長 | ||||||
2010年5月 | 同社 品質本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社 執行役員 品質本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社 執行役員 本社工場長 | ||||||
2015年4月 | 同社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社工場長 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | マツダ株式会社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤 監査役 | ― | 繁元 則彦 | 1959年9月28日 | 1985年4月 | 西川化成株式会社入社 | (注)4 | 5,768 |
2010年10月 | 当社 営業本部 第1営業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 営業本部 副本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 内部監査室 主席 | ||||||
2015年6月 | 当社 常勤監査役 (現任) | ||||||
監査役 | ― | 安村 和幸 | 1949年9月29日 | 1979年4月 | 角田法律事務所入所 | (注)4 | ― |
1986年4月 | 広島弁護士会弁護士登録 | ||||||
1998年4月 | 広島弁護士会副会長 | ||||||
2007年6月 | 安村法律事務所開設 同所所長 (現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
監査役 | ― | 廣田 亨 | 1958年1月8日 | 1981年4月 | 株式会社広島銀行入行 | (注)4 | ― |
2008年4月 | 同行 大手町支店長 | ||||||
2010年4月 | 同行 執行役員 今治支店長 | ||||||
2012年4月 | 同行 常務執行役員 今治支店長 | ||||||
2013年4月 | 同行 常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 同行 常務取締役 東部統括本部長 | ||||||
2015年4月 | 同行 常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 同行 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
計 | 41,768 |
(注) 1 取締役 久保田 洋志、出原 正博及び圓山 雅俊は、社外取締役であります。
2 監査役 安村 和幸及び廣田 亨は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。
氏名 | 職名 |
播摩 一成 | 常務執行役員開発本部長 |
武村 重文 | 常務執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長 |
和木 深水 | 常務執行役員営業本部長 |
掛本 正治 | 執行役員購買本部長 |
岡田 成二 | 執行役員製造本部長 |
河崎 広 | 執行役員経営本部長 |
澤 俊治 | 執行役員品質本部長 |
野田 穂積 | 執行役員R&D本部長 |
畑石 光生 | 執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana, S.A. de C.V.取締役社長、 DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones, S.A. de C.V. 取締役社長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30438] S1007TTX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。