有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055DQ
ダイニチ工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山三孝、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、丸山三孝は常勤の監査等委員であります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって、代表取締役の異動がありました。
退任代表取締役 佐々木文雄(旧 代表取締役会長)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 吉井 久夫 | 1947年1月15日生 | 1969年4月 吉井電器店入社 1973年1月 当社入社 1977年4月 資材課長 1983年3月 取締役就任 1987年2月 常務取締役就任 1992年2月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年6月 代表取締役社長就任(現) 2015年6月 (一財)佐々木環境技術振興財団代表理事就任(現) | (注)4 | 570.6 | |
常務取締役 | 総務部長 | 酒井 春男 | 1953年4月12日生 | 1978年4月 当社入社 1999年6月 総務部長 2001年6月 取締役総務部長就任 2013年6月 常務取締役総務部長就任(現) | (注)4 | 63.9 |
常務取締役 | 生産部長 | 花野 哲行 | 1955年4月7日生 | 1979年4月 当社入社 1999年6月 生産部長 2001年6月 取締役生産部長就任 2013年6月 常務取締役生産部長就任(現) | (注)4 | 56.4 |
常務取締役 | 営業部長 | 田村 正裕 | 1958年9月9日生 | 1982年4月 当社入社 2000年4月 東京営業所長 2001年6月 取締役東京営業所長就任 2002年4月 取締役営業部長就任 2013年6月 常務取締役営業部長就任(現) | (注)4 | 21.7 |
取締役 | デザイン室長 | 佐藤 芳明 | 1954年3月15日生 | 1978年4月 当社入社 2003年1月 広報室長 2003年10月 取締役広報室長就任 2014年3月 取締役デザイン室長就任(現) | (注)4 | 60.2 |
取締役 | 監査室長 | 渡辺 美幸 | 1958年7月17日生 | 1981年4月 当社入社 2004年1月 開発部長 2004年6月 取締役開発部長就任 2011年6月 取締役渉外担当 2014年3月 取締役監査室長就任(現) | (注)4 | 20.1 |
取締役 | 開発部長 | 荏原 裕行 | 1957年4月17日生 | 1986年10月 当社入社 2006年11月 特殊機器開発部長 2007年6月 取締役特殊機器開発部長就任 2014年11月 取締役開発部長就任(現) | (注)4 | 12.2 |
取締役 | 機工部長 | 小林 正志 | 1956年4月15日生 | 1979年4月 当社入社 2009年2月 機工部長 2009年6月 取締役機工部長就任(現) | (注)4 | 55.5 |
取締役 | 経理部長 | 原 信也 | 1959年12月18日生 | 1982年4月 当社入社 2003年3月 経理部長 2003年6月 取締役経理部長就任(現) | (注)4 | 23.0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (常勤監査等委員) | 丸山 三孝 | 1953年3月6日生 | 1977年4月 当社入社 1994年2月 開発部長 1995年6月 取締役開発部長就任 2003年3月 取締役渉外担当 2005年1月 取締役監査室長就任 2006年6月 常勤監査役就任 2015年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現) | (注)5 | 56.2 | |
取締役 (監査等委員) | 田中 勝雄 | 1949年1月8日生 | 1972年4月 帝国臓器製薬(株)入社 1980年3月 田中税務経理事務所入所 1991年4月 税理士登録 2001年4月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) | (注)5 | - | |
取締役 (監査等委員) | 宮島 道明 | 1950年2月25日生 | 1980年12月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 1983年8月 公認会計士登録 1999年5月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2010年9月 宮島道明公認会計士事務所開設(現) 2011年6月 日本精機(株)監査役(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) | (注)5 | 1.5 | |
計 | 941.3 |
2.取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山三孝、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、丸山三孝は常勤の監査等委員であります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって、代表取締役の異動がありました。
退任代表取締役 佐々木文雄(旧 代表取締役会長)
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01427] S10055DQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。