有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D7QD
チタン工業株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役大田明登氏及び佐藤久典氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 佐藤久典氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、前任者の退任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。前任者の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長執行役員 | 渡 邉 一 | 1948年10月17日生 | 1971年4月 当社入社 2000年3月 当社宇部工場長 2001年6月 当社取締役宇部工場長 2006年6月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長 2013年6月 当社専務取締役生産本部長兼販売本部長 2015年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長(現任) 2018年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任) | (注)3 | 7,262 | |
取締役 専務執行役員 | 管理・購買・販売管掌 | 中 村 茂 | 1951年1月2日生 | 1969年3月 当社入社 2009年6月 当社執行役員総務部長兼内部監査室長 2014年6月 TKサービス株式会社取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 2017年3月 当社取締役管理本部長 2017年3月 山東三盛鈦工業有限公司 董事(現任) 2017年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2018年3月 当社取締役専務執行役員(管理・購買・販売管 掌)(現任) | (注)3 | 3,388 |
取締役 専務執行役員 | 技術管掌 | 井 上 保 雄 | 1960年10月8日生 | 1984年4月 当社入社 2014年10月 当社執行役員宇部開発センター長 2017年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長 兼宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年3月 当社取締役専務執行役員(技術管掌)(現任) | (注)3 | 794 |
取締役 常務執行役員 | 販売管掌 | 長 岡 佳 孝 | 1961年4月13日生 | 1984年4月 当社入社 2014年10月 当社執行役員販売部長 2016年6月 当社取締役販売本部長兼販売部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員販売本部長 兼販売部長 2018年3月 当社取締役常務執行役員(販売管掌)(現任) | (注)3 | 893 |
取締役 常務執行役員 | 研究開発・生産 管掌 | 長 岡 茂 | 1961年5月21日生 | 1985年4月 当社入社 2015年10月 当社執行役員研究開発部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年3月 当社取締役常務執行役員(研究開発・生産管掌)(現任) | (注)3 | 563 |
取締役 常務執行役員 | 購買・品質管掌 兼購買・物流部長 | 松 崎 正 人 | 1959年8月14日生 | 1982年4月 当社入社 2015年3月 当社購買・物流部長 2017年6月 当社執行役員購買・物流部長 2018年3月 当社常務執行役員(購買・品質管掌) 兼購買・物流部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員(購買・品質管掌) 兼購買・物流部長(現任) | (注)3 | 987 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 (常勤監査等委員) | 中 田 耕 司 | 1953年10月1日生 | 1972年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員販売部長 2014年3月 当社執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 2015年3月 当社執行役員品質保証部長 2016年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)4 | 1,082 | |
取締役 (監査等委員) | 大 田 明 登 | 1957年7月15日生 | 1988年4月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 大田明登法律事務所開設 同代表(現任) 2004年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | 4,890 | |
取締役 (監査等委員) | 佐 藤 久 典 | 1969年6月7日生 | 2010年12月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 佐藤久典法律事務所(現 宇部・山陽小野田総合法律事務所)開設 同代表(現任) 2018年5月 当社一時監査等委員である取締役の職務を行うべき者 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - | |
計 | 19,859 |
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 佐藤久典氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、前任者の退任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。前任者の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00796] S100D7QD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。