有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007V9I
テルモ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)
(注) 1.取締役 松永真理、森郁夫、上田龍三の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2015年6月24日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
代表 取締役 | 新宅 祐太郎 | 1955年9月19日生 | 1979年4月 | 東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社 | 注3 | 47,884 | |
1999年1月 | 当社入社 | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2006年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
心臓血管グループ長 | |||||||
2007年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
研究開発センター・知的財産統轄部・ 法務室管掌 | |||||||
2009年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
経営企画室長、人事部・経理部管掌 | |||||||
2010年6月 | 代表取締役社長(現在) | ||||||
代表 取締役 | 渉外担当 総務部担当 ダイバーシティ推進室担当 営業管理部担当 | 松村 啓史 | 1953年9月29日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 同上 | 25,725 |
2001年6月 | 執行役員 | ||||||
2002年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
経営企画室長 | |||||||
2003年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2004年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2006年6月 | 人事部管掌 | ||||||
2009年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
ホスピタルカンパニー統轄、 テルモ・コールセンター管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役副社長執行役員 | ||||||
営業統轄部管掌 | |||||||
2016年4月 | 代表取締役副社長執行役員 | ||||||
渉外、総務部、ダイバーシティ推進室、営業管理部担当(現在) | |||||||
取締役 | 中国地域 代表 | 三村 孝仁 | 1953年6月18日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 同上 | 19,825 |
2002年6月 | 執行役員 | ||||||
2003年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2004年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 | ||||||
2009年6月 | 中国・アジア統轄 | ||||||
2010年4月 | 中国総代表 | ||||||
6月 | 取締役専務執行役員(現在) | ||||||
2011年8月 | 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 | ||||||
12月 | 中国統轄(現中国地域代表)(現在) | ||||||
2014年4月 | テルモ・コールセンター担当 | ||||||
取締役 | 心臓血管カンパニープレジデント | 佐藤 慎次郎 | 1960年7月19日生 | 1984年4月 | 東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社 | 同上 | 7,676 |
1999年2月 | 朝日アーサーアンダーセン(株)(現プライスウォーターハウスクーパース(株))入社 | ||||||
2004年6月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 執行役員、経営企画室長 | ||||||
2011年10月 | 心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント)(現在) | ||||||
2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2015年4月 | 取締役常務執行役員(現在) | ||||||
取締役 | チーフクオリティーオフィサー(CQO) 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 テルモ・コールセンター担当 | 高木 俊明 | 1958年3月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 同上 | 11,806 |
2004年4月 | 愛鷹工場長 | ||||||
2008年4月 | 愛鷹工場長・駿河工場長 | ||||||
6月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 研究開発本部統轄 | ||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌 | ||||||
2013年6月 | 品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌(現担当)(現在) | ||||||
2015年4月 | テルモ・コールセンター担当(現在) | ||||||
2015年7月 | チーフクオリティーオフィサー(CQO)(現在) | ||||||
2016年4月 | 取締役常務執行役員(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 | ホスピタルカンパニープレジデント | 羽田野 彰士 | 1959年7月27日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 注3 | 4,807 |
2009年6月 | 執行役員 | ||||||
秘書室長、広報室長 | |||||||
2011年10月 | 経営企画室長 | ||||||
2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 | |||||||
2015年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2016年4月 | ホスピタルカンパニープレジデント(現在) | ||||||
2016年6月 | 取締役常務執行役員(現在) | ||||||
取締役 | アジア・インド地域代表 テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director | 荒瀬 秀夫 | 1955年3月19日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 同上 | 17,566 |
2006年7月 | テルモヨーロッパN.V.取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
2011年10月 | ブラジル事業推進担当 | ||||||
2012年6月 | 米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO | ||||||
2014年4月 | 中南米地域代表 | ||||||
2015年4月 | アジア・インド地域代表、テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director(現在) | ||||||
取締役 | チーフクリニカル&レギュラトリーアフェアーズオフィサー (CRAO) レギュラトリーアフェアーズ部長 臨床開発 部担当 | 昌子 久仁子 | 1954年1月8日生 | 1977年4月 | 持田製薬(株)入社 | 同上 | 12,122 |
1986年7月 | ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)(現ジョンソン・エンド・ジョンソン(株))入社 | ||||||
2002年9月 | 当社入社 薬事部長(現レギュラトリーアフェアーズ部長)(現在) | ||||||
2004年6月 | 執行役員 | ||||||
2005年4月 | 臨床開発部長 | ||||||
2007年6月 | 上席執行役員 | ||||||
2009年6月 | 行政・業界統轄 | ||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
2014年4月 | 臨床開発部担当(現在) | ||||||
2015年7月 | チーフクリニカル&レギュラトリーアフェアーズオフィサー(CRAO)(現在) | ||||||
取締役 | 血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO | デビッド・ ペレス | 1959年8月16日生 | 1981年10月 | ケンドールヘルスケア社入社 | 同上 | - |
1989年12月 | ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 | ||||||
1995年9月 | ヘモネティクス社入社 | ||||||
1997年5月 | ウロセラピー社入社 | ||||||
1999年5月 | ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社 | ||||||
2011年4月 | テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) | ||||||
8月 | 血液システムカンパニープレジデント(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
取締役 | 松永 真理 | 1954年11月13日生 | 1977年4月 | (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社 | 同上 | 2,500 | |
1986年7月 | 同社「就職ジャーナル」編集長 | ||||||
1988年7月 | 同社「とらばーゆ」編集長 | ||||||
1997年7月 | (株)NTTドコモ入社 | ||||||
ゲートウェイビジネス部企画室長 | |||||||
2000年4月 | 松永真理事務所代表(現在) | ||||||
2002年6月 | (株)バンダイ社外取締役 | ||||||
2006年6月 | (株)ブレインズネットワーク社外取締役(現在) | ||||||
2012年6月 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役(現在) | ||||||
当社社外取締役(現在) | |||||||
2014年6月 | ロート製薬(株)社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 | 森 郁夫 | 1947年8月19日生 | 1970年4月 | 富士重工業(株)入社 | 注3 | 1,434 | |
2002年6月 | 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社専務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
同社代表取締役社長CEO | |||||||
2011年6月 | 同社代表取締役会長CEO | ||||||
2012年6月 | 同社相談役 | ||||||
2014年6月 | 同社顧問 | ||||||
当社社外取締役(現在) | |||||||
取締役 | 上田 龍三 | 1944年9月20日生 | 1969年4月 | 名古屋大学医学部合同内科入局 | 同上 | 436 | |
1976年9月 | ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 | ||||||
1980年9月 | 愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 | ||||||
1988年4月 | 同 部長 | ||||||
1995年9月 | 名古屋市立大学医学部第二内科 教授 | ||||||
2003年4月 | 名古屋市立大学病院長 | ||||||
2008年4月 | 名古屋市病院局 局長 | ||||||
2010年4月 | 名古屋市立大学 名誉教授(現在)・顧問 | ||||||
2012年4月 | 愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授(現在) | ||||||
2013年1月 | 愛知医科大学評議員 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
2016年5月 | 名古屋市立大学 客員教授(現在) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 関根 健司 | 1952年5月24日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注4 | 22,198 | |
2003年1月 | ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2006年10月 | 関西ブロック長兼大阪統轄支店長 | ||||||
2008年4月 | 血液カンパニー統轄 | ||||||
6月 | 取締役執行役員 | ||||||
マーケティング室管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
10月 | インド・中東事業統轄 | ||||||
2011年12月 | インド統轄 | ||||||
2013年6月 | 監査役(常勤) | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 松宮 俊彦 | 1947年10月3日生 | 1971年4月 | パイオニア(株)入社 | 同上 | 1,864 | |
1972年7月 | (株)流通技研入社 | ||||||
1979年10月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
1983年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年11月 | 同会計事務所カナダトロント事務所駐在 | ||||||
1991年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) | ||||||
2011年10月 | 松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在) | ||||||
2012年6月 | 第一実業(株)社外監査役(現在) | ||||||
当社社外監査役 | |||||||
2012年12月 | (株)三菱総合研究所社外監査役(現在) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 (監査等委員) | 米 正剛 | 1954年7月8日生 | 1981年4月 | 弁護士登録 | 注4 | - | |
1987年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
7月 | 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所 | ||||||
1989年1月 | 同事務所パートナー弁護士(現在) | ||||||
2007年6月 | THK(株)社外監査役(現在) | ||||||
2008年3月 | GCAサヴィアングループ(株)(現GCAサヴィアン(株))社外取締役(現在) | ||||||
2011年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
6月 | (株)バンダイナムコゲームス(現(株)バンダイナムコエンターテインメント)社外監査役(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
計 | 175,843 |
(注) 1.取締役 松永真理、森郁夫、上田龍三の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2015年6月24日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
坂口 公一 | 1950年9月10日生 | 1979年4月 弁護士登録 2000年9月 裁判官任官(東京地方裁判所判事) 2006年4月 水戸地方裁判所判事(部総括) 2012年8月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事(支部長) 2013年9月 秋田地方・家庭裁判所(所長) 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所入所 (現在) 2016年6月 当社補欠監査等委員(現在) | 注6 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01630] S1007V9I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。