有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026DF
トモニホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) |
代表取締役 会長 | 柿 内 愼 市 | 1944年10月29日生 | 1967年4月 ㈱徳島銀行入行 1991年2月 同行人事部長兼総合企画部付部長(秘書室長) 1991年6月 同行取締役人事部長兼総合企画部付部長(秘書室長) 1993年3月 同行常務取締役人事部長 1997年6月 同行専務取締役人事部長 1999年4月 同行専務取締役総合企画本部長 2003年6月 同行取締役頭取 2010年4月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 2011年6月 ㈱徳島銀行代表取締役会長(現職) 2013年6月 当社代表取締役会長(現職) | (注)3 | 99 | |
代表取締役 社長兼CEO (最高経営責任者) | 遠 山 誠 司 | 1947年3月30日生 | 1970年4月 ㈱香川銀行入行 1993年4月 同行松山支店長 1995年6月 同行取締役松山支店長 1998年8月 同行常務取締役営業統轄本部長 2002年6月 同行専務取締役総合企画本部長 2003年4月 同行取締役頭取コンプライアンス統括部担当 2006年7月 同行取締役頭取 2010年4月 当社代表取締役会長 2012年6月 ㈱香川銀行代表取締役会長(現職) 2013年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)(現職) | (注)3 | 34 | |
取締役常務 | 経営企画部長 | 高 橋 邦 明 | 1951年3月12日生 | 1974年4月 ㈱香川銀行入行 2003年3月 同行市場金融部長 2005年6月 同行取締役市場金融部長 2007年6月 同行常務取締役総合企画部・市場金融部担当兼総合企画部長兼秘書室長 2010年4月 当社取締役常務経営企画部長(現職) 2010年6月 ㈱徳島銀行取締役(現職) | (注)3 | 25 |
取締役常務 | グループ戦略部長 | 山 川 廣 一 | 1954年10月12日生 | 1978年4月 ㈱徳島銀行入行 2007年6月 同行執行役員リスク統括部長 2008年6月 同行取締役執行役員リスク統括部長 2009年6月 同行取締役常務執行役員総合企画本部副本部長 2010年4月 当社取締役常務グループ戦略部長(現職) 2010年6月 ㈱香川銀行取締役(現職) | (注)3 | 13 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) |
取締役常務 | リスク・コンプライアンス部長 | 森 真 一 | 1957年5月9日生 | 1980年4月 ㈱徳島銀行入行 2003年10月 同行法人営業部長 2004年6月 同行取締役本店営業部長 2006年6月 同行取締役常務執行役員営業本部長 2011年6月 同行取締役常務執行役員リスク統括本部長 2012年6月 同行取締役(現職) 2012年6月 当社取締役常務リスク・コンプライアンス部長(現職) | (注)3 | 18 |
取締役常務 | 監査部長 | 蒲 生 欣 史 | 1957年12月18日生 | 1980年4月 ㈱香川銀行入行 2008年6月 同行取締役経営戦略部長 2011年8月 同行取締役業務監査部長 2012年6月 同行取締役(現職) 2012年6月 当社取締役監査部長 2013年6月 当社取締役常務監査部長(現職) | (注)3 | 12 |
取締役 | 吉 岡 宏 美 | 1952年11月3日生 | 1976年4月 ㈱徳島銀行入行 2000年4月 同行営業企画部長 2001年6月 同行取締役営業企画部長 2003年6月 同行常務取締役総合企画本部長兼企画部長 2006年6月 同行取締役専務総合企画本部長兼企画部長 2010年2月 同行取締役専務 2010年4月 当社取締役(現職) 2011年6月 ㈱徳島銀行代表取締役頭取(現職) | (注)3 | 36 | |
取締役 | 下 村 正 治 | 1949年9月1日生 | 1972年4月 ㈱香川銀行入行 2003年3月 同行総合企画部長 2003年6月 同行取締役総合企画部長 2005年2月 同行常務取締役総合企画部長 2006年6月 同行専務取締役総合企画部・総務部・事務システム部担当 2009年4月 同行専務取締役融資本部長 2010年4月 当社取締役(現職) 2012年6月 ㈱香川銀行代表取締役頭取(現職) | (注)3 | 38 | |
取締役 | 大 西 俊 哉 | 1952年8月22日生 | 1975年10月 公認会計士二次試験合格 1976年4月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 1981年3月 公認会計士登録 1989年7月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)高松事務所 1991年7月 同 社員(現 パートナー)就任 2000年7月 同 高松事務所長 2012年6月 同 退所 2012年7月 ㈱香川銀行監査役 2014年6月 当社取締役(現職) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | 多 田 桂 | 1954年3月21日生 | 1978年4月 大蔵省(現財務省)四国財務局入局 2003年7月 四国財務局総務部経済調査課長 2006年7月 四国財務局総務部総務課長 2009年7月 関東財務局水戸財務事務所長 2010年7月 北陸財務局管財部長 2011年5月 四国財務局退職 2011年6月 ㈱徳島銀行監査役(非常勤)(現職) 2011年6月 当社常勤監査役(現職) | (注)4 | 1 | |
監査役 | 井 上 哲 | 1949年2月3日生 | 1967年4月 大蔵省(現財務省)四国財務局入局 1980年7月 四国財務局松山財務部管財課国有財産管理官 1989年7月 四国財務局理財部金融検査課金融検査官 1993年7月 四国財務局松山財務事務所理財課長 2003年7月 中国財務局鳥取財務事務所長 2005年7月 九州財務局理財部検査監理官 2007年6月 ㈱香川銀行常勤監査役(現職) 2010年4月 当社監査役(現職) | (注)4 | 6 | |
監査役 | 眞 鍋 勉 | 1951年12月1日生 | 1974年4月 ㈱香川銀行入行 2006年6月 同行取締役徳島支店長 2006年7月 同行取締役本店営業部長 2008年6月 同行常務取締役営業店統括部・個人融資部・事務サポート部担当兼営業店統括部長 2009年4月 同行常務取締役営業本部長 2012年6月 同行常務取締役業務監査部担当 2014年6月 同行常勤監査役(現職) 2014年6月 当社監査役(現職) | (注)3 | 17 | |
監査役 | 大 平 昇 | 1959年11月26日生 | 1986年11月 司法試験合格 1987年4月 最高裁判所司法研修所 1989年4月 弁護士登録 1995年4月 香川県弁護士会副会長 2010年4月 香川県弁護士会会長 2010年4月 日本弁護士連合会常務理事 2011年4月 四国弁護士会連合会常務理事 2014年6月 当社監査役(現職) | (注)4 | - | |
計 | 303 |
2.監査役の多田桂、井上哲及び大平昇の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23820] S10026DF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。