有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XT1
トーカロ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | ― | 町 垣 和 夫 | 1951年5月11日 | 1974年8月 | 当社入社 | (注)3 | 67,000 |
1995年7月 | 東京工場長 | ||||||
1999年9月 | 明石工場長 | ||||||
2005年4月 | 製造本部付部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役製造副本部長 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2013年4月 | 漢泰国際電子股份有限公司董事長(現任) | ||||||
2013年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 三 船 法 行 | 1955年5月3日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 34,900 |
2001年4月 | 北九州工場長 | ||||||
2005年4月 | 明石工場長 | ||||||
2007年6月 | 取締役明石工場長 | ||||||
2009年6月 | 取締役製造副本部長 | ||||||
2011年6月 | 漢泰国際電子股份有限公司董事長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役製造本部長 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 木 村 一 郎 | 1951年6月5日 | 1976年4月 | ㈱東海銀行(現、㈱三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)3 | 28,600 |
2005年6月 | 当社経理部長(出向) | ||||||
2006年1月 | 当社に転籍 | ||||||
2006年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2007年6月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
2008年4月 | 取締役管理副本部長兼経営企画室長 | ||||||
2009年6月 | 取締役管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
2011年4月 | 取締役管理本部長 | ||||||
2011年8月 | 取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2013年6月 | 専務取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2014年4月 | 専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 製造本部長 | 久 野 博 史 | 1954年12月22日 | 1979年12月 | 当社入社 | (注)3 | 21,200 |
2001年4月 | 明石工場製造部長 | ||||||
2002年6月 | 東京工場製造部長 | ||||||
2006年7月 | 明石工場製造部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役明石工場長 | ||||||
2013年4月 | 取締役 | ||||||
2013年6月 | 取締役製造本部長 | ||||||
2014年10月 | 常務取締役製造本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 黒 木 信 之 | 1954年11月21日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26,200 |
2001年4月 | 東京工場営業部長 | ||||||
2005年4月 | 東京工場長 | ||||||
2011年4月 | 海外準備室長 | ||||||
2011年5月 | 東賀隆(昆山)電子有限公司董事長 | ||||||
2011年6月 | 取締役 | ||||||
2013年6月 | 取締役営業副本部長 | ||||||
2016年6月 | 常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理副本部長 | 樽 見 哲 男 | 1954年2月9日 | 1976年4月 | 日本楽器製造㈱(現、ヤマハ㈱)入社 | (注)3 | 13,200 |
2006年12月 | ヤマハ㈱退職 | ||||||
2007年5月 | 当社入社 総務部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役管理副本部長兼総務部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役管理副本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役管理副本部長兼経営企画部長 | ||||||
2016年4月 | 取締役管理副本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 技術総括 | 伊 藤 義 康 | 1951年12月29日 | 1979年4月 | 東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社 | (注)3 | 6,300 |
2011年12月 | ㈱東芝退職 | ||||||
2012年2月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 溶射技術開発研究所長 | ||||||
2013年6月 | 取締役溶射技術開発研究所長 | ||||||
2014年10月 | 取締役技術総括(現任) | ||||||
取締役 | 営業副本部長 | 熊 川 雅 也 | 1954年5月17日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22,800 |
2001年4月 | 東京工場製造部長 | ||||||
2002年6月 | 明石工場製造部長 | ||||||
2006年7月 | 東京工場製造部長 | ||||||
2011年4月 | 東京工場長 | ||||||
2013年6月 | 取締役東京工場長 | ||||||
2016年4月 | 取締役営業副本部長(現任) | ||||||
2016年6月 | 東華隆(広州)表面改質技術有限公司董事長(現任) 東賀隆(昆山)電子有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 | 明石工場長 | 進 英 俊 | 1959年3月5日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,800 |
2009年4月 | 北九州工場部長 | ||||||
2009年10月 | 明石工場製造部長 | ||||||
2013年4月 | 明石工場長 | ||||||
2015年6月 | 取締役明石工場長(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 山 崎 優 | 1949年7月21日 | 1981年4月 | 弁護士登録 鎌倉法律事務所入所 | (注)3 | ― |
1987年4月 | 梅田総合法律事務所を共同で設立 パートナー(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 佐 伯 武 彦 | 1937年8月8日 | 1961年4月 | 川崎航空機工業㈱(現、川崎重工業㈱)入社 | (注)3 | 700 |
1989年4月 | Kawasaki Motors Manufacturing Corp. U.S.A 社長 | ||||||
1997年6月 | 川崎重工業㈱取締役 | ||||||
2003年4月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
2005年5月 | 川崎重工業㈱退任 | ||||||
2011年8月 | 北条鉄道㈱取締役 | ||||||
2012年6月 | 同取締役副社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 加西市副市長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 吉 葉 正 行 | 1951年2月28日 | 1985年4月 | 工学博士(東京都立大学) | (注)3 | ― |
1999年4月 | 東京都立大学大学院工学研究科教授(機械工学専攻) | ||||||
2005年4月 | 首都大学東京都市教養学部教授(理工学系機械工学コース) | ||||||
2006年4月 | 首都大学東京大学院理工学研究科教授(機械工学専攻) | ||||||
2016年3月 | 首都大学東京退職 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 北 秋 廣 幸 | 1952年8月1日 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)4 | 42,800 |
1993年4月 | 明石工場営業部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役営業副本部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
2016年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 難 波 吉 雄 | 1951年10月3日 | 1977年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 2,200 |
2006年3月 | ㈱神戸製鋼所退職 | ||||||
2006年4月 | 当社入社 溶射技術開発研究所 部長 | ||||||
2012年4月 | 経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 吉 田 敏 彦 | 1955年8月6日 | 1978年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現、㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | ― |
2004年4月 | ㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長 | ||||||
2007年6月 | 山陽特殊製鋼㈱経営企画部部長(出向) | ||||||
2007年10月 | 同監査部長(出向) | ||||||
2008年6月 | 同社へ転籍 | ||||||
2009年4月 | 同総務部長 | ||||||
2012年6月 | 同常勤監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中 田 琢 也 | 1952年1月21日 | 1970年4月 | 大阪国税局入局 | (注)4 | ― |
2007年7月 | 天王寺税務署長 | ||||||
2010年7月 | 住吉税務署長 | ||||||
2012年7月 | 同退官 | ||||||
2012年8月 | 税理士登録 | ||||||
中田琢也税理士事務所開設(現任) | |||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 280,700 |
(注) 1 取締役 山崎 優、佐伯 武彦及び吉葉 正行は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田 敏彦及び中田 琢也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01443] S1007XT1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。