有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058TQ
ナイス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 平 田 恒一郎 | 1948年4月17日生 | 1977年6月 | 当社入社 | (注)3 | 2,270 | |
1982年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
1985年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
1987年1月 1988年6月 2007年10月 | 当社専務取締役 当社代表取締役社長 ナイス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 日 暮 清 | 1951年10月30日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 66 | |
2002年6月 | 当社取締役就任 当社執行役員資材事業本部副本部長 テクノワークス株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2007年3月 | 木と住まい総合研究所株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2007年7月 2010年6月 | 当社経営推進本部副本部長 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 倉 迫 益 造 | 1945年11月17日生 | 1968年3月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | |
1988年5月 | ナイスコミュニティー株式会社取締役就任 | ||||||
1997年6月 | ナイスコミュニティー株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 杉 田 理 之 | 1958年2月14日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28 | |
2005年1月 | 当社資材事業本部執行役員 | ||||||
2007年10月 | ナイス株式会社資材事業本部執行役員 | ||||||
2010年1月 | ナイス株式会社取締役就任 執行役員資材事業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 大 野 弘 | 1956年2月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 50 | |
2007年10月 | ナイス株式会社経営推進本部秘書室長 | ||||||
2007年11月 | ナイス株式会社経営推進本部執行役員 | ||||||
2010年1月 | ナイス株式会社取締役就任 ナイス株式会社経営推進本部副本部長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 平 田 潤一郎 | 1974年11月2日生 | 2006年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,160 | |
2007年10月 | ナイス株式会社経営推進本部財務部長 | ||||||
2010年1月 | ナイス株式会社経営推進本部執行役員市場事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長 | ||||||
2011年1月 2015年1月 | ナイスコンピュータシステム株式会社代表取締役社長就任(現任) YOUテレビ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 木 暮 博 雄 | 1957年7月27日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 | |
2012年4月 | ナイス株式会社住宅事業本部執行役員首都圏営業部長 | ||||||
2012年6月 | ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長 | ||||||
2013年5月 | ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部長兼事業開発本部副本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 勝 間 田 清 敏 | 1956年4月21日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 | |
2007年4月 | 当社資材事業本部執行役員 | ||||||
2008年10月 | ナイス株式会社取締役就任 執行役員資材事業副本部長 | ||||||
2011年6月 | ナイス株式会社取締役執行役員資材事業副本部長兼事業開発本部副本部長 | ||||||
2014年5月 | ナイスホーム株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 大 平 浩 二 | 1951年11月28日生 | 1982年4月 1985年4月 1991年4月 1992年10月 2010年6月 2014年6月 | 明治学院大学経済学部専任講師 明治学院大学経済学部助教授 ドイツケルン大学客員教授 明治学院大学経済学部教授(現任) 株式会社日立物流社外取締役 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― | |
取締役 | 横 田 純 典 | 1948年11月5日 | 1972年4月 1994年10月 1996年11月 2003年5月 2007年8月 2008年10月 2015年6月 | 株式会社富士銀行入行 (現 株式会社みずほ銀行) 同行茅ヶ崎支店長 同行審査第二部審査役 公益社団法人中小企業研究センター審査部長 同法人審議役 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構専門調査員 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― | |
監査役 (常勤) | 高 島 章 生 | 1947年10月12日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)6 | 76 | |
1994年6月 2006年6月 | 当社取締役就任 当社市場事業本部長兼経営推進本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 神 長 博 志 | 1956年4月13日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
2004年7月 | 当社住宅事業本部業務部長 | ||||||
2012年1月 | ナイス株式会社経営推進本部監査室部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 髙 田 恒 | 1949年3月16日生 | 1973年4月 | 自治省入省 | (注)6 | 10 | |
2001年7月 | 総務省消防庁次長 | ||||||
2005年4月 | 全国町村議会議長会事務総長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2012年8月 | 富国生命保険相互会社顧問 | ||||||
2013年4月 | 一般財団法人全国危険物安全協会理事長 | ||||||
2013年7月 | 一般財団法人消防科学総合センター理事長(現任) | ||||||
監査役 | 渡 部 直 樹 | 1949年2月7日生 | 1975年4月 | 慶應義塾大学商学部助手 | (注)6 | ― | |
1982年4月 | 慶應義塾大学商学部助教授 | ||||||
1992年4月 | 慶應義塾大学商学部教授(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2009年5月 | 慶應義塾常任理事(現任) | ||||||
監査役 | 小 林 一 | 1949年9月21日生 | 1974年4月 | 地域振興整備公団入団 | (注)5 | ― | |
2004年7月 | 独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長 | ||||||
2008年6月 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 一般財団法人地域開発研究所理事(現任) | ||||||
計 | 3,735 |
(注) 1 取締役 大平浩二、横田純典の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 髙田恒、渡部直樹、小林一の3名は、社外監査役であります。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2012年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5 2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 取締役 平田潤一郎は、代表取締役会長 平田恒一郎の長男であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02584] S10058TQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。