有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AM4X
ニチバン株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 経営全般・ 開発担当 | 堀田直人 | 1949年12月19日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 92 |
2002年4月 | 安城工場長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任 | ||||||
経営管理部長 | |||||||
2005年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
2009年6月 | 経営全般・開発担当(現) | ||||||
専務取締役 代表取締役 | 事業統括・ 営業担当 | 須藤孝志 | 1952年8月21日生 | 1976年2月 | 大鵬薬品工業㈱入社 | (注)3 | 82 |
2003年7月 | 大鵬薬品工業㈱取締役就任 | ||||||
2005年7月 | 大鵬薬品工業㈱取締役ヘルスケア事業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役就任(現) | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役就任(現) | ||||||
当社事業統括・営業担当(現) | |||||||
常務取締役 | 社長補佐 | 酒井寛規 | 1961年7月6日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 49 |
2007年7月 | 管理部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年4月 | 管理本部長 | ||||||
2015年4月 | CSR・経営統括担当 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役就任(現) | ||||||
2016年10月 | 大東化工㈱取締役顧問経営担当(現) | ||||||
2017年6月 | 社長補佐(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 海外担当 | 小久保武政 | 1962年9月24日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 36 |
2007年7月 | 大阪工場長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員(現) | ||||||
2011年4月 | 研究本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
2016年4月 | 海外担当(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 メディカル事業本部長 | 伊藤暁 | 1960年11月9日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
2008年4月 | メディカル事業部チーフマネジャー(医療材フィールド) | ||||||
2010年4月 | メディカル事業部長 | ||||||
執行役員(現) | |||||||
2012年4月 | メディカル事業本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 テープ事業本部長 | 原秀昭 | 1962年1月13日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
2008年4月 | メディカル事業部チーフマネジャー(ヘルスケアフィールド) | ||||||
2011年4月 | テープ事業本部統括部長 | ||||||
執行役員(現) | |||||||
2012年4月 | テープ事業本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営企画担当(兼)藤井寺・安城事業所総括担当 | 舘 野 英 雄 | 1961年9月18日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
2009年4月 | 安城工場長 | ||||||
執行役員 | |||||||
2011年4月 | 大阪工場長 | ||||||
2017年4月 | 経営企画担当(兼)藤井寺・安城事業所総括担当(現) | ||||||
上席執行役員 | |||||||
2017年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
執行役員(現) | |||||||
取締役 | 清 水 與 二 | 1946年8月24日生 | 1970年4月 | ㈱旭通信社(現:㈱アサツー ディ・ケイ)入社 | (注)3 | ― | |
2005年3月 | ㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員 | ||||||
2010年3月 | ㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長 | ||||||
2013年3月 | ㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役 | ||||||
2014年3月 | ㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任 | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 石 原 達 夫 | 1952年3月1日生 | 1977年10月 | 司法試験合格 | (注)3 | ― | |
1980年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | ||||||
1987年3月 | 同上退官 | ||||||
1987年4月 | 弁護士登録 | ||||||
1989年1月 | 沖信・石原法律事務所開設 | ||||||
2003年7月 | スプリング法律事務所へ改称 代表に就任(現) | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 常勤 | 芹 澤 和 弘 | 1959年11月13日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 | |
2005年4月 | 管理部総務グループ総括マネジャー | ||||||
2009年4月 | 役員室長(兼)ⅠR担当 | ||||||
執行役員 | |||||||
2012年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 常勤 | 髙 橋 一 徳 | 1961年2月15日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)5 | 22 | |
2007年4月 | 品質保証部品質環境管理グループ 総括マネージャー | ||||||
2008年4月 | 海外営業部部長 | ||||||
2012年7月 | 事業統括本部海外担当(兼)購買部長 | ||||||
執行役員 | |||||||
2014年4月 | 事業統括本部購買部長 | ||||||
2015年6月 | テープ事業本部埼玉工場長 | ||||||
2017年4月 | 監査役会付 | ||||||
2017年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 横 井 直 人 | 1951年4月27日生 | 1975年4月 | 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)6 | ― | |
2000年5月 | 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
2013年6月 | 有限責任あずさ監査法人退職 | ||||||
2014年6月 | ㈱タケエイ社外取締役就任(現) | ||||||
当社社外監査役就任(現) | |||||||
2015年3月 | ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外監査役就任(現) | ||||||
2015年6月 | ㈱いなげや社外取締役就任(現) | ||||||
監査役 | 佐 藤 彰 紘 | 1959年6月25日生 | 1987年10月 | 司法試験合格 | (注)7 | ― | |
1990年4月 | 弁護士登録 | ||||||
1990年4月 | 丸の内共立法律事務所入所 | ||||||
1995年5月 | 佐藤彰紘法律事務所開業 | ||||||
2002年6月 | 佐藤綜合法律事務所へ改称(現) | ||||||
2008年6月 | りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役就任(現) | ||||||
2016年6月 | 当社補欠監査役就任 | ||||||
2016年12月 | 当社社外監査役就任(現) | ||||||
計 | 363 |
(注) 1.取締役 清水 與二及び石原 達夫は、社外取締役であります。
2.監査役 横井 直人及び佐藤 彰紘は、社外監査役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.監査役 佐藤 彰紘は、補欠監査役として2016年6月28日開催の定時株主総会において選任され、2016年12月に監査役が一名退任したことに伴い、同月で補欠監査役から社外監査役に就任しております。そのため、退任した監査役の任期を引き継いでおりますので、任期は、2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
市 川 一 郎 | 1958年5月10日生 | 1983年4月 | キヤノン㈱入社 | ― |
1983年12月 | キヤノン㈱退社 | |||
1985年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 | |||
1989年8月 | 公認会計士登録 | |||
2014年9月 | 有限責任あずさ監査法人退職 | |||
2014年12月 | SWEAT CAPITAL㈱設立 | |||
代表取締役(現) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01000] S100AM4X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。