有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007NPC
ニッコー株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 三 谷 充 | 1954年11月13日生 | 1975年1月 | 三谷産業株式会社取締役就任 | (注)6 | 4,829 | |
1981年2月 | 三谷産業株式会社取締役副社長就任 | ||||||
1982年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
1988年2月 | 三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 | ||||||
1990年6月 | 三谷産業株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) | ||||||
2015年11月 | 当社取締役会長兼代表取締役社長就任 | ||||||
2016年1月 | 当社監査室長 | ||||||
代表取締役 社長 | 戦略本部長兼マーケティング室長兼監査室長 | 三 谷 明 子 | 1959年4月20日生 | 1984年2月 | 有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任) | (注)6 | 51 |
2010年5月 | 財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任) | ||||||
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任) | |||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社陶磁器事業部マーケティング室管掌 | ||||||
2012年8月 | 当社戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任) | ||||||
2013年6月 | NIKKO CERAMICS, INC.担当 | ||||||
2014年6月 | NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) 当社常務取締役就任 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) 当社監査室長(現任) | ||||||
取締役 | 営業推進担当兼ムッシュ営業部長 | 森 浩 一 | 1960年10月31日生 | 1984年4月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)6 | 1 |
2012年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2014年8月 | 当社上席執行役員営業推進担当就任 | ||||||
2015年2月 | 当社上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
営業推進担当兼ムッシュ営業部長(現任) | |||||||
取締役 | 人事本部長 | 三 谷 直 輝 | 1988年5月24日生 | 2012年4月 | 株式会社平野デザイン設計入社 | (注)6 | 63 |
2013年12月 | 同社退社 | ||||||
2014年2月 | 当社入社 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼人事本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 岩 田 隆 次 | 1951年1月8日生 | 1974年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)6 | 1 | |
1979年4月 | 同社退社 | ||||||
1980年4月 | ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
2009年4月 | 学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2013年12月 | 国立大学法人東京藝術大学特任教授 | ||||||
2014年3月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問 | ||||||
2015年1月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任) | ||||||
2016年5月 | 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任) | ||||||
取締役 | 原 丈 人 | 1952年10月10日生 | 1984年6月 | デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長) | (注)6 | ― | |
1985年4月 | アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事) | ||||||
1994年4月 | ボーランド株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
1994年9月 | ピクチャテール株式会社取締役就任 | ||||||
平成6月10月 | ベーステクノロジー株式会社取締役就任 | ||||||
2000年5月 | オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
2006年10月 | 財務省参与就任 | ||||||
2007年1月 | 国際連合政府間機関特命全権大使就任 | ||||||
2009年9月 | ザンビア大統領顧問就任 | ||||||
2013年8月 | 内閣府本府参与就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 武 山 政 直 | 1965年6月12日生 | 1988年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 | (注)6 | 1 | |
1993年10月 | カリフォルニア大学大学院地理学研究科博士課程修了(Ph.D.) | ||||||
1999年4月 | 武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授 | ||||||
2003年4月 | 慶應義塾大学経済学部准教授 | ||||||
2007年4月 | 慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任) | ||||||
2008年4月 | 慶應義塾大学経済学部教授(現任) | ||||||
2012年4月 | 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長(現任) | ||||||
2014年8月 | 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 金 田 滋 一 | 1954年3月27日生 | 1989年10月 | 当社入社 | (注)7 | 5 | |
2001年11月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2003年1月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2003年1月 | ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任) | ||||||
2004年1月 | 当社取締役経営企画管理部長就任 | ||||||
2006年11月 | 当社取締役管理部門統括部長兼経営企画室長 | ||||||
2008年1月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 澤 滋 | 1950年1月3日生 | 1973年4月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)7 | 3 | |
1992年4月 | 同社経営企画室長 | ||||||
1997年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
2001年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2003年6月 | 三谷産業株式会社常務取締役就任 | ||||||
2005年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任 | ||||||
2009年6月 | 三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 三谷産業株式会社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | 松 田 均 | 1953年6月22日生 | 1977年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)7 | 5 | |
1989年7月 | 同社中国広州事務所所長代理 | ||||||
1995年10月 | ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長 | ||||||
1998年8月 | 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 | ||||||
2002年7月 | 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 | ||||||
2013年6月 | 三井物産株式会社退職 | ||||||
2013年7月 | 株式会社ジーエヌアイグループ 取締役代表執行役COO就任 | ||||||
2015年4月 | 同社顧問就任 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2015年7月 | VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 村 瀨 孝 子 | 1955年1月4日生 | 1997年4月 | 弁護士登録 鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所 | (注)7 | ― | |
2005年1月 | 鳥飼総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社モスフードサービス監査役就任(現任) | ||||||
当社監査役就任(現任) | |||||||
計 | 4,959 |
(注) 1.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、社外取締役です。
2.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
3.監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
4.取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
5.取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
6.2016年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.2015年6月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01135] S1007NPC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。