有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002C1F
プリマハム株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 松 井 鉄 也 | 1947年9月20日生 | 1972年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 4 | 133 |
1996年4月 | 同社水産部長 | ||||||
1998年10月 | 伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長 | ||||||
2000年4月 | 伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長 | ||||||
2001年6月 | 同社執行役員 同社食料部門長代行 | ||||||
2002年10月 | 同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント | ||||||
2003年6月 | 当社顧問 当社常務取締役 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌(海外事業担当) | ||||||
2004年5月 | 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 | 加工食品事業本部長兼事業統轄室長 | 大 森 雅 夫 | 1949年1月26日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 60 |
2001年4月 | プリマルーケ㈱社長 | ||||||
2003年4月 | 当社生産品質管理部長 | ||||||
2003年10月 | 当社三重工場長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員 当社茨城工場長 | ||||||
2009年10月 | 当社生産本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年4月 2014年3月 2014年4月 | 加工食品事業本部本部長代理 当社事業統轄室長(現) 当社専務取締役(現) 当社加工食品事業本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 第一管理本部・第二管理本部分掌 | 前 田 茂 樹 | 1949年10月6日生 | 1974年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 4 | 36 |
2000年5月 | 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長代行 | ||||||
2002年2月 | 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長 | ||||||
2003年11月 | 伊藤忠インターナショナル会社出向 | ||||||
2005年5月 2008年5月 | 同社チーフフィナンシャルオフィサー 伊藤忠商事㈱金融・不動産・保険・物流カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
2010年3月 | 当社執行役員 | ||||||
当社財経部・情報システム部分掌補佐 | |||||||
2010年6月 | 当社取締役 当社財経部・情報システム部分掌 | ||||||
2011年4月 | 当社第一管理本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役(現) 第一管理本部・第二管理本部分掌(現) (現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業本部長 | 矢 野 雅 彦 | 1959年3月5日生 | 1981年1月 1999年5月 2004年5月 2011年4月 2013年4月 2014年6月 | 当社入社 当社営業本部デイリー部長 当社営業本部デイリー事業部長 当社執行役員 当社営業本部本部長代理 当社営業本部フードサービス事業部長 当社常務執行役員 当社営業本部長(現) 当社取締役(現) | (注) 4 | 24 |
取締役 | 生産本部長 | 辻 真 二 | 1955年12月24日生 | 1979年4月 2004年5月 2011年4月 2012年4月 2012年9月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 当社茨城工場製造部長 当社鹿児島工場長 当社執行役員 当社三重工場長 当社常務執行役員 当社生産本部長(現) 当社取締役(現) | (注) 4 | 3 |
取締役 | 第一管理本部長兼人事部長 | 内 山 高 弘 | 1959年7月20日生 | 1983年4月 2008年1月 2010年4月 2012年4月 2012年10月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | ㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部部長 ㈱みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)営業第四部部長 同行グループ人事部付審議役 当社総合企画室室長補佐 当社執行役員 当社第一管理本部人事部長(現) 当社第一管理本部長(現) 当社取締役(現) | (注) 4 | 2 |
取締役 | ― | 山 下 丈 | 1946年1月31日生 | 1985年4月 | 広島大学教授 | (注) 4 | ― |
1997年4月 | 東海大学教授 | ||||||
1997年7月 | 弁護士登録 | ||||||
1999年4月 2003年6月 2003年12月 2007年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 当社監査役 日比谷パーク法律事務所(現) 明治学院大学教授 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
常勤監査役 | ― | 岩 下 誠 | 1952年10月6日生 | 1975年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注) 5 | 22 |
1996年6月 | 同金庫宮崎支店長 | ||||||
1998年7月 | 農中証券株式会社出向 | ||||||
2001年6月 | 農林中央金庫証券業務部長 | ||||||
2003年6月 | 同金庫営業第一部長 | ||||||
2005年6月 | 協同リース㈱取締役 | ||||||
2007年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
2008年10月 | JA三井リース㈱常務執行役員 | ||||||
2009年5月 | 当社顧問 | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 奥 平 博 之 | 1957年8月19日生 | 1981年4月 | 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 | (注) 6 | 16 |
2000年7月 | 中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)千葉中央支店長 | ||||||
2001年4月 | 同社たまプラーザ支店長 | ||||||
2003年1月 | 同社本店融資業務部長 | ||||||
2005年7月 2008年7月 2009年6月 | 同社本店営業第五部長 同社執行役員本店営業第五部長 同社執行役員融資企画部長 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 江 名 昌 彦 | 1957年6月17日生 | 1981年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 6 | ― |
2004年8月 | 同社財務部財務企画室長 | ||||||
2006年5月 | 同社中南米総支配人付 兼伊藤忠中南米会社副社長 | ||||||
2007年5月 | 同社中南米総支配人付 兼伊藤忠ブラジル会社 | ||||||
2010年5月 | 同社情報通信・航空電子カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
2011年5月 2011年6月 | 同社食料カンパニーCFO(現)・CIO 当社監査役(現) | ||||||
計 | 296 |
(注) 1 取締役山下 丈は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之および江名昌彦の2名は社外監査役です。
3 当社において執行役員は12名で構成されております。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役岩下 誠の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総
会終結の時までであります。
6 監査役奥平博之および江名昌彦の2名の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00335] S1002C1F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。