有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AL2T
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 斉 藤 定 一 | 1937年9月22日生 | 1960年4月 | 川崎航空機工業株式会社(現川崎重工業株式会社)入社 | (注)1 | 155,000 | |
1995年9月 | 同社退社 | ||||||
1995年11月 | 株式会社ナムコ入社 | ||||||
1996年4月 | 同社退社 当社管財人代理就任 | ||||||
1998年2月 | 当社管財人代理辞任 当社代表取締役社長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
2009年7月 | ナカンテクノ株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2014年5月 | ナカンテクノ株式会社取締役会長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 統括管理部長 | 川 坂 陽 一 | 1954年1月31日生 | 2001年3月 | 株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任 | (注)1 | 56,600 |
2001年4月 | 当社入社 企画室副室長兼総務部部長就任 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役企画室副室長兼総務部部長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役管理本部本部長就任 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役統括管理部長就任 | ||||||
フェニックス電機株式会社取締役就任 | |||||||
株式会社日本技術センター取締役就任 | |||||||
2009年6月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任 | ||||||
2010年5月 | 株式会社日本技術センター取締役辞任 | ||||||
2013年5月 | 株式会社日本技術センター取締役就任 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役統括管理部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 田 原 廣 哉 | 1954年8月29日生 | 1988年4月 | 京立電気株式会社退社 | (注)1 | 115,000 | |
当社入社 | |||||||
1993年8月 | 当社技術部部長 | ||||||
1995年8月 | 当社取締役技術開発部部長就任 | ||||||
1998年2月 | 当社取締役企画室室長就任 | ||||||
2001年6月 | 当社常務取締役企画室室長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
2009年4月 | フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2009年6月 | ナカンテクノ株式会社取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社ルクス代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
取締役 | 佐 藤 良 久 | 1961年3月10日生 | 2009年7月 | ナカンテクノ株式会社入社 | (注)1 | 50,000 | |
同社取締役社長就任 | |||||||
2010年1月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社リードテック代表取締役会長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 林 啓 之 | 1967年2月4日生 | 1990年4月 | 飛鳥建設株式会社入社 | (注)1 | 20,500 | |
1996年7月 | 国際復興開発銀行(世界銀行)入行 | ||||||
1998年8月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
2003年10月 | 国際金融公社(世界銀行グループ)入社 | ||||||
2005年3月 | GCA株式会社入社 | ||||||
2008年1月 | 同社パートナー就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 上 道 俊 和 | 1948年10月1日生 | 1971年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)2 | ― | |
2003年3月 | 松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社)代表取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社)監査役就任 | ||||||
2009年10月 | 株式会社日本技術センター監査役就任 | ||||||
2011年4月 | フェニックス電機株式会社監査役就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 家 弓 康 充 | 1949年1月14日生 | 1973年4月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)2 | ― | |
2006年6月 | 株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任 | ||||||
2009年6月 | 同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任 | ||||||
2011年4月 | 日飛興産株式会社監査役就任 | ||||||
2012年7月 | 当社入社 | ||||||
2013年5月 | 株式会社日本技術センター監査役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 四 宮 章 夫 | 1948年11月21日生 | 1981年3月 | 大阪地方裁判所判事補 退官 | (注)2 | ― | |
1981年5月 | 弁護士登録 米田合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 | ||||||
1996年4月 | 当社更生管財人就任 | ||||||
1996年10月 | 当社更生管財人辞任 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2014年4月 | コスモス法律事務所所長(現任) | ||||||
計 | 397,100 |
(注)1 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役上道俊和の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
八 木 竹 彦 | 1947年8月27日生 | 1971年7月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注) | ― | |
2002年4月 | 川重防災工業株式会社監査室長就任 | |||||
2003年7月 | 同社常勤監査役就任 | |||||
2007年7月 | エア・ウォーター株式会社監査室部長就任 | |||||
2012年8月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任(現任) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02076] S100AL2T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。