男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
(1)取締役の状況
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 会長 | - | 松本 大 | 1963年12月19日 |
|
| | 1987年4月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 | 1990年4月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | 1994年11月 | ゴールドマン・サックス・グループ,L.P.ゼネラルパートナー | 1999年4月 | 株式会社マネックス(旧マネックス証券株式会社)代表取締役 | 2004年8月 | 当社代表取締役社長 | 2005年5月 | マネックス・ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社)代表取締役社長 | 2008年6月 | 株式会社東京証券取引所取締役 | 2008年6月 | 株式会社新生銀行取締役 | 2010年6月 | 株式会社カカクコム取締役(現任) | 2011年6月 | TradeStation Group, Inc.取締役会長(現任) | 2013年6月 | 当社取締役会長兼代表執行役社長(現任) | 2013年11月 | 株式会社ジェイアイエヌ取締役(現任) | 2015年11月 | マネックス証券株式会社代表取締役会長(現任) |
| (注)2 | 7,492,000 |
取締役 副会長 | - | 桑島 正治 | 1955年1月2日 |
|
| | 1977年4月 | 日興証券株式会社入社 | 1999年5月 | 日興オンライン株式会社(現マネックス証券株式会社)取締役 | 2001年10月 | 株式会社日興コーディアルグループ取締役 | 2006年1月 | 日興システムソリューションズ株式会社取締役会長 | 2006年6月 | 当社取締役 | 2006年12月 | 株式会社日興コーディアルグループ取締役兼代表執行役社長 | 2008年1月 | 同 取締役副会長 | 2009年4月 | マネックス証券株式会社取締役(現任) | 2009年6月 | 当社取締役 | 2011年2月 | 同 取締役副会長 | 2012年10月 | アストマックス株式会社取締役 | 2013年6月 | 当社取締役副会長兼執行役(現任) |
| (注)2 | 154,700 |
取締役 | - | 大八木 崇史 | 1969年3月17日 |
|
| | 1991年4月 | 日本銀行入行 | 1998年1月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | 1999年4月 | 株式会社マネックス(旧マネックス証券株式会社)入社 | 2004年5月 | Deutsche Bank Securities, Inc.入社 | 2007年8月 | MBH America, Inc. CEO & President | 2009年7月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | TradeStation Group, Inc.取締役(現任) | 2011年6月 | 当社取締役 | 2013年6月 | 同 取締役兼執行役(現任) |
| (注)2 | 510,600 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | - | 佐々木 雅一 | 1963年9月26日 |
|
| | 1989年10月 | 監査法人朝日新和会計社入所 | 1997年8月 | 佐々木公認会計士事務所開業 | 1999年4月 | 株式会社マネックス(旧マネックス証券株式会社)監査役 | 2003年6月 | 同 取締役 | 2004年8月 | 当社取締役 | 2005年6月 | 同 監査役 | 2007年6月 | 同 取締役 | 2009年6月 | マネックス証券株式会社監査役(現任) | 2009年6月 | 当社監査役 | 2013年6月 | 同 取締役(現任) | 2015年6月 | 城北信用金庫監事(現任) |
| (注)2 | 64,000 |
取締役 | - | 槇原 純 | 1958年1月15日 |
|
| | 1981年9月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | 1992年12月 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ゼネラルパートナー | 2000年7月 | 株式会社ネオテニー取締役会長 | 2005年3月 | RHJ International取締役 | 2006年6月 | 当社取締役(現任) | 2011年6月 | TradeStation Group, Inc.取締役(現任) | 2011年6月 | 株式会社新生銀行取締役(現任) | 2014年9月 | Philip Morris International Inc.取締役(現任) |
| (注)2 | 20,000 |
取締役 | - | 林 郁 | 1959年12月26日 |
|
| | 1995年8月 | 株式会社デジタルガレージ代表取締役 | 2002年7月 | 株式会社カカクコム代表取締役会長 | 2003年6月 | 同 取締役会長(現任) | 2004年11月 | 株式会社デジタルガレージ代表取締役社長兼グループCEO(現任) | 2006年8月 | 株式会社CGMマーケティング代表取締役社長(現任) | 2009年6月 | 株式会社DGインキュベーション代表取締役会長(現任) | 2011年5月 | 株式会社メディアドゥ取締役 | 2012年6月 | 当社取締役(現任) | 2013年4月 | 株式会社Open Network Lab代表取締役会長(現任) | 2016年6月 | 株式会社クレディセゾン取締役(現任) |
| (注)2 | 20,000 |
取締役 | - | 出井 伸之 | 1937年11月22日 |
|
| | 1960年4月 | ソニー株式会社入社 | 1995年4月 | 同 代表取締役社長 | 2000年6月 | 同 代表取締役会長 | 2003年6月 | 同 取締役代表執行役会長 | 2006年2月 | Accenture plc取締役 | 2006年4月 | クオンタムリープ株式会社代表取締役(現任) | 2006年6月 | 当社アドバイザリーボード議長 | 2007年6月 | 百度公司取締役 | 2007年7月 | フリービット株式会社取締役(現任) | 2011年9月 | Lenovo Group Limited取締役(現任) | 2013年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 | 90,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | - | 小高 功嗣 | 1958年5月14日 |
|
| | 1987年4月 | 弁護士登録 | 1987年4月 | 佐藤・津田法律事務所入所 | 1990年8月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | 1998年11月 | 同 マネージング・ディレクター | 2009年11月 | 西村あさひ法律事務所入所 | 2011年1月 | 小高功嗣法律事務所開業 | 2011年2月 | 株式会社R&K Company代表取締役(現任) | 2013年6月 | 当社取締役(現任) | 2015年5月 | ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員(現任) |
| (注)2 | 10,000 |
取締役 | - | 石黒 不二代 | 1958年2月1日 |
|
| | 1981年1月 | ブラザー工業株式会社入社 | 1988年1月 | 株式会社スワロフスキー・ジャパン入社 | 1994年9月 | Alphametrics, Inc.社長 | 1999年1月 | Netyear Group, Inc.取締役 | 1999年7月 | ネットイヤーグループ株式会社取締役 | 2000年5月 | 同 代表取締役社長(現任) | 2013年6月 | 株式会社損害保険ジャパン監査役 | 2014年3月 | 株式会社ホットリンク取締役(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) | 2015年6月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現任) |
| (注)2 | 10,000 |
取締役 | - | ビリー・ ウェード・ ワイルダー | 1950年2月6日 |
|
| | 1986年4月 | シュローダー証券会社日本株調査部長 | 1992年12月 | フィデリティ投信株式会社入社 | 1995年9月 | 同 代表取締役社長 | 2004年7月 | 日興アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 | 2014年1月 | GIC証券株式会社(現GIキャピタル・マネジメント株式会社)取締役(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 | 10,000 |
取締役 | - | 堂前 宣夫 | 1969年1月25日 |
|
| | 1993年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | 1998年9月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | 1998年11月 | 同 取締役 | 1999年7月 | 同 常務取締役 | 2004年11月 | 同 取締役副社長 | 2005年11月 | 同 取締役 | 2008年11月 | 同 上席執行役員 | 2008年12月 | FAST RETAILING FRANCE S.A.S President | 2010年8月 | FAST RETAILING USA,Inc.CEO | 2016年6月 | 株式会社ディー・エヌ・エー取締役(現任) | 2016年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 | 30,000 |
計 | 8,411,300 |
(注)1.取締役の槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏、及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
2.取締役の任期は、2017年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
3.当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
|
| | | |
指名委員会 | 委員長 出井 伸之 | 委員 槇原 純 | 委員 林 郁 |
| 委員 石黒 不二代 | 委員 堂前 宣夫 | 委員 松本 大 |
監査委員会 | 委員長 小高 功嗣 | 委員 ビリー・ウェード・ワイルダー |
| 委員 佐々木 雅一 | | |
報酬委員会 | 委員長 槇原 純 | 委員 出井 伸之 | 委員 松本 大 |
(2)執行役の状況
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表執行役 社長 | チーフ・エグゼクティブ・オフィサー | 松本 大 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 |
執行役 | チーフ・オペレーティング・オフィサー | 立野 公一 | 1974年2月6日 |
|
| | 1998年4月 | メリルリンチ証券会社入社 | 1999年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | 2005年2月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | 2007年2月 | ユニゾン・キャピタル株式会社入社 | 2008年8月 | 株式会社あきんどスシロー取締役 | 2012年6月 | 旭テック株式会社取締役 | 2013年3月 | ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー | 2016年4月 | 当社執行役(現任) | 2016年6月 | TradeStation Group, Inc.取締役(現任) | 2016年6月 | 日本成長投資アライアンス株式会社代表取締役(現任) |
| (注)1 | - |
執行役 | 共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 上田 雅貴 | 1963年6月3日 |
|
| | 1987年4月 | 大和証券株式会社入社 | 1999年9月 | マネックス証券株式会社(旧マネックス証券株式会社)入社 | 2004年8月 | 当社経理部長 | 2007年4月 | マネックス証券株式会社取締役 | 2010年4月 | 当社執行役員 | 2011年2月 | マネックス証券株式会社取締役常務執行役員(現任) | 2011年6月 | 当社取締役 | 2013年6月 | 同 執行役(現任) | 2016年6月 | アストマックス株式会社取締役(現任) |
| (注)1 | 256,000 |
執行役 | 共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 蓮尾 聡 | 1970年3月14日 |
|
| | 1993年4月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | 1998年11月 | 長銀ウォーバーグ証券会社入社 | 2004年3月 | 三菱証券株式会社入社 | 2005年5月 | 当社入社 | 2007年10月 | マネックス証券株式会社取締役 | 2010年10月 | 当社執行役員 | 2010年10月 | マネックス・ビジネス・インキュベーション株式会社(現マネックスベンチャーズ株式会社)代表取締役(現任) | 2015年6月 | マネックス証券株式会社執行役員(現任) | 2015年6月 | 当社常務執行役員 | 2016年1月 | マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社代表取締役(現任) | 2016年4月 | 当社執行役(現任) |
| (注)1 | 5,500 |
執行役 | チーフ・プロジェクト・オフィサー | 勝屋 敏彦 | 1965年12月18日 |
|
| | 1989年4月 | 株式会社三菱銀行入行 | 2006年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 同 執行役員 | 2010年10月 | 株式会社マネックスFX(現マネックス証券株式会社)代表取締役社長 | 2013年4月 | 当社執行役員 | 2013年6月 | マネックス証券株式会社取締役 | 2015年6月 | 同 取締役副社長 | 2015年11月 | 同 代表取締役社長(現任) | 2016年4月 | 当社執行役(現任) |
| (注)1 | 11,400 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
執行役 | - | 兼子 公範 | 1965年10月5日 |
|
| | 1989年4月 | 日興證券株式会社入社(株式会社日興システムセンター出向) | 2000年5月 | 日興ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社 | 2006年1月 | マネックス証券株式会社執行役員 | 2007年4月 | 同 取締役 | 2010年1月 | 同 取締役常務執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役 | 2012年6月 | マネックス証券株式会社取締役副社長 | 2015年6月 | 同 代表取締役副社長(現任) | 2016年4月 | 当社執行役(現任) |
| (注)1 | 11,800 |
執行役 | - | ジョン・バートルマン | 1971年5月16日 |
|
| | 1995年2月 | Franklin Templeton Investments入社 | 1999年5月 | TradeStation Securities,Inc.及びTradeStation Technologies,Inc.入社 | 2015年10月 | TradeStation Securities,Inc.社長 | 2016年4月 | 当社執行役(現任) | 2016年4月 | TradeStation Group,Inc.取締役社長(現任) | 2016年4月 | TradeStation Securities,Inc.取締役社長(現任) |
| (注)1 | - |
執行役 | チーフ・ストラテジック・オフィサー | 大八木 崇史 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 |
執行役 | チーフ・クオリティ・オフィサー | 桑島 正治 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 |
執行役 | チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー | 田名網 尚 | 1954年9月11日 |
|
| | 1978年4月 | 千代田生命保険相互会社入社 | 2001年2月 | 松井証券株式会社入社 | 2004年2月 | 同 常務取締役 | 2005年6月 | マネックス・ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社)監査役 | 2005年6月 | 当社常勤監査役 | 2007年6月 | マネックス証券株式会社取締役 | 2007年6月 | 当社取締役 | 2008年5月 | マネックス証券株式会社常務取締役 | 2010年1月 | 同 取締役常務執行役員 | 2011年2月 | 同 代表取締役副社長(現任) | 2013年6月 | 当社執行役(現任) |
| (注)1 | 21,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
執行役 | 戦略企画室長 | 清明 祐子 | 1977年9月8日 |
|
| | 2001年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 2006年12月 | 株式会社MKSパートナーズ入社 | 2009年2月 | 当社入社(WRハンブレクトジャパン株式会社(現マネックス・ハンブレクト株式会社)出向) | 2013年3月 | 同 執行役員 | 2015年6月 | 同 常務執行役員 | 2015年6月 | マネックス証券株式会社取締役(現任) | 2015年11月 | マネックス・ハンブレクト株式会社代表取締役会長兼社長(現任) | 2016年6月 | 当社執行役(現任) |
| (注)1 | - |
計 (注)3 | 306,500 |
(注)1.執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4.当社は、執行役員制度を導入しています。執行役員は8名であり、執行役員の女性の比率は25.0%です。