男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | - | 上野 英理也 | 1959年9月17日生 |
|
| | 1985年4月 | タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック)入社 | 1988年10月 | アイテル株式会社入社 | 1994年3月 | 日本電算株式会社入社 | 1996年6月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | 2007年6月 | 当社代表取締役社長兼開発本部長就任 | 2009年6月 | 当社代表取締役社長兼SI事業部長兼経営情報室長就任 | 2010年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2011年6月 | 当社代表取締役社長兼SI本部長就任 | 2012年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2015年6月 | 当社代表取締役社長兼採用・育成本部長就任 | 2016年6月 | 当社代表取締役社長兼BtoBソリューション本部長就任(現任) |
| 注3 | 237,100 |
取締役 | - | 辻 俊彦 | 1960年4月17日生 |
|
| | 1984年4月 | 住友不動産株式会社入社 | 1989年3月 | エヌイーディー株式会社(現 安田企業投資株式会社)入社 | 1996年2月 | 九州建設株式会社入社 | 1999年2月 | ジャパンメディアシステム株式会社入社 | 2000年2月 | 株式会社パソナテック入社 | 2001年6月 | 住信インベストメント株式会社入社 | 2002年8月 | 当社社外取締役就任 | 2005年6月 | 株式会社イーツリーズ・ジャパン社外取締役就任(現任) | 2008年6月 | 株式会社ジェイキャスト入社 | 2009年2月 | サイファー・テック株式会社取締役就任 | 2010年6月 | PCIホールディングス株式会社入社 | 2014年8月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | 管理本部長 兼社長室長 | 河野 活 | 1971年4月20日生 |
|
| | 1996年4月 | 財団法人日本缶詰検査協会(現 一般財団法人食品環境検査協会)入社 | 1999年5月 | 双葉産業株式会社入社 | 2000年7月 | 碓井町商工会(現 嘉麻市商工会)入所 | 2006年12月 | 当社入社 | 2009年6月 | 当社SI事業部部長就任 | 2012年6月 | 当社内部監査室長就任 | 2013年6月 | 当社BtoBソリューション本部部長就任 | 2013年9月 | 当社内部監査室長兼社長室長就任 | 2014年6月 | 当社管理本部長兼社長室長就任 | 2015年8月 | 株式会社匠工房取締役就任(現任) | 2015年8月 | 株式会社ダブルスキル代表取締役会長就任 | 2015年8月 | 当社取締役管理本部長兼社長室長就任(現任) | 2016年3月 | 株式会社ダブルスキル清算人就任 |
| 注3 | 7,200 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | BtoCソリューション本部長 | 久多見 旭 | 1978年11月13日生 |
|
| | 2001年4月 | 当社入社 | 2008年12月 | 当社技術本部部長就任 | 2009年6月 | 当社SI事業部部長就任 | 2011年6月 | 当社SI本部ソリューショングループ長就任 | 2012年6月 | 当社BtoCソリューション本部長就任 | 2014年8月 | 当社取締役BtoCソリューション本部長就任(現任) |
| 注3 | 8,300 |
取締役 | 運用・サポート 本部長 | 中須 龍二 | 1974年4月18日生 |
|
| | 2001年7月 | 当社入社 | 2007年6月 | 当社SES本部長就任 | 2007年9月 | 当社執行役員SES本部長就任 | 2008年6月 | 当社執行役員技術本部長就任 | 2009年6月 | 当社執行役員SES事業部東京本部長就任 | 2010年6月 | 当社SI事業部部長就任 | 2011年6月 | 当社SI本部Bakoon!!グループ長就任 | 2012年6月 | 当社BtoCソリューション本部部長就任 | 2014年6月 | 当社運用・サポート本部長就任 | 2015年8月 | 当社取締役運用・サポート本部長就任(現任) |
| 注3 | 15,000 |
取締役 | BtoBソリューション本部 副本部長 | 田村 真治 | 1975年5月20日生 |
|
| | 2001年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 当社SES事業部福岡2部部長就任 | 2010年6月 | 当社SES事業部福岡本部長兼福岡2部部長就任 | 2011年6月 | 当社SI本部SI福岡グループ長就任 | 2012年6月 | 当社BtoBソリューション福岡本部長就任 | 2014年6月 | 当社BtoBソリューション本部長就任 | 2015年8月 | 当社取締役BtoBソリューション本部長就任 | 2016年6月 | 当社取締役BtoBソリューション本部副本部長就任(現任) |
| 注3 | 6,100 |
取締役 | - | 稲田 清崇 | 1948年9月13日生 |
|
| | 1976年4月 | 住友金属工業株式会社(現 新日鐵住金株式会社)中央技術研究所入社 | 1998年4月 | 株式会社アイスリーコム取締役就任 | 2000年7月 | 株式会社住友金属システムソリューションズ(現 キヤノンITソリューションズ株式会社)執行役員事業部長就任 | 2010年7月 | 株式会社アイスリーコム代表取締役就任(現任) 当社入社。シニアアドバイザー就任(現任) | 2011年4月 | ESETビジネスデベロップメントディレクター就任 | 2016年8月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注3 | 20,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | - | 的野 雅一 | 1943年7月6日生 |
|
| | 1967年4月 | 株式会社西日本相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 | 1997年6月 | 株式会社サニックス常勤監査役就任 | 1998年7月 | 三洋信販株式会社(現プロミス株式会社)入社 | 2003年6月 | 同社常勤監査役就任 | 2008年8月 | 当社社外監査役就任(現任) |
| 注4 | 7,200 |
監査役 | - | 秀島 正博 | 1956年8月22日生 |
|
| | 1980年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 1984年4月 | 公認会計士登録 | 1995年7月 | 秀島公認会計士事務所設立 代表者(現任) | 1995年8月 | 税理士登録 | 1999年7月 | 当社社外監査役就任 | 2004年12月 | 日本乾溜工業株式会社社外監査役就任 | 2007年3月 | 鳥越製粉株式会社社外監査役就任(現任) | 2008年8月 | 当社社外監査役退任、当社社外取締役就任 | 2014年8月 | 当社社外取締役退任、当社監査役就任(現任) | 2015年12月 | 日本乾溜工業株式会社社外取締役就任(現任) |
| 注5 | 37,000 |
監査役 | - | 桝本 美穂 | 1974年9月23日生 |
|
| | 2004年11月 | 司法試験合格 | 2005年4月 | 司法研修所入所 | 2006年10月 | 弁護士登録 鴻和法律事務所入所 | 2008年4月 | 財務省福岡財務支局入局 | 2010年8月 | 新星法律事務所入所(現任) | 2016年8月 | 当社社外監査役就任(現任) |
| 注4 | ― |
| 計 | | 337,900 |
(注)1 取締役辻俊彦は、社外取締役であります。
2 監査役的野雅一、監査役桝本美穂は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年8月25日以後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役的野雅一、監査役桝本美穂の任期は、2016年8月25日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役秀島正博の任期は、2014年8月22日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。