有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002C81
メディキット株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表 取締役 会長 | ─ | 中島 弘明 | 1935年7月21日生 | 1973年6月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)を設立。同社代表取締役就任 1984年9月 メディキット㈱を販売会社として設立。当社代表取締役社長就任 2010年6月 代表取締役会長就任(現任) | (注)5 | 1,590,000 |
代表 取締役社長 | ─ | 栗田 宣文 | 1962年6月28日生 | 1985年4月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興機構)入会 2008年5月 当社入社 2009年4月 経営企画室長兼海外事業部長 2009年6月 取締役就任 2010年6月 代表取締役社長就任(現任) | (注)2.5 | 10,000 |
専務 取締役 | ─ | 森 保生 | 1945年9月16日生 | 1973年3月 新井税務会計事務所入所 1979年10月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)入社 1989年6月 当社経理部長 2001年6月 取締役経理部長就任 2002年10月 取締役総務部長就任 2003年4月 管理部門担当取締役就任 2005年6月 常務取締役管理部門担当就任 2010年6月 専務取締役就任(現任) | (注)1.5 | 120,000 |
常務 取締役 | 管理部門 担当兼 経理部長 | 石田 健 | 1951年2月11日生 | 1974年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)内部監査部調査役 2003年10月 当社入社 経理部長(現任) 2005年6月 取締役就任 2010年6月 常務取締役就任(現任) | (注)5 | 200 |
常務 取締役 | 営業部長 東日本担当 | 景山 洋二 | 1960年10月9日生 | 1986年5月 当社入社 2007年4月 執行役員東日本営業部長 2008年4月 執行役員営業部長西日本担当 2009年6月 取締役就任 2010年6月 常務取締役就任(現任) | (注)5 | 7,700 |
常務 取締役 | 営業部長 西日本担当 | 高田 和明 | 1952年1月14日生 | 1976年4月 ㈱クラレ入社 2005年1月 当社入社 2007年4月 執行役員東日本営業部長 2009年4月 執行役員営業部長東日本担当 2009年6月 取締役就任 2011年7月 常務取締役就任(現任) | (注)5 | 500 |
取締役 | 経営企画 担当 | 中島 崇 | 1970年2月14日生 | 1995年4月 当社入社 2007年6月 東郷メディキット㈱取締役就任 2010年4月 経営企画室担当部長 2010年6月 取締役就任(現任) 2013年6月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 (現任) 2013年6月 経営企画担当(現任) | (注)3.5 | 280,000 |
取締役 | 総務部長 | 佐藤 治郎 | 1952年2月12日生 | 1975年4月 ㈱千葉そごう入社 2001年9月 当社入社 2008年4月 総務部長 2012年1月 執行役員総務部長 2013年4月 総務部長(現任) 2013年6月 取締役就任(現任) | (注)5 | 1,500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤 監査役 | ─ | 多賀 隆 | 1938年4月11日生 | 1985年10月 当社入社 1989年6月 営業部長 1997年6月 営業部門担当取締役就任 2005年6月 常務取締役営業部門(西日本)担当就任 2007年6月 常務取締役営業部門担当就任 2009年6月 常務取締役退任、監査役就任(現任) 2009年6月 東郷メディキット㈱監査役就任(現任) | (注)6 | 26,000 |
監査役 | ─ | 栗岡 臣男 | 1946年10月24日生 | 1965年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 2001年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 2007年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法 人)入所 事業開発部部長就任 2009年11月 監査法人A&Aパートナーズ入所 顧問就任 2010年6月 当社監査役就任(現任) | (注)4.7 | 200 |
監査役 | ─ | 大島 秀二 | 1949年12月27日生 | 1985年3月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設(現任) 1987年11月 税理士登録 2004年6月 ㈱ニチイ学館監査役(現任) 2008年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役(現任) 2014年6月 当社監査役就任(現任) | (注)4.7 | - |
計 | 2,036,100 |
2. 代表取締役社長 栗田 宣文は、代表取締役会長 中島 弘明の娘婿であります。
3. 取締役 中島 崇は、代表取締役会長 中島 弘明の長男であります。
4.監査役 栗岡 臣男及び大島 秀二は、社外監査役であります。
5. 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6. 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
大石 豊 | 1947年11月29日生 | 1979年3月 公認会計士登録 1979年7月 税理士登録 1987年10月 税務会計事務所開設(現任) 2000年6月 ㈱ニチイ学館監査役(現任) | ― |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02354] S1002C81)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。