有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056JZ
リスクモンスター株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役堀龍兒、澁谷修一、鈴木龍介及び奥村正太郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澁谷修一、委員 鈴木龍介、委員 奥村正太郎
なお、澁谷修一は、常勤の監査等委員であります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | 菅野 健一 | 1969年5月16日生 | 1993年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 当社設立、取締役 2004年2月 当社専務取締役 2004年6月 当社代表取締役社長 2011年4月 当社代表取締役CEO 2012年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2013年4月 当社代表取締役会長 2015年6月 当社取締役会長(現任) | (注)4 | 69,700 | |
代表取締役社長 | 藤本 太一 | 1971年5月8日生 | 1995年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 当社設立、取締役 2004年2月 当社常務取締役 2004年6月 当社専務取締役 2007年3月 リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役社長(現任) 2009年4月 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社代表取締役社長(現任) 2010年4月 当社取締役副社長経営全般担当兼カスタマーセンターセンター長兼関連事業統括部部長兼業務部部長兼管理ソリューション部部長 2011年1月 日本アウトソース株式会社代表取締役社長(現任) 2011年4月 当社代表取締役COO兼CFO 2011年6月 サイバックス株式会社代表取締役会長(現任) 2012年4月 当社代表取締役社長兼COO 2012年9月 利墨(上海)商務信息咨詢有限公司董事長(現任) 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) | (注)4 | 139,000 | |
取締役 | 堀 龍兒 | 1943年9月3日生 | 1966年4月 岩井産業株式会社(現 双日株式会社)入社 1996年6月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)取締役 2000年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務執行役員 2003年4月 早稲田大学法学部教授 2004年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 2005年6月 株式会社トクヤマ社外監査役(現任) 2010年6月 大同生命保険株式会社社外取締役 2011年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 株式会社T&Dホールディングス社外取締役(現任) 2014年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 2014年4月 TMI総合法律事務所顧問(現任) 2014年6月 阪和興業株式会社社外取締役(現任) | (注)4 | 4,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | 澁谷 修一 | 1948年4月20日生 | 1972年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 1990年11月 日本抵当証券株式会社社長室長兼経営全般担当 1993年11月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)根津支店長 1997年5月 同行船場支店長 2000年6月 株式会社フジシール取締役営業本部長 2003年6月 同社常務取締役営業本部長 2005年6月 同社専務取締役営業本部長 2007年2月 株式会社フジパートナーズ代表取締役社長 2011年4月 当社顧問 2011年6月 当社監査役 2013年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | 4,200 | |
取締役 (監査等委員) | 鈴木 龍介 | 1966年9月17日生 | 1993年1月 司法書士登録 2000年4月 行政書士登録 2000年6月 株式会社鈴木綜合事務所設立、代表取締役 2006年12月 司法書士法人鈴木事務所設立、代表社員(現任) 2008年6月 当社監査役 2011年6月 株式会社エー・ディー・ワークス社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | 6,600 | |
取締役 (監査等委員) | 奥村 正太郎 | 1955年3月2日生 | 1980年8月 株式会社奥村組入社 1989年6月 同社取締役 1993年6月 同社常務取締役 1994年6月 同社代表取締役副社長 1995年6月 同社代表取締役社長 2001年12月 同社取締役相談役 2004年6月 同社相談役 2006年6月 ヤンマー株式会社社外監査役(現任) 2013年4月 当社顧問 2013年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | 3,900 | |
計 | 227,600 |
2.取締役堀龍兒、澁谷修一、鈴木龍介及び奥村正太郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澁谷修一、委員 鈴木龍介、委員 奥村正太郎
なお、澁谷修一は、常勤の監査等委員であります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
深谷 敏成 | 1965年9月6日生 | 1988年4月 オリックス株式会社入社 2009年7月 同社事業法人営業部長 2012年1月 同社理事東京営業担当副担当事業法人営業部長戦略営業部長 2013年4月 同社理事東京営業担当副担当 2015年6月 同社理事東京営業本部副本部長(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05471] S10056JZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。