有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YKW
ヱスビー食品株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注)1.※山崎明裕氏の200千株及び山崎雅也氏の200千株は議決権の統一行使のため、山崎兄弟会に信託され、同会の名義で株主名簿に登録されております。
2.谷修氏及び広瀬晴子氏は社外取締役であります。
3.葛山康典氏、松家元氏及び鵜高利行氏は社外監査役であります。
4.広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は、牧野内晴子であります。
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、意思決定・監督と執行を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者4名を含め12名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 経営企画室担当 | 小形 博行 | 1957年3月5日生 | 1979年4月 当社入社 2008年4月 会計業務管理室長 2009年6月 執行役員 2011年6月 監査役(常勤) 2012年6月 取締役執行役員 2013年6月 取締役 2014年6月 常務取締役 2016年6月 代表取締役社長経営企画室担当(現) | (注)5 | 1 |
代表取締役 | 荻原 敏明 | 1948年4月5日生 | 1972年4月 当社入社 1991年5月 マーケティング本部情報システム部長 1995年6月 取締役 2001年6月 常務取締役 2003年6月 取締役常務執行役員 2009年6月 専務取締役 2011年6月 代表取締役(現) 2012年6月 エスビーガーリック食品株式会社代表取締役社長(現) 2014年7月 S&B INTERNATIONAL CORPORATIONチェアマン(CEO)(現) | (注)5 | 4 | |
取締役会長 | 山崎 明裕 | 1966年7月10日生 | 1989年4月 株式会社三菱銀行入行 1995年6月 当社入社 2001年4月 営業本部長代理 2003年6月 執行役員 2005年6月 取締役執行役員 2007年6月 取締役常務執行役員 2009年6月 専務取締役 2011年6月 代表取締役副社長 2014年6月 代表取締役会長 2016年6月 取締役会長(現) | (注)5 | ※ - | |
取締役議長 | 山崎 雅也 | 1962年11月11日生 | 1988年4月 当社入社 2003年5月 株式会社ヒガシヤデリカ代表取締役社長 2005年6月 執行役員 2009年6月 専務取締役 2011年6月 代表取締役社長 2016年6月 取締役議長(現) | (注)5 | ※ - | |
取締役副社長 首席執行役員 | 兼情報統括担当役員 | 佐藤 哲也 | 1951年10月11日生 | 1976年4月 当社入社 1996年2月 マーケティング本部情報システム部長 1999年6月 取締役 2001年6月 常務取締役 2003年6月 取締役常務執行役員 2011年6月 取締役首席執行役員 2012年6月 専務取締役首席執行役員 2013年5月 株式会社ヱスビーサンキョーフーズ代表取締役社長(現) 2014年6月 取締役副社長首席執行役員兼情報統括担当役員(現) | (注)5 | 3 |
常務取締役 | 管理サポートグループ担当 | 丹野 好生 | 1956年1月27日生 | 1978年4月 当社入社 2008年4月 コーポレートデザインオフィス上席マネージャー兼人事室長 2009年6月 執行役員 2012年6月 取締役執行役員 2013年6月 取締役 2014年6月 常務取締役管理サポートグループ担当(現) | (注)5 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 常務執行役員 | 開発生産グループ担当兼品質保証室担当 | 島田 和典 | 1956年8月26日生 | 1979年4月 当社入社 2011年4月 供給本部上席マネージャー兼営業管理室長兼同室営業推進ユニットユニットマネージャー 2011年6月 執行役員 2012年6月 監査役(常勤) 2014年6月 取締役 2015年6月 取締役常務執行役員開発生産グループ担当兼品質保証室担当(現) | (注)5 | 1 |
取締役 | 営業グループ担当 | 谷脇 一知 | 1958年3月28日生 | 1981年4月 当社入社 2010年10月 営業本部上席マネージャー 2012年6月 執行役員 2013年6月 取締役営業グループ担当(現) | (注)5 | 1 |
取締役 常務執行役員 | 開発生産グループ担当 | 中西 友 | 1955年9月21日生 | 1978年4月 当社入社 2011年4月 事業開発本部副本部長 2011年6月 執行役員 2014年6月 常務執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員開発生産グループ担当(現) | (注)5 | 1 |
取締役 執行役員 | 池村 和也 | 1962年9月6日生 | 1986年4月 当社入社 2010年10月 営業本部上席マネージャー兼同本部商品グループユニットユニットマネージャー 2013年6月 執行役員 2015年4月 経営企画室長(現) 2016年6月 取締役執行役員(現) | (注)5 | 1 | |
取締役 | 谷 修 | 1949年8月24日生 | 1983年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1983年4月 浅川法律事務所入所 1992年10月 谷法律事務所設立(現) 2004年6月 当社補欠監査役 2006年4月 第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事 2007年6月 当社監査役 2012年6月 当社取締役(非常勤・社外取締役)(現) | (注)5 | - | |
取締役 | 広瀬 晴子 | 1945年9月23日生 | 1968年12月 人事院採用 1982年4月 経済企画庁経済研究所 1985年1月 人事院公務員研修所教授 1987年4月 同院給与局給与第一課給与調査官 1987年11月 同院給与局参事官 1992年1月 国際連合教育科学文化機関 (UNESCO)本部人事局長 2002年9月 国際連合工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼調整・地域事業局長 2006年11月 駐モロッコ王国特命全権大使 2010年3月 外務省退官 2012年4月 東京工業大学グローバルリーダー教育院特任教授(現) 2014年6月 日本モロッコ協会会長(現) 2016年6月 当社取締役(非常勤・社外取締役)(現) | (注)4 (注)5 | - | |
監査役 | 榊原 光 | 1955年11月12日生 | 1978年4月 当社入社 2012年6月 管理サポートグループ新規事業室長 2014年6月 監査役(常勤)(現) | (注)6 | 1 | |
監査役 | 寺尾 隆一郎 | 1962年3月24日生 | 1984年4月 当社入社 2012年6月 管理サポートグループ財経管理室長兼同室経理ユニットユニットマネージャー 2013年6月 執行役員 2015年6月 監査役(常勤)(現) | (注)7 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | 葛山 康典 | 1965年7月27日生 | 1993年4月 早稲田大学理工学部助手 1996年4月 早稲田大学社会科学部専任講師 1998年4月 早稲田大学社会科学部助教授 2003年4月 早稲田大学社会科学部(現同大学社会科学総合学術院)教授(現) 2010年6月 当社補欠監査役 2012年6月 当社監査役(現) | (注)6 | - | |
監査役 | 松家 元 | 1964年5月7日生 | 1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1992年4月 松家法律事務所入所(現) 1998年4月 最高裁判所司法研修所所付(民事弁護教官室) 2009年4月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護教官室) 2012年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授(現) 2013年6月 当社監査役(現) | (注)8 | - | |
監査役 | 鵜高 利行 | 1960年12月28日生 | 1987年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1991年9月 公認会計士登録 1993年4月 税理士登録 1993年8月 鵜高公認会計士事務所設立(現) 2011年7月 TFS国際税理士法人社員(現) 2012年6月 当社補欠監査役 2013年6月 当社監査役(現) 2015年12月 日本公認会計士協会東京会 公認会計士たる取締役及び監査役プロジェクトチーム構成員長(現) | (注)8 | - | |
計 | 17 |
2.谷修氏及び広瀬晴子氏は社外取締役であります。
3.葛山康典氏、松家元氏及び鵜高利行氏は社外監査役であります。
4.広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は、牧野内晴子であります。
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、意思決定・監督と執行を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者4名を含め12名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00452] S1007YKW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。