有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AK9S
三井住建道路株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 松 井 隆 幸 | 1956年5月22日生 | 1979年4月 | 三井道路株式会社入社 | (注)1 | 14 |
2006年4月 | 当社北海道支店製品部長 | ||||||
2009年6月 | 当社工事本部製品部長 | ||||||
2010年4月 | 当社企画・管理本部経営企画部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員、工事本部副本部長兼購買部長 | ||||||
2012年4月 | 当社九州支店長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員、営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員副社長 工事本部管掌 安全統括 安全環境部担当 監査部担当 技術研究所担当 | 加 藤 和 歳 | 1953年10月5日生 | 1972年4月 | 三井道路株式会社入社 | (注)1 | 25 |
2004年6月 | 当社九州支店工事部長ISO管理部長 | ||||||
2006年4月 | 当社工事本部工務部長 | ||||||
2006年5月 | 当社工事本部工事一部長 | ||||||
2008年7月 | 当社九州支店副支店長 | ||||||
2010年4月 | 当社九州支店長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員、工事本部長、安全統括(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年7月 | 当社安全環境部担当(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2017年4月 | 当社執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、技術研究所担当(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社工事本部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 管理本部長 | 根 来 悟 | 1956年8月29日生 | 1979年4月 | 住建道路株式会社入社 | (注)1 | 8 |
2003年10月 | 当社企画・管理本部経営企画部副部長 | ||||||
2006年4月 | 当社関東支店事務部長 | ||||||
2008年7月 | 当社九州支店事務部長 | ||||||
2011年4月 | 当社企画・管理本部経営企画部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、企画・管理本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員、企画・管理本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社専務執行役員(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理本部 副本部長 兼総務部長 | 阿 部 勉 | 1958年9月24日生 | 1982年4月 | 三井建設株式会社入社 | (注)1 | 2 |
2003年4月 | 三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長 | ||||||
2009年7月 | 同社横浜支店管理部長 | ||||||
2011年4月 | 同社関連事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年4月 | 三井住友建設株式会社関連事業部部長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任)、執行役員(現任)、企画・管理本部副本部長、総務部長(現任) | ||||||
2017年4月 | 管理本部副本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員 営業本部長 | 西 和 昭 | 1958年8月9日生 | 1983年4月 | 住建道路株式会社入社 | (注)1 | 2 |
2008年7月 | 当社九州支店営業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社中部支店副支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社九州支店長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役員(現任)、九州支店長 | ||||||
2017年4月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 工事本部長 | 城 戸 恭 一 | 1959年12月15日生 | 1982年4月 | 三井道路株式会社入社 | (注)1 | 9 |
2008年7月 | 当社関西支店工事部長兼ISO管理部長 | ||||||
2010年4月 | 当社工事本部工事一部長兼購買部長 | ||||||
2011年4月 | 当社北海道支店副支店長 | ||||||
2013年4月 | 当社北海道支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員(現任)、北海道支店長 | ||||||
2017年4月 | 当社工事本部副本部長 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任)、工事本部長(現任) | ||||||
取締役 | 伊 藤 惠 子 | 1950年4月9日生 | 1975年4月 | 東京都目黒区役所入所 | (注)1 | ― | |
1978年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
1986年1月 | 東京四谷法律事務所入所(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 藤 井 春 雄 | 1949年5月12日生 | 1974年4月 | 全国信用金庫連合会入会 | (注)1 | ― | |
1996年5月 | 同会松江支店長 | ||||||
1998年4月 | 同会事業法人部長 | ||||||
2002年6月 | 信金中央金庫理事、事業法人部長 | ||||||
2003年4月 | 同庫理事、大阪支店長 | ||||||
2005年6月 | 同庫理事、信用金庫部長 | ||||||
2007年6月 | 株式会社しんきん信託銀行取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 同社取締役社長退任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 加 島 賢 司 | 1957年2月27日生 | 1979年4月 | 住友建設株式会社入社 | (注)1 | ― | |
2005年10月 | 三井住友建設株式会社北海道支店土木営業部長 | ||||||
2013年4月 | 同社北海道支店支店次長 | ||||||
2013年10月 | 同社北海道支店副支店長 | ||||||
2014年4月 | 同社北海道支店長 | ||||||
2016年4月 | 同社執行役員、北海道支店長 | ||||||
2017年4月 | 同社常務執行役員(現任)土木本部副本部長(現任)兼営業部門統括(現任)兼土木営業部長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 井 上 達 夫 | 1949年7月23日生 | 1973年4月 | 三井建設株式会社入社 | (注)2 | 6 | |
1997年12月 | 同社財務部長 | ||||||
2003年4月 | 三井住友建設株式会社財務統括部財務部長 | ||||||
2006年4月 | 当社顧問 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員、企画・管理本部副本部長、財務担当 | ||||||
2009年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社専務執行役員、企画・管理本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社企画・管理本部付 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 川 島 淳 | 1953年8月2日生 | 1977年4月 | 三井建設株式会社入社 | (注)2 | 7 | |
2006年4月 | 三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長 | ||||||
2007年4月 | 同社東京建築支店営業管理部長 | ||||||
2009年4月 | 同社建築営業本部建築営業管理部長 | ||||||
2010年4月 | 当社企画・管理本部総務部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員、企画・管理本部副本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 布 施 憲 子 | 1952年5月3日生 | 1981年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)2 | ― | |
1983年4月 | 布施法律事務所入所(現任) | ||||||
1998年4月 | 東京簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
2005年1月 | 東京紛争調整委員会委員(東京労働局) | ||||||
2008年4月 | 田園調布学園大学人間福祉学部教授 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 若 松 昭 司 | 1953年10月5日生 | 1983年9月 | 監査法人太田哲三事務所入所 | (注)2 | ― | |
1987年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年7月 | 太田昭和監査法人社員 | ||||||
2003年7月 | 新日本監査法人代表社員 | ||||||
2006年5月 | 同法人理事 | ||||||
2008年8月 | 新日本有限責任監査法人経営専務理事 | ||||||
2010年8月 | 同法人シニアパートナー | ||||||
2016年6月 | 同法人退職 若松公認会計士事務所開設 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 75 |
(注) 1 各取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 各監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
5 2017年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)
役 名 | 氏 名 | 職 名 | |
※ | 執行役員社長 | 松 井 隆 幸 | |
※ | 執行役員副社長 | 加 藤 和 歳 | 工事本部管掌、安全統括、安全環境部担当、監査部担当、技術研究所担当 |
※ | 専務執行役員 | 根 来 悟 | 管理本部長 |
常務執行役員 | 佐々木 日出幸 | 関東支店長 | |
常務執行役員 | 伊 藤 純 一 | 東北支店長 | |
※ | 執行役員 | 阿 部 勉 | 管理本部副本部長兼総務部長 |
※ | 執行役員 | 西 和 昭 | 営業本部長 |
※ | 執行役員 | 城 戸 恭 一 | 工事本部長 |
執行役員 | 戸 村 昇 | 営業本部副本部長兼営業二部長 | |
執行役員 | 松 田 雄 二 | 中部支店長 | |
執行役員 | 武 藤 政 浩 | 北海道支店長 | |
執行役員 | 佐 藤 耕一郎 | 関西支店長 | |
執行役員 | 鶴 洋 人 | 九州支店長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00272] S100AK9S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。