|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役社長 執行役員 | 業務執行全般統轄。IR・広報部、中国総代表、アジア総代表、欧州総代表、米州総代表及び安全・環境企画管理部担当 | 淡輪 敏 | 1951年10月26日生 |
|
| | 1976年4月 | 三井東圧化学㈱入社 | 2005年6月 | 当社工業薬品事業部長 | 2007年4月 | 当社執行役員 人事・労制部長 | 2010年4月 | 当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長 | 2012年4月 2012年6月 2013年4月 | 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 |
| 2014年6月から 1年間 | 36 |
代表取締役副社長執行役員 | 社長補佐。生産・技術本部、工場、最適生産体制構築、SCM推進部、購買部、物流部及び内部統制室担当 | 大村 康二 | 1954年2月14日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2003年6月 | 当社基礎化学品事業グループフェノール事業部長 | 2005年6月 | 当社執行役員 基礎化学品事業グループ企画管理部長 | 2007年4月 | 当社執行役員 基礎化学品事業本部PTA・PET事業部長 | 2009年4月 | 当社常務執行役員 経営企画室経営企画部長 | 2009年6月
2010年4月
2011年6月 2012年4月 2013年4月 | 当社常務取締役 経営企画室長兼同室経営企画部長 当社常務取締役 経営企画部長兼内部統制室長 当社専務取締役 内部統制室長 当社取締役専務執行役員 内部統制室長 当社代表取締役副社長執行役員(現) |
| 2014年6月から1年間 | 61 |
代表取締役副社長執行役員 | 社長補佐。機能化学品事業本部、ウレタン事業本部、新HC事業開発室、経営企画部及び、H-プロジェクト室担当。新HC事業開発室長 | 越部 実 | 1953年11月17日生 |
|
| | 1978年4月 | 三井東圧化学㈱入社 | 2005年6月 | 当社理事 機能化学品事業グループ 企画管理部長 | 2006年6月 | 当社執行役員 機能化学品事業グループ 企画管理部長 | 2007年4月 | 当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長 | 2009年4月 | 当社執行役員 生産・技術本部生産統括部長 | 2010年4月 2012年4月 2013年4月
2013年6月
2013年8月 2014年4月 | 当社執行役員 機能化学品事業本部長 当社常務執行役員 社長付 当社副社長執行役員 内部統制室長兼H-プロジェクト室長 当社代表取締役副社長執行役員 内部統制室長兼H-プロジェクト室長 当社代表取締役副社長執行役員 当社代表取締役副社長執行役員 新HC事業開発室長(現) |
| 2014年6月から1年間 | 36 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 専務執行役員
| RC・品質保証部、総務部、法務部、業績管理部、財務部、システム部、業務効率化プロジェクト推進室、レスポンシブル・ケア委員会及びリスク・コンプライアンス委員会担当 | 久保 雅晴 | 1957年2月9日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 当社法務部長 | 2008年4月 | 当社理事 法務部長 | 2009年4月 | 当社理事 社会・環境本部総務部長 | 2010年4月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 当社執行役員 総務部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現) |
| 2014年6月から1年間 | 104 |
取締役 常務執行役員 | 新自動車材開発室、環境・エネルギー事業推進室、R&D戦略室、三井化学シンガポールR&Dセンター、合成化学品研究所、高分子材料研究所、機能材料研究所、新事業開発研究所、生産技術研究所、先端解析研究所、R&D管理部及び知的財産部担当 | 諫山 滋 | 1954年6月27日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 当社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長 | 2009年4月 | 当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長 | 2009年6月 | 当社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長 | 2011年6月
2013年4月 2013年6月 | 当社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America.Inc.社長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現) |
| 2014年6月から1年間 | 38 |
取締役 常務執行役員 | 機能樹脂事業本部、基礎化学品事業本部、石化事業本部、三井化学東セロ(株)及び支店担当 | 鮎川 彰雄 | 1953年1月21日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2007年4月 2008年4月
2009年10月
2011年6月 2012年6月 2014年4月 2014年6月 | 当社基礎化学品事業本部基礎原料事業部長 当社理事 基礎化学品事業本部基礎原料事業部長 当社理事 SCM室SCM推進部長兼同室購買部長 当社執行役員 石化事業本部長 当社常務執行役員 石化事業本部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現) |
| 2014年6月から1年間 | 31 |
取締役 常務執行役員 | Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.、Mitsui Chemicals(Shanghai) Co., Ltd.、Mitsui Chemicals America, Inc.、Mitsui Chemicals Europe GmbH、人事部、関係会社統括部、CSR部及びCSR委員会担当。業務効率化プロジェクト推進室副担当 | 植木 健治 | 1956年3月11日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2005年6月 2007年4月 2009年6月
2011年4月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社総務部長 当社理事 総務部長 当社執行役員待遇嘱託 Mitsui Chemicals(Shanghai) Co., Ltd.董事長兼 同社総経理 当社執行役員 関係会社統括部長 当社執行役員 購買部長兼SCM推進部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現)
|
| 2014年6月から1年間 | 33 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 永井多惠子 | 1938年1月30日生 |
|
| | 1960年4月 | 日本放送協会入局 | 1990年8月 | 日本放送協会浦和(現、さいたま)放送局長 | 1993年6月 | 日本放送協会解説主幹(文化・教育) | 1997年4月 | 世田谷文化生活情報センター館長 | 2005年1月 | 日本放送協会副会長 | 2009年6月 2010年6月2013年6月 | 公益財団法人せたがや文化財団副理事長 当社取締役(現) 公益財団法人せたがや文化財団理事長(現) |
| 2014年6月から1年間 | 9 |
取締役 | | 鈴木 芳夫 | 1945年11月1日生 |
|
| | 1970年4月 | 検事任官 | 1983年4月 | 司法研修所教官 | 1987年3月 | 法務省訟務局租税訟務課長 | 1997年6月 | 東京高等検察庁刑事部長 | 1999年4月 | 大津地方検察庁検事正 | 2003年2月 | 最高検察庁総務部長 | 2006年12月 | 広島高等検察庁検事長 | 2008年1月 | 検事退官 | 2008年4月 | 弁護士登録 中央大学法科大学院教授(現) 一番町綜合法律事務所入所(現) | 2010年6月 | 当社取締役(現) |
| 2014年6月から1年間 | 18 |
常勤監査役 | | 岩淵 滋 | 1952年1月31日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2003年10月 | 当社執行役員 ポリエチレン事業部長 | 2005年4月 | 当社執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー取締役 企画管理部長 | 2007年4月
2007年6月
2009年6月
2010年4月 2010年6月 2012年4月 2012年6月 | 当社常務執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー取締役 企画管理部長 当社常務執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー代表取締役社長 当社専務執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー代表取締役社長 当社専務執行役員 当社専務取締役 当社取締役 当社常勤監査役(現) |
| 2012年6月から4年間 | 41 |
常勤監査役 | | 古賀 義德 | 1950年12月1日生 |
|
| | 1974年4月 | 三井東圧化学㈱入社 | 2002年6月 | 当社IR・広報室長 | 2004年6月 | 当社理事 IR・広報室長 | 2005年6月 2007年4月 2007年6月
2009年6月
2010年6月 | 当社執行役員 財務部長 当社執行役員 社長付 当社執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー取締役 企画管理部長 当社執行役員待遇嘱託 ㈱プライムポリマー常務取締役 企画管理部長 当社常勤監査役(現) |
| 2014年6月から4年間 | 21 |
監査役 | | 門脇 英晴 | 1944年6月20日生 |
|
| | 1968年4月 | ㈱三井銀行入社 | 2001年4月 | ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員 | 2002年12月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役 | 2003年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2004年6月 | ㈱日本総合研究所理事長 | 2007年6月 | 当社監査役(現) | 2008年6月 | ㈱日本総合研究所特別顧問・シニアフェロー(現) |
| 2011年6月から4年間 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | | 松田 博 | 1947年4月23日生 |
|
| | 1971年4月 | 三井信託銀行㈱入社 | 2001年6月 | 中央三井信託銀行㈱常務取締役 | 2005年7月 | 同社取締役専務執行役員 | 2006年6月 | 三信振興㈱代表取締役社長 | 2008年6月 | 京成電鉄㈱常勤監査役 | 2011年6月 | 当社監査役(現) |
| 2011年6月から4年間 | - |
監査役 | | 関根 攻 | 1942年6月14日生 |
|
| | 1969年4月 | 弁護士登録 | 1987年1月 2000年1月 | 常松・簗瀬・関根法律事務所設立 長島・大野法律事務所との合併に伴い、長島・大野・常松法律事務所パートナー | 2008年1月 | 長島・大野・常松法律事務所顧問 | 2013年1月 2013年6月 | 青山綜合法律事務所顧問(現) 当社監査役(現) |
| 2013年6月から4年間 | - |
| | | | 計 | | 428 |
(注)1.取締役のうち永井多惠子氏及び鈴木芳夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち門脇英晴氏、松田博氏及び関根攻氏は、社外監査役であります。