有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZDQ
三菱製鋼株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 佐 藤 基 行 | 1954年12月25日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 | |
2006年3月 | 当社ばね事業部長 | ||||||
同 年6月 | 当社取締役、ばね事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役、ばね事業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 常務取締役 | 経理部・ 経営企画 部・海外 部担当 | 佐 藤 弘 志 | 1958年1月2日 | 1980年4月 | ㈱三菱銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 20 |
2007年6月 | 同行執行役員、融資部長 | ||||||
2008年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 髙 島 正 之 (注)1 | 1940年5月15日 | 1964年4月 2002年6月 | 三菱商事㈱入社 同社代表取締役 副社長執行役員、金属グループCEO | (注)3 | 32 | |
2005年9月 | 帝京大学経済学部教授 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 横浜港埠頭㈱代表取締役社長 (現任) | ||||||
取締役 | 菱 川 明 (注)1 | 1951年9月10日 | 1976年4月 | 三菱重工業㈱入社 | (注)3 | 8 | |
2009年6月 | 同社取締役 執行役員、汎用機・特車事業本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役 常務執行役員、グローバル戦略本部長 | ||||||
2012年7月 | 同社代表取締役 常務執行役員、機械・鉄構事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 三菱重工業㈱取締役 執行役員 | ||||||
同 年6月 | 三菱重工業㈱特別顧問(現任) | ||||||
取締役 | 鋼材事業部長 | 関 根 博 士 | 1961年10月8日 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2004年9月 | 当社素形材事業部長兼宇都宮製作所長 | ||||||
2008年4月 | 当社経営企画部長兼技術管理部長 | ||||||
2010年10月 | 当社鋼材事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ばね事業 部長、部 品事業担 当 | 天 野 裕 | 1958年7月19日 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2002年4月 | 当社千葉製作所ばね製造部長 | ||||||
2004年1月 | 当社千葉製作所製造部長 | ||||||
2012年4月 | 当社千葉製作所長兼同所製造部長 | ||||||
2013年1月 | 当社ばね事業部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 素形材事業部長、技術管理部担当 | 高 山 淳 | 1961年7月26日 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 0 |
2006年4月 | 当社宇都宮製作所製造部長 | ||||||
2010年10月 | 当社宇都宮製作所長 | ||||||
2013年1月 | 当社素形材事業部副事業部長 | ||||||
同 年12月 | 当社素形材事業部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 総務人事部長、資材部担当 | 飯 塚 康 彦 | 1957年7月5日 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2009年6月 | 当社宇都宮製作所長 | ||||||
2010年10月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2012年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 與 良 俊 明 (注)2 | 1954年2月15日 | 1977年4月 | 三菱信託銀行㈱(現:三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)4 | 11 | |
2005年10月 | 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員、証券代行営業推進部長 | ||||||
2006年6月 | 三菱UFJ投信㈱常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 早 坂 善 広 | 1953年9月20日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 0 | |
2000年9月 | 当社ばね技術統括室サスペンション部長 | ||||||
2009年3月 | 当社千葉製作所品質保証室長 | ||||||
2011年10月 | 当社ばね事業部副事業部長兼千葉製作所品質保証室長 | ||||||
2015年4月 | 当社ばね事業部副事業部長 | ||||||
同 年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 関根修一郎 (注)2 | 1942年7月2日 | 1975年10月 2005年5月 2008年6月 2012年6月 | 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)経営会議議長 日清オイリオグループ㈱監査役 当社監査役(現任) | (注)4 | 3 | |
監査役 | 中 川 徹 也 (注)2 | 1951年9月24日 | 1977年4月 | 弁護士登録、山王法律事務所入所(現任) | (注)4 | 0 | |
2004年4月 | 國學院大學法科大学院教授 (現任) | ||||||
同 年6月 | ㈱東京三菱銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 106 |
(注)1 取締役髙島正之及び菱川明の両氏は社外取締役であります。
2 監査役與良俊明、関根修一郎及び中川徹也の3氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4 監査役の任期は、次のとおりであります。
與良俊明、早坂善広及び中川徹也の3氏
2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
関根修一郎氏
2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01233] S1004ZDQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。