男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 吉田 勉 | 1958年12月18日生 |
|
| | 1981年4月 | 不二サツシ販売㈱入社 | 2006年2月 | 当社東京支店副支店長 | 2008年3月 | 同執行役員、東京支店長 | 2010年4月 | 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長 | 2011年3月 | 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長 | 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2014年1月
2014年6月 | 同取締役 同執行役員、営業副本部長 同執行役員、営業本部長 同執行役員、営業本部長兼ビル営業本部長 同常務執行役員、営業本部長兼ビル営業本部長 | 2017年4月
| 同代表取締役社長、社長執行役員(現任) |
| (注)3 | 49.0 |
代表取締役 | | 石堂 金也 | 1953年7月4日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | 1993年4月 | ㈱あさひ銀行検査部検査役 | 1998年1月 | 同川口駅西口支店長 | 2000年3月 | 当社経営企画室部長 | 2003年6月 | 同経営企画室長 | 2004年6月 | 同執行役員、経営企画室長、管理本部与信管理部長 | 2006年6月 | 同取締役 | 2007年3月 | 同執行役員、人事部長、経営企画室担当 | 2010年6月 | 同執行役員、総務部長兼人事部長、経営企画室担当 | 2010年11月 | 同執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 | 2011年6月
2013年12月 | 同常務執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 同常務執行役員、管理本部長、経営企画室担当 | 2017年4月 | 同代表取締役、専務執行役員、経営企画室担当(現任) |
| (注)3 | 43.0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 岡野 直樹 | 1955年9月6日生 |
|
| | 1981年4月 | 不二サツシ販売㈱入社 | 2005年10月 | 当社東京支店管理部長 | 2008年3月 2009年3月 | 同業務改革推進部長 同情報システム部長 | 2011年6月 | 同執行役員、管理本部経営管理部長 | 2014年1月 2014年6月 2015年6月 | 同執行役員、戦略統括本部長 同取締役(現任) 同執行役員、戦略統括本部長、技術本部担当 | 2016年2月 | 同執行役員、生産本部長、品質保証部・環境安全部担当 | 2017年4月 | 同執行役員、営業本部長(現任) |
| (注)3 | 20.6 |
取締役 | | 緒方 右武 | 1944年1月18日生 |
|
| | 1968年4月 | 警察庁入庁 | 1989年8月 | 鹿児島県警察本部長 | 1992年9月 | 警察庁刑事局刑事企画課長 | 1994年7月 | 警察大学校特別捜査幹部研修所長 | 1996年4月 | 広島県警察本部長 | 1997年8月 1998年9月 1999年9月 2008年9月 2015年6月 2015年6月 | 中部管区警察局長 警察共済組合本部常任監事 ㈱整理回収機構専務取締役 日本遊技機工業組合専務理事 大栄不動産㈱取締役(現任) 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 6.2 |
取締役 | | 鈴江 孝裕 | 1951年6月19日生 |
|
| | 1974年4月 | 鈴江組倉庫㈱入社 | 1987年6月 | 同取締役 | 1990年6月 | 同常務取締役 | 1997年6月 | 同専務取締役 | 1999年6月 | 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長 | 2012年6月
2015年6月 2016年6月 | 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長兼社長 当社取締役(現任) 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 10.4 |
常勤監査役 | | 磯 典雄 | 1951年7月26日生 |
|
| | 1974年4月 | 不二サッシ工業㈱入社 | 1993年2月 | 当社情報システム部システム開発室システム開発グループ長 | 2003年6月 | 同情報システム部長 | 2009年3月 | 同監査部長兼監査室長 | 2014年6月 | 同監査部長 | 2015年6月 | 同常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 41.9 |
監査役 | | 妹尾 佳明 | 1949年5月5日生 |
|
| | 1976年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) | 1976年4月 | 石井成一法律事務所勤務 | 1979年4月 | 妹尾佳明法律事務所開設 | 2004年10月 | MOS合同法律事務所開設 | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 19.2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 佐々木 茂 | 1951年1月28日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | 1995年10月 | ㈱あさひ銀行日高支店長 | 2004年4月 2006年8月 2007年4月
2010年6月 2014年6月
2016年6月 2016年6月 | ㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長 大栄不動産㈱埼玉営業部部長 同執行役員不動産営業本部副本部長兼不動産営業部長 同常務執行役員不動産営業本部長 同上席常務執行役員不動産営業本部長 当社監査役(現任) 大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)5 | 3.0 |
| | | | 計 | | 193.8 |
(注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
| | |
氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
布施 明正 (1963年6月3日生) |
|
| | 1995年4月 | 東京地方検察庁検事 | 1995年7月 | 広島地方検察庁検事 | 1996年4月 | 福岡地方検察庁検事 | 1998年4月 | 東京地方検察庁検事 | 1999年4月 | 浦和地方検察庁検事 | 2000年4月 | 名古屋地方検察庁検事 | 2001年3月 | 退官 | 2001年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所勤務 | 2002年12月 2012年4月 2015年2月 | 山下・渡辺法律事務所入所 布施明正法律事務所開設(現任) 公認不正検査士登録 |
| - |
植田 高志 (1957年5月15日生) |
|
| | 1981年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | 1997年5月 | ㈱あさひ銀行磯子支店長 | 1999年9月 | 同志木支店長 | 2003年6月 | ㈱りそな銀行東京営業第三部長 | 2006年3月 | 同東京中央支店長兼八重洲支店長 | 2009年6月 | 同執行役員首都圏地域担当(ブロック担当) | 2011年6月 | りそなカード㈱専務取締役 | 2017年6月 | 当社執行役員(現任) |
| - |