有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AINO
不二製油グループ本社株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 最高経営責任者(CEO) | 清水 洋史 | 1953年7月1日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)6 | 31 |
1994年10月 | 蛋白販売本部小売事業部開発室長 | ||||||
1999年10月 | 新素材事業部長兼新素材販売部長 | ||||||
2001年7月 | 食品機能剤事業部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | ||||||
2007年12月 | 不二富吉(北京)科技有限公司副董事長/総経理 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 最高技術責任者(CTO) ガバナンス担当 おいしさと健康担当 | 前田 裕一 | 1955年1月25日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 31 |
1995年10月 | 中央研究所第一研究室長 | ||||||
1999年10月 | 新素材事業部副事業部長 | ||||||
新素材開発室長 | |||||||
2002年4月 | 新素材研究所長 | ||||||
つくば研究開発センター長 | |||||||
2005年4月 | 研究開発本部長 | ||||||
2005年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
2015年10月 | 最高技術責任者(CTO)(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 最高経営戦略責任者(CSO) | 酒井 幹夫 | 1959年10月6日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 9 |
2001年4月 | ソヤファーム事業部統括室長 | ||||||
2002年4月 | ソヤファーム事業部ソヤファーム販売部長 | ||||||
2004年10月 | 食品機能剤事業部食品機能剤販売部長 | ||||||
2009年4月 | 不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理 | ||||||
2010年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理 | ||||||
不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | |||||||
2012年6月 | FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
最高経営戦略責任者(CSO)(現任) | |||||||
取締役 常務執行役員 | 最高財務責任者(CFO) | 松本 智樹 | 1960年12月20日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)6 | 6 |
2008年4月 | 経営企画部企画室長 | ||||||
2010年10月 | 経営企画本部経営企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2015年10月 | 最高財務責任者(CFO)(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 執行役員 | 最高業務執行責任者(COO) | 大森 達司 | 1960年4月28日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 8 |
2004年4月 | 山東龍藤不二食品有限公司総経理 | ||||||
2008年4月 | 当社蛋白加工食品カンパニー蛋白食品部門蛋白食品販売第三部長 | ||||||
2013年4月 | 営業本部第一営業部門第一部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
営業本部第二営業部門長 | |||||||
2015年4月 | 事業本部乳化・発酵事業部長 | ||||||
2017年4月 | 当社最高業務執行責任者(COO)(現任) | ||||||
不二製油株式会社 代表取締役社長(現任) | |||||||
2017年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 最高マーケティング責任者(CMO) | 角谷 武彦 | 1958年7月16日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 11 |
2007年4月 | 販売本部東京販売第四部長 | ||||||
2009年4月 | トーラク株式会社取締役 | ||||||
2011年4月 | トーラク株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年4月 | 当社最高マーケティング責任者(CMO)(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
取締役 (注)1 | 三品 和広 | 1959年9月23日生 | 1989年9月 | ハーバード・ビジネス・スクール助教授 | (注)6 | - | |
1995年10月 | 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授 | ||||||
1997年4月 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授 | ||||||
2002年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科助教授 | ||||||
2004年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社ニチレイ社外取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 (注)1 | 田路 則子 | 1964年9月29日生 | 2002年4月 | 明星大学情報学部経営情報学科専任講師 | (注)6 | - | |
2006年4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科准教授 | ||||||
2008年4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 隈部 博史 | 1956年10月23日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
1995年10月 | 蛋白食品事業部統括室長 | ||||||
2005年2月 | 天津不二蛋白有限公司副総経理 | ||||||
2009年4月 | 天津不二蛋白有限公司董事/副総経理 | ||||||
2010年4月 | 経営企画本部 CSR広報部長 | ||||||
2015年4月 | 広報・IRグループリーダー | ||||||
2016年6月 | 広報・IRグループ シニアマネージャー | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 澁谷 信 | 1959年10月25日生 | 2010年1月 | 当社入社 | (注)5 | 1 | |
2010年5月 | 人事総務本部総務部長 | ||||||
2013年4月 | 経営企画本部社長室長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
グローバル戦略本部法務部長 | |||||||
2017年4月 | 法務・総務グループ シニアマネージャー | ||||||
2017年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (注)2 | 松本 稔 | 1941年9月4日生 | 1964年4月 | デロイト・ブレンダー・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所入所 | (注)3 | - | |
1968年8月 | 同事務所退所 | ||||||
1968年8月 | 公認会計士近山・阪東事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
1989年6月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 | ||||||
2007年6月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (注)2 | 草尾 光一 | 1960年3月7日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - | |
弁護士法人第一法律事務所入所 | |||||||
2008年3月 | 株式会社家族亭社外監査役 | ||||||
2011年6月 | ダイトーケミックス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年10月 | 草尾法律事務所所長(現任) | ||||||
2015年4月 | 大阪市立大学法科大学院特任教授 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
京阪ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | |||||||
計 | 105 |
(注) 1 取締役 三品和広氏と田路則子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00431] S100AINO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。