有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004YP4
丸紅株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.88%)
(注) 1 取締役北畑隆生及び取締役黒田由貴子は、社外取締役であります。
2 監査役末綱隆、監査役根津嘉澄及び監査役高橋恭平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査役榎正博、監査役末綱隆及び監査役根津嘉澄の任期は、2013年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 監査役葛目薫の任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 監査役高橋恭平の任期は、2014年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
8 「生活産業グループ」は、穀物本部、食品本部、ライフスタイル本部、情報・物流本部及び保険・不動産本部を、「素材グループ」は、ヘレナ事業本部、化学品本部及び紙パルプ本部を、「エネルギー・金属グループ」は、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、鉄鋼製品事業本部及び金属資源本部を、「電力・プラントグループ」は、電力本部、エネルギー・環境インフラ本部及びプラント本部を、「輸送機グループ」は、航空機・船舶本部、自動車・リース事業本部及び建設・産業機械本部を、それぞれ総称しております。
9 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員37名で構成されております。
(ご参考)2015年6月19日現在の執行役員の陣容は次の通りであります。
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | ― | 朝 田 照 男 | 1948年 10月13日生 | 1972年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 211 |
2001年4月 | 金融・物流部門長補佐、部門CIO、金融保険事業部長 | ||||||
2002年4月 | 執行役員 | ||||||
2004年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2005年4月 | 常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“V”PLAN委員会委員長、IR担当役員 | ||||||
2005年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2006年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2008年4月 2013年4月 | 取締役社長 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役社長 | ― | 國 分 文 也 | 1952年 10月6日生 | 1975年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 148 |
2003年4月 | 中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 副社長執行役員、社長補佐、CIO、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 | ||||||
2012年6月 | 取締役副社長執行役員 | ||||||
2013年4月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 生活産業 グループ CEO | 秋 吉 満 | 1956年 1月9日生 | 1978年4月 2005年4月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2014年4月 2015年4月 | 当社へ入社 財務部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、秘書部長、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 現役職 | (注)3 | 148 |
代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 電力・プラント グループ CEO | 山 添 茂 | 1955年 8月11日生 | 1978年4月 2005年4月 2006年4月 2009年4月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2015年4月 | 当社へ入社 電力・プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第二部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、社長補佐、機械グループ(輸送機部門、プラント・産業機械部門)管掌役員、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 現役職 | (注)3 | 123 |
代表取締役 取締役専務 執行役員 | 輸送機 グループ CEO | 岩 佐 薫 | 1955年 2月14日生 | 1979年4月 2004年4月 2009年4月 2012年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 | 当社へ入社 船舶部長 執行役員 常務執行役員 専務執行役員 専務執行役員、輸送機グループCEO 現役職 | (注)3 | 109 |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役専務 執行役員 | エネルギー・ 金属グループ CEO | 川 合 紳 二 | 1953年 12月7日生 | 1976年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 92 |
2005年4月 | 金属資源部門長代行 | ||||||
2006年4月 | 執行役員 | ||||||
2009年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、社長補佐、金属グループ管掌役員、エネルギー・化学品グループ(化学品部門)管掌役員 | ||||||
2014年6月 2015年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役専務 執行役員 | CFO、 IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 | 松 村 之 彦 | 1956年 10月27日生 | 1980年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 71 |
2006年4月 | 丸紅米国会社CFO・CAO | ||||||
2009年4月 | 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員、CFO、経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
2012年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 | 南 晃 | 1957年 2月25日生 | 1979年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 46 |
2008年4月 | 金融・物流・情報・新機能部門長補佐 | ||||||
2010年4月 2013年4月 | 執行役員 常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 常務執行役員、CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
2015年6月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 | 寺 川 彰 | 1958年 2月8日生 | 1981年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 41 |
2008年4月 | 化学品部門長補佐、電子材料部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
2014年6月 2015年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | 素材グループ CEO | 髙 原 一 郎 | 1956年 6月8日生 | 1979年4月 | 通商産業省へ入省 | (注)3 | 11 |
2003年10月 | 経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長 | ||||||
2004年4月 | 同省大臣官房会計課長 | ||||||
2009年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
2010年7月 | 同省中小企業庁長官 | ||||||
2011年9月 2013年6月 | 同省資源エネルギー庁長官 同上退官 | ||||||
2013年10月 | 当社顧問 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、生活産業グループ管掌役員 | ||||||
2014年6月 2015年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
取締役 | ― | 北 畑 隆 生 | 1950年 1月10日生 | 1972年4月 | 通商産業省へ入省 | (注)3 | ― |
1995年7月 | 同省大臣官房企画室長 | ||||||
1996年12月 | 同省大臣官房総務課長 | ||||||
2000年6月 | 同省大臣官房総務審議官 | ||||||
2002年7月 | 経済産業省大臣官房長 | ||||||
2004年6月 | 同省経済産業政策局長 | ||||||
2006年7月 | 同省経済産業事務次官 | ||||||
2008年7月 | 同上退官 | ||||||
2010年6月 | 株式会社神戸製鋼所取締役(現職)、当社監査役 | ||||||
2013年6月 2014年6月 | 現役職 セーレン株式会社取締役(現職)、日本ゼオン株式会社取締役(現職) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 黒田 由貴子 | 1963年 9月24日生 | 1986年4月1991年1月 2010年6月 2011年3月 2012年4月 2013年6月 | ソニー株式会社へ入社 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 アステラス製薬株式会社監査役 株式会社シーエーシー(現、株式会社CAC Holdings)取締役(現職) 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役(現職) 現役職 | (注)3 | ― |
常勤監査役 | ― | 榎 正 博 | 1954年 4月20日生 | 1977年4月 2003年4月 2007年4月 2010年4月 2013年6月 | 当社へ入社 経理部長 執行役員 常務執行役員 現役職 | (注)4 | 80 |
常勤監査役 | ― | 葛 目 薫 | 1954年 5月11日生 | 1977年4月 2005年4月 2010年4月 2013年4月 2015年4月 2015年6月 | 当社へ入社 資材・紙パルプ総括部長 執行役員 執行役員、監査部長 顧問 現役職 | (注)5 | 44 |
監査役 | ― | 末 綱 隆 | 1949年 3月8日生 | 1974年4月 1994年2月 1997年9月 2001年9月 2002年8月 2004年8月 2005年9月 2009年4月 2012年6月 2013年6月 | 警察庁へ入庁 高知県警察本部長 警察庁長官官房会計課長 警察庁長官官房首席監察官 神奈川県警察本部長 警視庁副総監 宮内庁東宮侍従長 特命全権大使ルクセンブルグ国駐箚 同上退官 現役職 | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 根 津 嘉 澄 | 1951年 10月26日生 | 1974年4月1990年6月 1991年4月 1993年6月 1995年6月 1997年5月 1999年6月 2001年6月 2002年5月 2002年7月 2013年6月 2014年6月 | 東武鉄道株式会社へ入社 同社取締役関連事業室長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 株式会社東武ストア取締役(現職) 東武鉄道株式会社代表取締役社長(現職) 東京急行電鉄株式会社取締役(現職) 株式会社松屋取締役(現職) 富国生命保険相互会社監査役(現職) 現役職 ゆうちょ銀行取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長 | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 高 橋 恭 平 | 1944年 7月17日生 | 1968年4月 1995年10月 1996年6月 1999年6月 2002年3月 2004年3月 2005年1月 2007年1月 2011年1月 2014年6月 2015年3月 | 昭和電工株式会社へ入社 日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長 モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社(現、サンアロマー株式会社)代表取締役副社長 昭和電工株式会社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長兼社長執行役員最高経営責任者(CEO) 同社代表取締役会長 現役職 昭和電工株式会社取締役会長(現職) | (注)6 | ― |
計 | 1,124 |
(注) 1 取締役北畑隆生及び取締役黒田由貴子は、社外取締役であります。
2 監査役末綱隆、監査役根津嘉澄及び監査役高橋恭平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査役榎正博、監査役末綱隆及び監査役根津嘉澄の任期は、2013年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 監査役葛目薫の任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 監査役高橋恭平の任期は、2014年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
8 「生活産業グループ」は、穀物本部、食品本部、ライフスタイル本部、情報・物流本部及び保険・不動産本部を、「素材グループ」は、ヘレナ事業本部、化学品本部及び紙パルプ本部を、「エネルギー・金属グループ」は、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、鉄鋼製品事業本部及び金属資源本部を、「電力・プラントグループ」は、電力本部、エネルギー・環境インフラ本部及びプラント本部を、「輸送機グループ」は、航空機・船舶本部、自動車・リース事業本部及び建設・産業機械本部を、それぞれ総称しております。
9 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員37名で構成されております。
(ご参考)2015年6月19日現在の執行役員の陣容は次の通りであります。
役 名 | 氏 名 | 職 名 |
※社 長 | 國分 文也 | |
※副社長執行役員 | 秋吉 満 | 生活産業グループCEO |
※副社長執行役員 | 山添 茂 | 電力・プラントグループCEO |
※専務執行役員 | 岩佐 薫 | 輸送機グループCEO |
※専務執行役員 | 川合 紳二 | エネルギー・金属グループCEO |
※専務執行役員 | 松村 之彦 | CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
常務執行役員 | 鳥居 敬三 | 穀物本部長 |
常務執行役員 | 桒山 章司 | アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
常務執行役員 | 田中 一紹 | 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 |
常務執行役員 | 岩下 直也 | 欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
常務執行役員 | 内山 元雄 | 南米統括、丸紅ブラジル会社社長、丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 |
※常務執行役員 | 南 晃 | CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
常務執行役員 | 柿木 真澄 | 北中米統括、丸紅米国会社社長・CEO |
※常務執行役員 | 寺川 彰 | CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
※常務執行役員 | 髙原 一郎 | 素材グループCEO |
常務執行役員 | 石附 武積 | 金属資源本部長 |
常務執行役員 | 小林 武雄 | 紙パルプ本部長 |
常務執行役員 | 郡司 和朗 | 経理部長 |
執行役員 | 矢部 勝久 | 名古屋支社長 |
執行役員 | 河村 肇 | プラント本部長 |
執行役員 | 矢部 延弘 | 経営企画部長 |
執行役員 | 田邉 治道 | アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
執行役員 | 有宗 政和 | ライフスタイル本部長 |
執行役員 | 伊佐 範明 | 人事部長 |
執行役員 | 橋本 雅至 | 大阪支社長 |
執行役員 | 藏元 正隆 | 中東統括 |
執行役員 | 小林 伸一 | 大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
執行役員 | 相良 明彦 | エネルギー第二本部長 |
執行役員 | 宮田 裕久 | 電力本部長 |
執行役員 | 山﨑 康司 | 食品本部長 |
執行役員 | 株本 幸二 | 情報・物流本部長 |
執行役員 | 氏家 俊明 | 建設・産業機械本部長 |
執行役員 | Michael McCarty | ヘレナ事業本部長、Helena Chemical Company, President and CEO |
執行役員 | 熊木 毅 | エネルギー・金属グループCEO補佐(特命担当)、ドーハ支店長 |
執行役員 | 岡田 英嗣 | エネルギー・環境インフラ本部長 |
執行役員 | 酒井 宗二 | エネルギー第一本部長 |
執行役員 | 古賀 久三治 | 自動車・リース事業本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02498] S1004YP4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。