有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008PQY
協立電機株式会社 役員の状況 (2016年6月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 西 信 之 | 1956年8月23日生 | 1985年8月 | 当社入社 | (注)6 | 267 | |
1986年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
1990年8月 | 当社東京支店長(現・東京支社長)就任 | ||||||
1994年8月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2001年8月 | 協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任 | ||||||
2007年8月 | 当社第四営業本部長就任 | ||||||
2007年9月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2015年9月 | 当社取締役退任 | ||||||
2015年11月 | 当社最高顧問就任 | ||||||
2015年12月 | 協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在) | ||||||
2016年1月 | 当社代表取締役社長就任(現在) | ||||||
代表取締役専務 | 第二営業 本部長 | 田 内 繁 造 | 1947年11月10日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)6 | 20 |
1978年4月 | 当社浜松営業所長就任 | ||||||
1982年10月 | 当社第三営業部長就任 | ||||||
1987年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
1994年8月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2004年1月 | 当社第二営業本部長就任(現在) | ||||||
2007年9月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2015年11月 | 当社代表取締役専務就任(現在) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 山 口 信 幸 | 1956年5月9日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)6 | 19 |
1991年4月 | 当社管理本部次長就任 | ||||||
1994年7月 | 当社管理本部長就任(現在) | ||||||
1997年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
2002年9月 | 当社常務取締役就任(現在) | ||||||
取締役 | 第一エンジ ニアリング 本部長 | 望 月 国 雄 | 1949年7月22日生 | 1969年12月 | 当社入社 | (注)6 | 9 |
1983年6月 | 当社エンジニアリング部長就任 | ||||||
1988年4月 | 当社エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在) | ||||||
1992年4月 | 当社取締役就任(現在) | ||||||
取締役 | CE本部長 | 松 下 章 | 1949年1月11日生 | 1973年6月 | 当社入社 | (注)6 | 10 |
1992年7月 | 当社CE本部サービス部長就任 | ||||||
1996年9月 | 当社取締役就任(現在) | ||||||
1999年9月 | 当社CE本部長就任(現在) | ||||||
取締役 | 河 合 健 一 | 1949年4月5日生 | 1973年4月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)6 | ― | |
2001年6月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
2003年6月 | 同社退行 | ||||||
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任 | |||||||
2011年6月 | 日新火災海上保険株式会社監査役就任(現在) | ||||||
2012年6月 | 静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任 | ||||||
2013年9月 | 当社取締役就任(現在) | ||||||
2015年6月 | 鈴与シンワート株式会社監査役就任 | ||||||
2016年6月 | 鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 田 尻 博比古 | 1949年2月13日生 | 1971年12月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
1982年3月 | 当社富士支店長就任 | ||||||
1999年8月 | 協和電工株式会社取締役就任 | ||||||
2000年8月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2003年5月 | 当社島田営業所長就任 | ||||||
2010年7月 | 当社プロジェクト統括部長就任 | ||||||
2014年9月 | 当社監査役(常勤)就任(現在) | ||||||
監査役 (常勤) | 池 上 徹 | 1949年10月20日生 | 2010年6月 | 静清信用金庫常務理事就任 | (注)5 | ― | |
2012年6月 | 静清信用金庫常務理事退任 | ||||||
2012年6月 | せいしん信用保証株式会社代表取締役就任 | ||||||
2015年6月 | せいしん信用保証株式会社代表取締役退任 | ||||||
2015年9月 | 当社監査役(常勤)就任(現在) | ||||||
監査役 | 伊 藤 喜代次 | 1949年7月21日生 | 1985年4月 | 静岡県弁護士会弁護士登録 | (注)4 | ― | |
1988年4月 | たちばな法律事務所開業(現在) | ||||||
2000年4月 | 財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在) | ||||||
2002年9月 | 当社監査役(非常勤)就任(現在) | ||||||
監査役 | 西 光 世 | 1954年11月16日生 | 2014年3月 | エム・エヌ・エス株式会社監査役就任(現在) | (注)7 | 169 | |
2016年9月 | 当社監査役(非常勤)就任(現在) | ||||||
計 | 503 |
(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
2 取締役河合健一は社外取締役であります。
3 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。
4 2014年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2015年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
小 林 繁 | 1949年6月1日生 | 1976年3月 | 不動産鑑定士登録 | ― |
1977年10月 | 司法書士認可 | |||
1977年11月 | 小林不動産鑑定事務所開業(現在) | |||
1978年4月 | 司法書士小林繁事務所開業(現在) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02039] S1008PQY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。