有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WC7
古河電気工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 会 長 | 吉田 政雄 | 1949年2月5日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 65 |
2002年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員常務、経理部長兼経営企画室長 | ||||||
2004年1月 | 当社執行役員常務、経営企画室長 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員常務、CFO兼経営企画室長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO兼経営企画室長 | ||||||
2004年11月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CMO | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役兼執行役員専務、CMO兼エネルギー・産業機材カンパニー長 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役社長、COO | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社 長 | 柴田 光義 | 1953年11月5日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 57 |
2008年6月 | 当社執行役員、経営企画室長 | ||||||
2009年1月 | 当社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年11月 | 当社代表取締役社長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社代表取締役社長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 藤田 純孝 | 1942年12月24日生 | 1965年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 3 | 34 | |
1995年6月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
1997年4月 | 同社常務取締役、経営企画担当役員補佐 | ||||||
1998年4月 | 同社代表取締役常務取締役、経営企画担当役員 | ||||||
1998年7月 | 同社代表取締役常務取締役、財務・経理担当役員 | ||||||
1999年4月 | 同社代表取締役専務取締役、チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
2001年4月 | 同社代表取締役副社長、チーフフィナンシャルオフィサー兼経営企画・財務・経理・審査担当役員 | ||||||
2003年4月 | 同社代表取締役副社長、社長補佐、職能管掌兼チーフフィナンシャルオフィサー兼チーフコンプライアンスオフィサー | ||||||
2006年4月 | 同社代表取締役副会長、社長補佐 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役副会長、社長補佐 | ||||||
2008年6月 | 同社相談役 | ||||||
当社社外取締役(現) | |||||||
2011年7月 | 伊藤忠商事株式会社理事(現) | ||||||
取締役 | 相馬 信義 | 1945年1月16日生 | 1967年4月 | 古河鉱業株式会社入社 (現 古河機械金属株式会社) | (注) 3 | 16 | |
1999年6月 | 同社執行役員、建機本部長 | ||||||
2001年4月 | 同社執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.常務取締役 | ||||||
2002年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
2004年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 同社常務取締役、古河ケミカルズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
当社社外取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 塚本 修 | 1953年6月11日生 | 1977年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 3 | 2 | |
2003年7月 | 同省大臣官房審議官 (地域経済産業グループ・資源エネルギー庁担当) | ||||||
2004年6月 | 同省製造産業局次長 | ||||||
2006年7月 | 同省大臣官房技術総括審議官 | ||||||
2008年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
2009年7月 | 同省地域経済産業審議官 | ||||||
2010年7月 | 同省退官 | ||||||
2010年10月 | 学校法人東京理科大学特命教授 | ||||||
当社非常勤顧問 | |||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2014年3月 | 学校法人東京理科大学特命教授退任 | ||||||
2014年6月 | 一般財団法人石炭エネルギーセンター理事長(現) | ||||||
取締役 | 寺谷 達夫 | 1948年11月2日生 | 1974年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 (現 トヨタ自動車株式会社) | (注) 3 | 8 | |
1992年1月 | 同社ボデー設計部次長 | ||||||
1998年1月 | 同社第1電子技術部主査 | ||||||
1999年1月 | 同社技術企画部主査 | ||||||
2004年1月 | 同社第2電子開発部主査 | ||||||
2007年4月 | 同職のまま名古屋大学大学院工学研究科講師(現) | ||||||
2012年12月 | トヨタ自動車株式会社退職 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
取締役 | 中本 晃 | 1945年11月25日生 | 1969年4月 | 株式会社島津製作所入社 | (注) 3 | - | |
2001年6月 | 同社取締役、分析機器事業部長 | ||||||
2005年6月 | 同社常務取締役、分析計測事業部長 | ||||||
2007年6月 | 同社専務取締役、社長補佐 リスクマネジメント、広報、経理、法務担当 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2015年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 執行役員専務、自動車部品事業部門長 | 小塚 崇光 | 1958年2月17日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 24 |
2007年2月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部三重電装工場長 | ||||||
2007年10月 | 古河AS株式会社生産本部機能製品部長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役兼執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社専務取締役兼執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員、自動車部品事業部門長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
2016年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、自動車部品事業部門長(現) | ||||||
代表取締役 | 執行役員専務、グローバルマーケティングセールス部門長 | 小林 敬一 | 1959年6月24日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 15 |
2004年10月 | 当社金属カンパニー日光伸銅工場製造部長 | ||||||
2009年8月 | 当社金属カンパニー主査 | ||||||
2010年6月 | 当社原価低減推進部長 | ||||||
2012年4月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー巻線事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社巻線事業部門長 | ||||||
2014年2月 | 当社銅条・高機能材事業部門長兼巻線事業部門長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
2016年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、グローバルマーケティングセールス部門長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員常務、総務・CSR本部長 | 天野 望 | 1956年7月15日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 29 |
2004年6月 | 当社法務部長 | ||||||
2008年6月 | 当社人事総務部長 | ||||||
2009年3月 | 当社人事総務部長兼経営研究所長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSO | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、総務・CSR本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員常務、戦略本部長 | 木村 隆秀 | 1958年12月12日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 21 |
2001年4月 | Furukawa FITEL (Thailand) Co.,Ltd. Managing Director | ||||||
2006年1月 | OFS Fitel, LLC Director,Executive Vice President | ||||||
2009年6月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部主査 | ||||||
2009年7月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部業務部長 | ||||||
2010年4月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社新事業推進室長 | ||||||
2013年4月 | 当社戦略本部新事業推進室長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役兼執行役員、戦略本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員常務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | 荻原 弘之 | 1961年2月18日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
2009年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社財務・調達本部経理部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 櫻 日出雄 | 1951年7月19日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 10 | |
2000年6月 | 当社経営企画室関連会社部長 | ||||||
2003年4月 | 当社経営管理部長 | ||||||
2004年1月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員、経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役兼執行役員、CFO | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役兼執行役員、CFO | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
2011年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、CFO | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、財務・調達本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 佐藤 哲哉 | 1952年12月4日生 | 1975年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 6 | 25 | |
2001年1月 | 同省原子力安全・保安院審議官(産業保安担当) | ||||||
2002年7月 | 同省大臣官房審議官(基準認証担当) | ||||||
2004年6月 | 同省退官 | ||||||
2004年7月 | 商工組合中央金庫理事 (現 株式会社商工組合中央金庫) | ||||||
2006年7月 | 同理事退任 | ||||||
2006年8月 | 当社執行役員、輸出管理室長 | ||||||
2007年2月 | 当社執行役員、CSRO | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
2009年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSRO | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSO | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、戦略本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 白坂 有生 | 1957年3月4日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)7 | 10 | |
2005年7月 | 当社研究開発本部半導体デバイス開発部長 | ||||||
2006年10月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部半導体デバイス部長 | ||||||
2009年5月 | 当社研究開発本部環境・エネルギー研究所長 | ||||||
2010年10月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長 | ||||||
2012年2月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
2016年4月 | 当社顧問、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
2016年5月 | 当社顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(常勤)(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 藤田 讓 | 1941年11月24日生 | 1964年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注) 7 | 5 | |
1992年7月 | 同社取締役 | ||||||
1994年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
1996年4月 | 同社取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2008年7月 | 朝日生命保険相互会社取締役会長 | ||||||
2009年7月 | 同社最高顧問(現) | ||||||
監査役 | 工藤 正 | 1943年7月9日生 | 1967年4月 | 株式会社第一銀行入行 | (注) 4 | - | |
1995年6月 | 株式会社第一勧業銀行取締役 (旧 株式会社第一銀行、現 株式会社みずほ銀行) | ||||||
1997年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
1998年5月 | 同行専務取締役 | ||||||
1999年4月 | 同行取締役副頭取 | ||||||
2002年1月 | 同行取締役副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2003年1月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2004年3月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取退任 | ||||||
株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役退任 | |||||||
株式会社みずほホールディングス取締役退任 | |||||||
2004年4月 | 株式会社みずほ銀行理事 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2009年3月 | 株式会社みずほ銀行理事退任 | ||||||
2009年4月 | 中央不動産株式会社特別顧問(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 頃安 健司 | 1942年4月16日生 | 1967年4月 | 検事任官 | (注) 5 | 5 | |
1993年4月 | 最高検察庁検事 | ||||||
1993年12月 | 大津地方検察庁検事正 | ||||||
1996年1月 | 法務省官房長 | ||||||
1997年12月 | 最高検察庁総務部長 | ||||||
1999年4月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
1999年12月 | 法務総合研究所長 | ||||||
2001年5月 | 札幌高等検察庁検事長 | ||||||
2002年6月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
2003年2月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||||||
2004年6月 | 同退官 | ||||||
2004年7月 | 東京永和法律事務所入所 | ||||||
2008年7月 | TMI総合法律事務所顧問(現) | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
計 | 347 |
(注) 1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、工藤正、頃安健司の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は23名(執行役員専務2名、執行役員常務7名、執行役員14名)でうち5名は取締役を兼務しております。また、執行役員のうち、1名が女性執行役員、4名が外国人執行役員となっております。
9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
木内 愼一 | 1946年3月9日生 | 1969年4月 | 旭電化工業株式会社入社 (現 株式会社ADEKA) | - |
1998年4月 | 同社秘書室長 | |||
2002年6月 | 同社財務・経理部長 | |||
2005年6月 | 同社常勤監査役 | |||
2014年6月 | 同社常勤監査役退任 | |||
2014年8月 | 同社社員(100周年史編さん室)(現) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01332] S1007WC7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。