有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007T6T
名鉄運輸株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性20名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 社長 | ― | 内 田 亙 | 1956年9月7日生 | 1979年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | 5 |
2009年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役 | ||||||
2012年6月 | 名古屋鉄道㈱常務取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 名古屋鉄道㈱専務取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 松 田 康 博 | 1957年9月10日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2009年5月 | 当社北関東支社長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役大阪支社長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役経営管理統括代行 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役経営管理統括代行 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 東京支社長 | 村 山 功 | 1957年7月17日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
2004年4月 | 当社業務部長 | ||||||
2008年5月 | 当社東北地区長兼仙台支店長 | ||||||
2010年6月 | 当社東北地区長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役東京支社長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役東京支社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営管理本部長 兼内部統制室長 | 榊 原 勝 則 | 1958年5月15日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
2007年6月 | 当社取締役経営企画部長兼情報システム部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役人事部長兼情報システム部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役名古屋支社長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役関連事業部長兼内部統制室長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役経営管理本部長兼関連事業部長兼内部統制室長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役経営管理本部長兼内部統制室長 | ||||||
2015年6月 | 当社常務取締役経営管理本部長兼内部統制室長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部 副本部長 兼営業部長 | 亀 﨑 剛 | 1960年5月6日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2004年4月 | 当社北関東支社長 | ||||||
2005年8月 | 当社首都圏本部部長 | ||||||
2006年8月 | 当社北関東支社長 | ||||||
2009年5月 | 当社名古屋支社長 | ||||||
2012年4月 | 当社営業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役営業部長兼東京営業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 名古屋支社長 | 長谷川 靖 | 1961年6月11日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2007年10月 | 北海道名鉄運輸㈱取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社情報システム部長 | ||||||
2012年4月 | 当社営業管理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社営業管理部長兼情報システム開発室長 | ||||||
2014年5月 | 当社営業管理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役営業管理部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役名古屋支社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理本部 副本部長 兼財務部長 兼関連事業部長 | 川 松 昌 市 | 1968年1月7日生 | 1991年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | 2 |
2012年7月 | 名古屋鉄道㈱人事部グループ人事担当課長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役財務部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役経営管理本部副本部長兼財務部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役経営管理本部副本部長兼財務部長兼関連事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 大阪支社長 | 氏 原 賢 二 | 1959年6月4日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2009年10月 | 当社引越事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社営業部引越担当部長 | ||||||
2012年5月 | 名鉄ゴールデン航空㈱取締役 | ||||||
2014年5月 | 当社大阪支社長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役大阪支社長(現任) | ||||||
取締役 | 営業管理部長 兼情報システム開発室長 | 吉 口 克 彦 | 1967年2月9日生 | 1989年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | 1 |
2014年5月 | 当社情報システム開発室長 | ||||||
2015年4月 | 当社営業管理部長兼情報システム開発室長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役営業管理部長兼情報システム開発室長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 西 蔭 洋 | 1953年12月4日生 | 1978年4月 | 四国名鉄運輸㈱入社 | (注)3 | ― |
2003年3月 | 四国名鉄運輸㈱取締役 | ||||||
2010年6月 | 四国名鉄運輸㈱常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 四国名鉄運輸㈱取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 近 藤 乗 弘 | 1956年1月26日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2012年6月 | 九州名鉄運輸㈱取締役 | ||||||
2013年6月 | 九州名鉄運輸㈱常務取締役 | ||||||
2013年7月 | 東北名鉄運輸㈱専務取締役 | ||||||
2015年5月 | 名鉄急配㈱取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 今 井 繁 | 1953年1月9日生 | 1976年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | ─ |
2000年6月 | 中日本エアラインサービス㈱取締役 | ||||||
2006年6月 | 国際エアラインサービス㈱取締役副社長 | ||||||
2007年5月 | ANA中部空港㈱取締役副社長 | ||||||
2008年6月 | 東鉄商事㈱取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 信州名鉄運輸㈱専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 信州名鉄運輸㈱取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 山 本 亜 土 | 1948年12月1日生 | 1971年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | ─ |
2001年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役 | ||||||
2004年6月 | 名古屋鉄道㈱常務取締役 | ||||||
2006年6月 | 名古屋鉄道㈱専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役社長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 大 西 哲 郎 | 1955年11月1日生 | 1978年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)3 | ― |
2007年6月 | 宮城交通㈱常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 宮城交通㈱専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 宮城交通㈱取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 名古屋鉄道㈱専務取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 井 上 尚 司 | 1957年7月29日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
2009年7月 | 井上尚司法律事務所 | ||||||
2010年10月 | 名古屋簡易裁判所民事調停官任官 | ||||||
2013年1月 | 佐尾井上法律事務所開所(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 植 松 満 | 1958年5月9日生 | 1981年4月 | 日本通運㈱入社 | (注)3 | ─ |
2015年5月 | 日本通運㈱執行役員(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常任 監査役 (常勤) | ― | 高 木 義 博 | 1958年1月7日生 | 1980年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)5 | 6 |
2009年6月 | 岐阜乗合自動車㈱取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常任監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 拝 郷 寿 夫 | 1957年9月25日生 | 1981年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)4 | ─ |
2007年4月 | 宮城交通㈱取締役 | ||||||
2012年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役 | ||||||
2014年6月 | 名古屋鉄道㈱常務取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 武 藤 雅 之 | 1953年9月4日生 | 1978年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | (注)5 | ─ |
2008年7月 | 名古屋鉄道㈱病院事務部長 | ||||||
2009年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役 | ||||||
2012年6月 | 名古屋鉄道㈱常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 矢作建設工業㈱取締役兼専務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 矢作建設工業㈱取締役副社長(現任) | ||||||
監査役 | ― | 安 井 秀 樹 | 1951年10月8日生 | 2006年7月 | 松阪税務署長 | (注)5 | ― |
2008年7月 | 名古屋国税局調査部調査総括課長 | ||||||
2009年7月 | 名古屋国税局調査部次長 | ||||||
2011年7月 | 岐阜北税務署長 | ||||||
2012年8月 | 税理士登録 | ||||||
2012年8月 | 安井秀樹税理士事務所所長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 74 |
(注) 1.取締役井上尚司、植松満は社外取締役であります。
2.監査役武藤雅之、安井秀樹は社外監査役であります。
3.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04180] S1007T6T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。