男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 相川 貢 | 1950年9月21日 |
|
| | 1975年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | 1998年4月 | 同社人事部労政グループマネージャー | 1999年6月 | 同社総務・人事部門労政統括グループリーダー | 2001年10月 | 同社総務・人事部門労政統括グループリーダー兼同人事統括グループリーダー | 2002年2月 | 同社総務・人事部門人事労政統括グループリーダー兼鉄鋼事業部人事労政部長 | 2003年4月 | JFEスチール株式会社労政人事部長 | 2005年4月 | 同社常務執行役員 | 2008年4月 | 同社専務執行役員 | 2010年4月 | 同社代表取締役副社長 | 2012年4月 | 当社顧問 | 2012年6月 | 代表取締役副社長 | 2013年6月 | 代表取締役社長(現) |
| (注)3 | 28 |
取締役 | 常務執行役員 | 吉野 良一 | 1951年4月11日 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 岡山工場第3製造部長 | 1999年10月 | 神戸営業所長 | 2003年4月 | 第2営業部長兼神戸営業所長 | 2007年6月 | 取締役第2営業部長兼神戸営業所長 | 2009年10月 | 取締役常務執行役員第2営業部長兼神戸営業所長 | 2010年6月 | 取締役常務執行役員(現) | 2016年6月 | 株式会社セラテクノ社長(現) |
| (注)3 | 18 |
取締役 | 常務執行役員 | 飯田 栄司 | 1955年8月25日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 1995年7月 | 湯本工場技術室長 | 2004年1月 | 技術研究所第1研究グループマネージャー | 2009年4月 | 湯本工場長 | 2009年10月 | 執行役員湯本工場長兼湯本製造部長 | 2012年6月 | 常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長 | 2013年6月 | 取締役常務執行役員岡山工場長 | 2014年4月 | 取締役常務執行役員西日本工場長(現) |
| (注)3 | 9 |
取締役 | 常務執行役員 | 金重 利彦 | 1956年10月14日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 1996年7月 | 技術研究所不定形耐火物開発部材料開発室長 | 2001年4月 | 岡山工場日生製造部製造室長 | 2002年12月 | 湯本工場鹿島製造室長 | 2004年4月 | 湯本工場長 | 2009年4月 | 岡山工場副工場長兼製造部長 | 2010年6月 | 執行役員岡山工場長兼製造部長 | 2013年6月 | 取締役常務執行役員第4営業部長 | 2016年4月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)3 | 17 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務執行役員 | 斎藤 敬治 | 1956年11月24日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 1998年1月 | 岡山工場第4製造部技術室長 | 2001年4月 | 岡山工場製造部第4製造室長 | 2003年12月 | 岡山工場日生製造部長 | 2006年7月 | SAM Inc. 社長 | 2011年4月 | 技術研究所長 | 2011年6月 | 執行役員技術研究所長 | 2013年6月 | 常務執行役員湯本(現 東日本)工場長兼湯本製造部長 | 2016年6月 | 取締役常務執行役員技術研究所長兼技術部長(現) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | 常務執行役員 | 加藤 健 | 1958年8月24日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 総務部長兼不動産部長 | 2009年10月 | 総務部長 | 2012年6月 | 執行役員総務部長 | 2014年4月 | 常務執行役員総務部長 | 2016年6月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)3 | 13 |
取締役 | 常務執行役員 | 黒瀬 芳和 | 1958年11月29日 |
|
| | 1983年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | 2000年7月 | 同社水島製鉄所製鋼部第2製鋼課長 | 2004年9月 | JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地区)製鋼部製鋼技術室長 | 2007年4月 | 同社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 | 2010年4月 | 同社スラグ事業推進部長 | 2013年4月 | 当社築炉事業部長付 | 2013年6月 | 執行役員築炉事業部長 | 2014年4月 | 執行役員第1営業部長 | 2015年4月 | 常務執行役員第1営業部長 | 2016年6月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | 常務執行役員 | 山下 寛文 | 1960年1月10日 |
|
| | 1982年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | 1997年4月 | 同社人事部制度グループマネージャー | 2001年7月 | 同社鉄鋼人事室長 | 2002年2月 | 同社人事労政部人事室長 | 2003年4月 | JFEスチール株式会社組織人事部人事室長 | 2008年4月 | 同社第2関連企業部長 | 2011年4月 | 同社西日本製鉄所副所長 | 2014年4月 | 当社執行役員経営企画部・海外事業部・海外営業部・海外関係会社担当、経営企画部長 | 2015年4月 | 常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当、経営企画部長 | 2016年6月 | 取締役常務執行役員経営企画部長(現) |
| (注)3 | 1 |
取締役(監査等委員) | | 箱根 直意 | 1955年3月6日 |
|
| | 1977年4月 | 川崎炉材株式会社(2004年4月をもってJFE炉材株式会社へ会社名を変更)入社 | 1993年10月 | 同社経理部経理室長 | 1996年10月 | 同社総務部総務室長 | 2008年6月 | 同社総務部長 | 2009年10月 | 当社赤穂工場総務室長 | 2013年6月 | 常勤監査役 | 2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |
| (注)4 | 5 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役(監査等委員) | | 市川 一 | 1958年11月19日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2002年3月 | STC(現SRA)出向 | 2003年4月 | 湯本工場総務グループマネージャー | 2004年4月 | 岡山工場総務グループマネージャー | 2009年10月 | 経営企画部企画室長兼内部監査室長 | 2012年4月 | 経営企画部長兼内部監査室長 | 2013年6月 | 執行役員経営企画部長兼内部監査室長 | 2014年4月 | 執行役員経理部長 | 2015年4月 | 常務執行役員経理部長 | 2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |
| (注)4 | 14 |
取締役(監査等委員) | | 豊泉 貫太郎 | 1945年10月17日 |
|
| | 1970年4月 | 司法研修所修了 | | 弁護士登録 | 2004年4月 | 慶應義塾大学法科大学院教授 | 2004年6月 | 当社監査役 | 2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |
| (注)4 | - |
取締役(監査等委員) | | 佐藤 正典 | 1947年7月28日 |
|
| | 1970年4月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | 1973年3月 | 公認会計士登録 | 2004年5月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)理事長 | 2010年6月 | 同法人退任 | 2010年10月 | 佐藤会計事務所開設 | 2011年6月 | 当社監査役 | 2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |
| (注)4 | - |
取締役(監査等委員) | | 中島 茂 | 1949年12月27日 |
|
| | 1979年4月 | 弁護士登録 | 1983年4月 | 中島経営法律事務所設立 | 2015年6月 | 当社取締役 | 2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 116 |
(注)1.2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
3.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。