男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 最高顧問 | | 尾﨑 茂 | 1929年1月31日生 |
|
| | 1958年2月 | 大和冷機工業所創業 | 1962年11月 | 大和冷機工業株式会社設立 | | 代表取締役社長 | 2002年3月 | 代表取締役会長 | 2016年3月 | 取締役最高顧問(現任) |
| 2019年3月から1年 | 3 |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 尾﨑 敦史 | 1970年3月12日生 |
|
| | 1994年3月 | 当社入社 | 2000年7月 | 社長室長 | 2001年3月 | 取締役 | 2001年8月 | 取締役副社長 | 2002年3月 | 代表取締役社長(現任) | 2008年3月 | 社長執行役員(現任) |
| 2019年3月から1年 | 3,763 |
専務取締役 | 専務執行役員(直販担当兼営業企画担当) | 杉田 壽宏 | 1954年6月17日生 |
|
| | 1981年9月 | 当社入社 | 2005年3月 | 取締役 | 2007年3月 | 常務取締役 | 2007年11月 | 直販担当(現任) | 2008年3月 | 常務執行役員 | 2014年3月 | 専務取締役(現任) | | 専務執行役員(現任) | 2014年12月 | 営業担当 | 2016年4月 | 法人担当 | 2019年2月 | 営業企画担当(現任) |
| 2019年3月から1年 | 11 |
取締役 | 執行役員 (工場担当) | 前川 馨 | 1951年6月27日生 |
|
| | 1974年4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社 | 2002年10月 | 同社クッキングシステム事業部事業部長 | 2006年10月 | 同社ホームアプライアンス社副社長 | 2011年8月 | 同社クッキングシステム事業部技術顧問 | 2012年4月 | パナソニックマニュファクチャリングマレーシア㈱技術顧問 | 2014年8月
| 当社入社 開発・製造担当付顧問 | 2015年2月 | 当社執行役員工場担当(現任) | 2015年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2019年3月から1年 | 2 |
取締役 | | 西久保 博康 | 1940年10月20日生 |
|
| | 1985年12月 | 株式会社扶洋商会(現㈱扶洋)取締役 | 1986年9月 | 株式会社エフ・エム・エス(現扶洋メンテナンス㈱)取締役 | 1993年5月 | 同社常務取締役 | 2003年5月 | 同社専務取締役 | 2004年5月 | 同社取締役 | 2008年3月 | 当社監査役 | 2013年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2019年3月から1年 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 小野 芳明 | 1942年9月1日生 | |
| | 1985年6月 | 株式会社太陽神戸銀行甲子園支店長 | 1987年6月 | 同社人事企画部次長 | 1988年4月 | 同社東京人事部次長 | 1989年6月 | 同社大阪駅前支店長 | 1991年4月 | 株式会社太陽神戸三井銀行事務管理第一部長 | 1992年6月 | 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)船場支店長 | 1994年7月 | 社団法人神戸銀行協会常務理事就任 | 2007年7月 | 同協会常務理事退任 | 2013年3月 | 当社監査役 | 2016年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2019年3月から1年 | 0 |
取締役 | 執行役員 (社長室長兼管理担当) | 尾﨑 雅広 | 1973年1月23日生 |
|
| | 1999年3月 | 当社入社 | 2001年8月 | 社長室長 | 2002年3月 | 取締役 | 2007年2月 | 直販営業戦略統括本部長 | 2008年3月 | 取締役退任 | 2008年3月 | 執行役員(現任) | 2008年5月 | 社長室長(現任) | 2013年3月 | 取締役(現任) | 2016年6月 | 管理担当(現任) |
| 2019年3月から1年 | 2,300 |
取締役 | 執行役員 (法人担当) | 平出 和茂 | 1951年10月25日生 |
|
| | 1974年4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社 | 1997年10月 | 新潟松下システム㈱代表取締役社長 | 2000年10月 | 中国松下システム㈱代表取締役社長 | 2009年10月 | 当社入社法人企画本部長 | 2010年3月 | 当社執行役員(現任) | 2015年6月 | 当社地区法人営業本部長 | 2017年3月 | 当社取締役(現任) | 2017年4月 | 当社法人担当(現任) |
| 2019年3月から1年 | 1 |
取締役 | 執行役員 (首都圏法人営業統括本部長) | 工藤 哲郎 | 1950年1月8日生 |
|
| | 1976年10月 | 当社入社 | 1984年11月 | 取締役 | 1996年3月 | 常務取締役 | 2006年3月 | 常務取締役退任 | 2006年3月 | 常勤監査役 | 2006年11月 | 監査役退任 | 2007年3月 | 取締役 | 2007年11月 | 法人担当 | 2008年3月 | 常務取締役 常務執行役員 | 2009年6月 | 取締役(現任) | | 執行役員(現任) | 2016年12月 | 東京法人営業本部長 | 2018年12月 | 首都圏法人営業統括本部長(現任) |
| 2019年3月から1年 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 大津加 一治 | 1954年11月7日生 |
|
| | 1993年3月 | 株式会社カイト経理部経理課長 | 1998年9月 | 当社入社 | 2005年10月 | 当社経理部経理課長代理 | 2007年8月 | 当社管理本部経理部経理課長代理 | 2008年3月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 2019年3月から4年 | 6 |
監査役 | | 日下 敏彦 | 1967年1月22日生 | |
| | 1990年4月 | 大阪国税局入局 | 2000年7月 | 同局調査部退官 | 2000年7月 | 日下健彦税理士事務所入所 | 2002年2月 | 税理士登録 | 2002年8月 | 税理士法人日下事務所社員税理士・副所長 | 2007年3月 2008年10月 | 当社監査役(現任) 税理士法人日下事務所代表社員(現任) (他の法人等の代表状況) 税理士法人日下事務所代表社員 |
| 2019年3月から4年 | 6 |
監査役 | | 楠 裕美 | 1973年2月3日生 |
|
| | 1995年4月 | 向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所 | 2007年3月 | 同所退所 | 2012年12月 | 同所入所 弁護士登録 | 2016年5月 | 同所退所 | 2016年5月 | K.S.グローバル法律事務所 代表(現任) | 2018年9月 | 近畿大学法科大学院学習指導教員(現任) | 2019年3月 | 当社監査役(現任) | | (他の法人等の代表状況) | | K.S.グローバル法律事務所 代表 |
| 2019年3月から4年 | ― |
| | | | 計 | | 6,099 |
(注)1 取締役 西久保博康、小野芳明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 代表取締役社長 尾﨑敦史は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の長男であります。
4 取締役 尾﨑雅広は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の次男であります。
5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。
|
| | |
職名 | 氏名 | 担当業務 |
※ 社長執行役員 | 尾﨑 敦史 | |
※ 専務執行役員 | 杉田 壽宏 | 直販担当兼営業企画担当 |
※ 執行役員 | 前川 馨 | 工場担当 |
※ 執行役員 | 尾﨑 雅広 | 社長室長兼管理担当 |
※ 執行役員 | 平出 和茂 | 法人担当 |
※ 執行役員 | 工藤 哲郎 | 首都圏法人営業統括本部長 |
執行役員 | 大久保 雅明 | 海外営業本部長 |
執行役員 | 江村 祥一 | 経営管理本部付本部長 |
執行役員 | 乾 忠道 | 監査部長 |
※印の6氏は、取締役を兼務しております。