有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056GF
天馬株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役会長 代表取締役 | 金田保一 | 1944年8月14日生 | 1968年4月 | 当社監査役 | (注)3 | 832 | |
1971年12月 | 取締役営業担当 | ||||||
1994年11月 | 取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
1995年1月 | 常務取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
1999年12月 | 専務取締役営業本部長兼開発部長 | ||||||
2002年3月 | 専務取締役生産統轄担当 | ||||||
2013年4月 | 有限会社ビー・ケー・ファイナンス代表取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長 (現任) | ||||||
2015年3月 | TENMA VIETNAM CO., LTD. Chairman of Member's Council(現任) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 藤 咲 雄 司 | 1950年9月7日生 | 1974年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)3 | 1 | |
2003年6月 | 株式会社三井住友銀行融資第一部長 | ||||||
2005年9月 | 株式会社住友倉庫事業推進部長 | ||||||
2006年6月 | 同社執行役員事業推進部長 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員社長室担当 | ||||||
2011年6月 | 常勤監査役 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員総務部担当 | ||||||
2014年4月 | 社長執行役員 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長 (現任) | ||||||
専務取締役 | 財務経理部・総務部担当 | 堀隆義 | 1947年3月23日生 | 2001年11月 | 当社顧問 | (注)3 | 1 |
2002年1月 | 取締役経営企画部長兼経理部長 | ||||||
2006年6月 | 常務執行役員経営管理部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役常務執行役員経営管理部・総務部担当 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部担当 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部・総務部担当 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役財務経理部・総務部担当(現任) | ||||||
専務取締役 | ハウスウエア 営業本部長 | 藤野兼人 | 1952年8月24日生 | 1977年5月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
2001年3月 | 執行役員ハウスウエア営業部長 | ||||||
2005年1月 | 取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2006年4月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2006年6月 | 常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
2013年2月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役ハウスウエア営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営企画部・工業品営業部 担当 | 井 上 淳 | 1955年1月18日生 | 1982年4月 | 新日本製鐵化學工業株式会社入社 | (注)3 | 0 |
2003年4月 | 新日鐵化学株式会社化学品事業部企画部長 | ||||||
2003年12月 | 深圳美陽注塑有限公司副総経理 | ||||||
2005年3月 | 当社入社 深圳美陽注塑有限公司董事総経理 | ||||||
2006年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2011年12月 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司董事長(現任)総経理 | ||||||
2014年2月 | 当社常務執行役員経営企画部担当 | ||||||
2014年3月 | 天馬精密工業(中山)有限公司董事長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役経営企画部・工業品営業部担当(現任) | ||||||
2015年3月 | 天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
常務取締役 | 生産・技術担当 | 尾 身 昇 | 1950年5月17生 | 1970年4月 | キヤノン株式会社入社 | (注)3 | 0 |
2004年4月 | キヤノンプレシジョン株式会社取締役 | ||||||
2006年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
2009年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 専務執行役員技術担当 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役技術担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 資材部長 兼産業資材 営業部担当 | 司 久 | 1963年5月30日生 | 1985年2月 2002年12月 2003年1月 2006年6月 2011年2月 2011年10月 2013年4月 2015年6月 | 当社入社 資材部長 取締役資材部長 常務執行役員資材部長 常務執行役員資材部長兼開発部長 常務執行役員資材部長 常務執行役員資材部長兼産業資材営業部担当 常務取締役資材部長兼産業資材営業部担当(現任) | (注)3 | 48 |
取締役 (常勤監査等委員) | 佐々木博茂 | 1942年8月16日生 | 1965年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)4 | 3 | |
1989年5月 | 同社取締役 | ||||||
1990年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1994年9月 | 同社取締役兼株式会社ダイエーオーエムシー代表取締役社長 | ||||||
1999年9月 | 株式会社ダイエー代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社オーエムシーカード会長兼株式会社福岡ダイエーホークス会長 | ||||||
2005年12月 | アークランドサカモト株式会社入社 | ||||||
2008年3月 | 同社相談役 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 取締役副会長 | ||||||
2011年10月 | 取締役副会長開発部担当 | ||||||
2013年2月 | 取締役副会長 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 片岡義正 | 1958年11月1日生 | 1990年10月 | 片岡義正税理士事務所を開設(現任) | (注)4 | 2 | |
1997年1月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 川 島 弘 明 | 1941年10月30日生 | 1966年4月 1987年4月 1991年4月 1992年4月 1997年6月 2006年6月 2013年6月 2015年6月 | 旭化成株式会社入社 同社スタイラック販売部部長 同社大阪合成樹脂販売部長 同社機能樹脂事業部テナック販売部長 同社理事機能樹脂事業部次長 株式会社村元工作所顧問 当社監査役 取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | |
取締役 (監査等 委員) | 藤 本 潤 一 | 1973年11月20日生 | 1998年1月 | エクストリームジャパン株式会社代表取締役 | (注)4 | - | |
2000年7月 | 株式会社イージーユーズ代表取締役 | ||||||
2004年5月 | 株式会社ウィリオ代表取締役 | ||||||
2006年10月 | 株式会社a2media代表取締役副社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 902 |
(注) 1 2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 片岡義正、川島弘明および藤本潤一は、社外取締役であります。
3 2015年6月26日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2015年6月26日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。
2015年6月26日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
執行役員 5名
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00857] S10056GF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。