有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEEF
太平洋セメント株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 福田 修二 | 1951年12月20日生 |
| (注4) | 3,100 | |||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 不死原 正文 | 1954年5月18日生 |
| (注4) | 2,000 | |||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 北林 勇一 | 1955年6月2日生 |
| (注4) | 4,900 | |||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 松島 茂 | 1956年5月6日生 |
| (注4) | 3,920 | |||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 舟久保 陽一 | 1956年5月30日生 |
| (注4) | 3,100 | |||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 三浦 啓一 | 1956年11月13日生 |
| (注4) | 2,800 | |||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 苅野 雅博 | 1957年3月23日生 |
| (注4) | 2,400 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 安藤 國弘 | 1957年5月4日生 |
| (注4) | 4,100 | |||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 海外事業 本部長 | 江上 一郎 | 1957年4月13日生 |
| (注4) | 2,800 | ||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 坂本 知也 | 1955年10月23日生 |
| (注4) | 2,500 | |||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 服原 克英 | 1956年9月25日生 |
| (注4) | 3,200 | |||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | セメント 事業本部長 | 鈴木 俊明 | 1956年8月18日生 |
| (注4) | 2,300 | ||||||||||||||||
取締役 | 小泉 淑子 | 1943年9月25日生 |
| (注4) | 1,500 | |||||||||||||||||
取締役 | 有馬 雄造 | 1947年5月16日生 |
| (注4) | 500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 笠村 英彦 | 1953年1月4日生 |
| (注5) | 4,300 | |||||||||||||||||
常勤監査役 | 西村 俊英 | 1955年1月13日生 |
| (注6) | 2,800 | |||||||||||||||||
監査役 | 成影 善生 | 1952年8月29日生 |
| (注7) | 800 | |||||||||||||||||
監査役 | 三谷 和歌子 (戸籍上の氏名は赤松和歌子) | 1974年1月4日生 |
| (注8) | ― | |||||||||||||||||
計 | 47,020 |
(注) 1. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
2. 監査役成影善生及び三谷和歌子は、社外監査役であります。
3. 当社は経営機構改革の一環として、2004年4月1日より執行役員制度を導入しております。
4. 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5. 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7. 2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8. 2018年2月20日から2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
9. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役成影善生及び三谷和歌子につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
青木 俊人 | 1954年4月7日生 | 1983年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | ― |
1987年8月 | 公認会計士登録 | |||
1999年7月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー | |||
2014年8月 | 新日本有限責任監査法人退職 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01130] S100DEEF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。