男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役会長 | 森 誠 | 1948年1月16日生 |
|
| | 1971年3月 | 当社入社 | 1982年3月 | 当社本社工場長 | 1982年5月 | 当社取締役本社工場長 | 1987年5月 | 当社常務取締役 | 1994年5月 | 当社専務取締役 | 1997年5月 | 当社代表取締役社長 | 1997年10月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 | 2000年2月 | 富士エンジニアリング株式会社取締役 | 2000年7月 | 有限会社シーマックス代表取締役社長(現任) | 2011年4月 | 大連富士工具有限公司副董事長(現任) | 2012年8月 | 富士エンジニアリング株式会社取締役会長 | 2018年5月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 1,879 |
代表取締役社長 | 鈴木 龍城 | 1952年3月11日生 |
|
| | 1986年8月 | 当社入社 | 1997年3月 | 当社海外事業部長 | 1999年3月 | サンセルP.T.Y.リミテッド取締役社長 | 2003年2月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役社長 | 2003年5月 | 当社執行役員 | 2007年3月 | 当社執行役員管理部門担当 | 2007年3月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 | 2007年5月 | 当社常務取締役管理部門担当 | 2008年1月 | アキュロムセントラルヨーロッパ有限会社取締役 | 2008年4月 | サンセルP.T.Y.リミテッド取締役 | 2009年6月 | 富士エンジニアリング株式会社取締役 | 2012年3月 | 当社専務取締役管理部門担当 | 2017年5月 | 当社代表取締役副社長 | 2018年5月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 338 |
取締役 | 佐原 伸彦 | 1944年2月8日生 |
|
| | 1966年4月 | トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | 1991年2月 | 同社第一生産技術部主査 | 1997年6月 | 豊田通商株式会社取締役 | 2001年6月 2004年6月 | 同社常務取締役 同社専務取締役 | 2005年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2007年6月 | 豊田スチールセンター株式会社代表取締役社長 | 2011年6月 | 同社顧問 | 2011年6月 | 佐原工業株式会社監査役(現任) | 2015年5月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | 27 |
|
| | | | | |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | 大平 博 | 1957年11月28日生 |
|
| | 1989年5月 | ユニオンツール株式会社入社 | 1998年12月 | 同社長岡工場管理部長 | 2000年10月 | 同社総合企画部長 | 2000年11月 | 同社子会社佑能工具(上海)有限公司董事長 | 2002年9月 2009年12月 | 同社海外子会社支援室長 同社長岡工場管理部長 | 2010年12月 | 同社総務部長 | 2011年2月 | 同社執行役員総務部長 | 2012年2月 | 同社取締役管理本部担当総務部長 | 2012年12月 | 同社子会社台湾佑能工具股份有限公司董事長 | 2013年2月 | 同社常務取締役管理本部担当総務部長 | 2014年2月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2017年5月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | 5 |
常勤監査役 | 加藤 芳彦 | 1958年2月14日生 |
|
| | 1978年4月 | 安井建設株式会社入社 | 1979年12月 | 当社入社 | 2004年6月 | 当社調達部長 | 2012年3月 | 当社熊本工場長 | 2016年3月 | 当社経営管理部付主幹 | 2016年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 46 |
監査役 | 平野 徹 | 1976年8月18日生 |
|
| | 2002年10月 | 弁護士登録 第一東京弁護士会入会 | 2004年7月 | 愛知県弁護士会入会 成田法律事務所(現 成田・長谷川法律事務所)入所(現任) | 2006年4月 | 愛知県弁護士会憲法問題特別委員会委員(現任) | 2016年5月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | 木村 元泰 | 1978年12月18日生 |
|
| | 2003年10月 | 中央青山監査法人入所 | 2007年6月 | 公認会計士登録 | 2007年7月 | あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | 2009年7月 | 税理士登録 木村元泰会計事務所設立 所長(現任) | 2009年9月 | 株式会社JBイレブン社外監査役 | 2016年5月 | 当社社外監査役(現任) | 2016年6月 | 株式会社JBイレブン社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | - |
| | | 計 | | 2,295 |
(注)1.取締役佐原伸彦、大平博は、社外取締役であります。
2.監査役平野徹、木村元泰は、社外監査役であります。
3.2019年5月22日選任後、2年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年5月26日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。